Milan Grulich - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Milan Grulich v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 6 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Milan Grulich bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
Milan Grulich - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Milan Grulich
Ústí nad Labem |
Firmy: |
2. |
Milan Grulich
okres Rychnov nad Kněžnou |
Firmy: |
3. |
Milan Grulich
okres Rychnov nad Kněžnou |
Živnost |
4. |
Milan Grulich
okres Rychnov nad Kněžnou |
Živnost |
5. |
Milan Grulich
okres Blansko |
Živnost |
6. |
Milan Grulich
Prostějov |
Firmy: |
Detaily Milan Grulich - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Milan Grulich , Ústí nad Labem
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků bytů domu č. 2918/29,a 2919/31 a 2920/33 Jizerská, Ústí nad Labem
Jizerská 2919/31, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem |
30.9.2020 | |
Společenství vlastníků bytů domu č. 2918/29,a 2919/31 a 2920/33 Jizerská, Ústí nad Labem
Jizerská 2919/31, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem |
30.9.2020 14.7.2023 |
|
Společenství vlastníků bytů domu č. 2918/29,a 2919/31 a 2920/33 Jizerská, Ústí nad Labem
Jizerská 2919/31, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem |
16.4.2015 17.8.2020 |
|
Společenství vlastníků bytů domu č. 2918/29,a 2919/31 a 2920/33 Jizerská, Ústí nad Labem
Jizerská 2919/31, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem |
28.4.2003 28.2.2004 |
|
Společenství vlastníků bytů domu č. 2918/29,a 2919/31 a 2920/33 Jizerská, Ústí nad Labem
Jizerská 2919/31, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem |
8.2.2001 8.2.2003 |
Milan Grulich Ústí nad Labem - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
14.7.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků bytů domu č. 2918/29,a 2919/31 a 2920/33 Jizerská, Ústí nad Labem |
14.7.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků bytů domu č. 2918/29,a 2919/31 a 2920/33 Jizerská, Ústí nad Labem |
26.8.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků bytů domu č. 2918/29,a 2919/31 a 2920/33 Jizerská, Ústí nad Labem |
2. Milan Grulich , okres Rychnov nad Kněžnou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
CAROL CZ s.r.o.
Záměl 59, 517 43 Záměl |
29.4.2024 | |
CAROL CZ s.r.o.
Záměl 59, 517 43 Záměl |
29.4.2024 |
Milan Grulich okres Rychnov nad Kněžnou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.4.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 100 % (CAROL CZ s.r.o.) |
29.4.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu CAROL CZ s.r.o. |
3. Milan Grulich, okres Rychnov nad Kněžnou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod, kromě motorových vozidel |
20.8.1992 |
4. Milan Grulich, okres Rychnov nad Kněžnou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
7.2.2005 |
5. Milan Grulich, okres Blansko
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba ostatních elektrických zařízení |
1.10.2006 |
6. Milan Grulich , Prostějov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků bytů Vl.Ambrose 3 a 5, Prostějov
Vladimíra Ambrose 3387/3, 796 01 Prostějov |
15.11.2017 17.6.2020 |
|
Společenství vlastníků bytů Vl.Ambrose 3 a 5, Prostějov
Vladimíra Ambrose 3387/3, 796 01 Prostějov |
3.7.2014 20.6.2016 |
Souhrnné informace ke jménu "Milan Grulich"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Milan Grulich – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Milan Grulich?
Jméno Milan Grulich je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Milan Grulich je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Milan Grulich.