Miroslav Havrda - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Miroslav Havrda v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 12 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Miroslav Havrda bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 5 různých osob.
Miroslav Havrda - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
MUDr. Miroslav Havrda
Hradec Králové |
Firmy: |
2. |
MUDr. Miroslav Havrda
okres Hradec Králové |
Živnost |
3. |
Ing. Miroslav Havrda
Dvůr Králové nad Labem |
Živnost |
4. |
Miroslav Havrda
okres Semily |
Živnost |
5. |
Miroslav Havrda
okres Příbram |
Živnost |
6. |
Miroslav Havrda
okres Jablonec nad Nisou |
Živnost |
7. |
Miroslav Havrda
Jablonec nad Nisou |
Firmy: |
8. |
MUDr. Miroslav Havrda
Hradec Králové |
Firmy: |
Detaily Miroslav Havrda - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. MUDr. Miroslav Havrda , Hradec Králové
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AKORD-sdružené ambulantní centrum s.r.o.
Foerstrova 1656/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové Zaniklý subjekt: 1.4.2019 |
24.4.2014 4.5.2018 |
|
AKORD-sdružené ambulantní centrum s.r.o.
Foerstrova 1656/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové Zaniklý subjekt: 1.4.2019 |
13.6.2007 24.4.2014 |
|
AKORD-sdružené ambulantní centrum s.r.o.
Foerstrova 1656/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové Zaniklý subjekt: 1.4.2019 |
22.2.2002 13.6.2007 |
|
České Adaptivní Sporty, z.s.
Vaníčkova 315/7, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha |
8.5.2014 8.5.2018 |
|
Český paralympijský výbor, z.s.
Ke Štvanici 656/3, Karlín, 186 00 Praha |
21.12.2016 25.9.2018 |
|
MEDsport Hradec Králové s.r.o.
V Lipkách 1233/18A, 500 02 Hradec Králové |
26.4.2014 | |
MEDsport Hradec Králové s.r.o.
V Lipkách 1233/18A, 500 02 Hradec Králové |
3.8.2004 | |
MEDsport Hradec Králové s.r.o.
V Lipkách 1233/18A, 500 02 Hradec Králové |
3.8.2004 26.4.2014 |
|
MEDsport Hradec Králové s.r.o.
V Lipkách 1233/18A, 500 02 Hradec Králové |
3.8.2004 26.4.2014 |
|
Podiatrická klinika s.r.o.
V Lipkách 1233/18A, 500 02 Hradec Králové |
9.11.2021 | |
Podiatrická klinika s.r.o.
V Lipkách 1233/18A, 500 02 Hradec Králové |
9.11.2021 |
MUDr. Miroslav Havrda Hradec Králové - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
9.11.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 % (Podiatrická klinika s.r.o.) |
9.11.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Podiatrická klinika s.r.o.) |
28.12.2019 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Český paralympijský výbor, z.s. |
2. MUDr. Miroslav Havrda, okres Hradec Králové
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba potravinářských výrobků Výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb Činnosti reklamních agentur Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Velkoobchod a maloobchod |
8.11.1990 |
3. Ing. Miroslav Havrda, Dvůr Králové nad Labem
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Výroba ostatních elektrických zařízení Opravy strojů Instalace průmyslových strojů a zařízení Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství Reklamní činnosti Velkoobchod a maloobchod |
18.6.1992 |
4. Miroslav Havrda, okres Semily
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
22.4.1993 |
5. Miroslav Havrda, okres Příbram
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Truhlářské práce Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
23.2.1995 |
6. Miroslav Havrda, okres Jablonec nad Nisou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů Výstavba bytových a nebytových budov Příprava staveniště Malířské a natěračské práce Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Architektonické činnosti Činnosti reklamních agentur Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
21.10.2002 |
7. Miroslav Havrda , Jablonec nad Nisou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Stavební bytové družstvo Bižuterie
Vítězslava Nezvala 4498/7a, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou |
12.6.1974 7.6.1976 |
8. MUDr. Miroslav Havrda , Hradec Králové
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AKORD-sdružené ambulantní centrum s.r.o.
Foerstrova 1656/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové Zaniklý subjekt: 1.4.2019 |
10.12.1998 22.2.2002 |
|
AKORD-sdružené ambulantní centrum s.r.o.
Foerstrova 1656/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové Zaniklý subjekt: 1.4.2019 |
29.5.1998 10.12.1998 |
|
AKORD-sdružené ambulantní centrum s.r.o.
Foerstrova 1656/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové Zaniklý subjekt: 1.4.2019 |
24.10.1997 29.5.1998 |
|
AKORD-sdružené ambulantní centrum s.r.o.
Foerstrova 1656/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové Zaniklý subjekt: 1.4.2019 |
15.12.1994 24.10.1997 |
Souhrnné informace ke jménu "Miroslav Havrda"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Miroslav Havrda – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Miroslav Havrda?
Jméno Miroslav Havrda je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem Miroslav Havrda je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Miroslav Havrda.