Pavel Jehlář - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Pavel Jehlar v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 5 aktuálních záznamů a celkem 14 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Pavel Jehlar bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Pavel Jehlář - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Pavel Jehlář
okres Prostějov |
Živnost a firmy: |
2. |
Pavel Jehlář
okres Prostějov |
Živnost a firmy: |
3. |
Pavel Jehlář
okres Přerov |
Firmy: |
4. |
Pavel Jehlář
okres Olomouc |
Živnost |
Detaily Pavel Jehlář - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Pavel Jehlář , okres Prostějov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
EX-IMPO společnost s ručením omezeným
Díly 626, 768 11 Chropyně |
28.3.2018 | |
EX-IMPO společnost s ručením omezeným
Díly 626, 768 11 Chropyně |
17.8.1992 | |
EX-IMPO společnost s ručením omezeným
Díly 626, 768 11 Chropyně |
6.8.2017 28.3.2018 |
|
EX-IMPO společnost s ručením omezeným
Díly 626, 768 11 Chropyně |
6.8.2017 28.3.2018 |
|
EX-IMPO společnost s ručením omezeným
Díly 626, 768 11 Chropyně |
21.7.1999 6.8.2017 |
|
EX-IMPO společnost s ručením omezeným
Díly 626, 768 11 Chropyně |
27.1.1994 21.7.1999 |
|
EX-IMPO společnost s ručením omezeným
Díly 626, 768 11 Chropyně |
17.8.1992 6.8.2017 |
|
PLYNY JEHLÁŘ s.r.o.
Díly 626, 768 11 Chropyně |
27.7.2017 | |
PLYNY JEHLÁŘ s.r.o.
Díly 626, 768 11 Chropyně |
22.1.2003 | |
PLYNY JEHLÁŘ s.r.o.
Díly 626, 768 11 Chropyně |
3.7.2014 27.7.2017 |
|
PLYNY JEHLÁŘ s.r.o.
Díly 626, 768 11 Chropyně |
9.7.2010 3.7.2014 |
|
PLYNY JEHLÁŘ s.r.o.
Díly 626, 768 11 Chropyně |
22.1.2003 9.7.2010 |
|
PLYNY JEHLÁŘ s.r.o.
Díly 626, 768 11 Chropyně |
22.1.2003 9.7.2010 |
|
PLYNY JEHLÁŘ s.r.o.
Díly 626, 768 11 Chropyně |
22.1.2003 27.7.2017 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní vzdělávání |
28.2.2022 |
Ing. Pavel Jehlář okres Prostějov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.3.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 180 000,-Kč, podíl: 100 % (EX-IMPO společnost s ručením omezeným) |
28.3.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (EX-IMPO společnost s ručením omezeným) |
28.3.2018 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (EX-IMPO společnost s ručením omezeným ) |
2. Pavel Jehlář , okres Prostějov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Rolnická společnost Klas, spol. s r.o.
Sportovní 312, 798 12 Kralice na Hané |
8.4.2008 11.5.2009 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
1.5.1992
Zaniklý subjekt: 20.3.2023 |
3. Pavel Jehlář , okres Přerov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 448, 449, 450
Brodek u Přerova, Švermova ulice č.450, PSČ 75103 |
3.3.2017 | |
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 448, 449, 450
Brodek u Přerova, Švermova ulice č.450, PSČ 75103 |
1.12.2014 4.3.2016 |
|
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 448, 449, 450
Brodek u Přerova, Švermova ulice č.450, PSČ 75103 |
3.5.2006 25.2.2015 |
|
Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 448, 449, 450
Brodek u Přerova, Švermova ulice č.450, PSČ 75103 |
6.3.2001 3.5.2006 |
Pavel Jehlář okres Přerov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.6.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 448, 449, 450 |
29.6.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 448, 449, 450 |
25.2.2015 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 448, 449, 450 |
4. Pavel Jehlář, okres Olomouc
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
26.2.2018 |
Souhrnné informace ke jménu "Pavel Jehlář"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Pavel Jehlář – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Pavel Jehlář?
Jméno Pavel Jehlář je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Pavel Jehlář je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Pavel Jehlář.