Martin Gazda - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Martin Gazda v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 5 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 19 existujících společnostech a má celkem 17 aktuálních záznamů a celkem 31 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Martin Gazda bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 7 různých osob.
Martin Gazda - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Martin Gazda
okres Vsetín |
Živnost a firmy: |
2. |
Ing. Martin Gazda
Ústí nad Labem |
Firmy: |
3. |
Martin Gazda
Ostrava |
Živnost a firmy: |
4. |
Ing. Martin Gazda
Jindřichův Hradec |
Firmy: |
5. |
Ing. Martin Gazda
Nový Jičín |
Firmy: |
6. |
Ing. Martin Gazda
okres Ústí nad Labem |
Živnost |
7. |
Mgr. Martin Gazda, advokát
okres Hlavní město Praha |
Podnikatel fyz. osoba |
8. |
Martin Gažda
okres Zlín |
Živnost |
9. |
Martin Gazda
okres České Budějovice |
Živnost |
10. |
Martin Gazda
okres Břeclav |
Podnikatel fyz. osoba |
11. |
Martin Gazda
Ostrava |
Živnost |
12. |
Ing. Martin Gazda
okres Nový Jičín |
Živnost |
13. |
Mgr. Martin Gazda
Brno |
Firmy: |
Detaily Martin Gazda - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Martin Gazda , okres Vsetín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Burger Grill s.r.o.
Moravní 958, 765 02 Otrokovice |
2.6.2014 17.12.2019 |
|
Burger Grill s.r.o.
Moravní 958, 765 02 Otrokovice |
23.10.2013 2.6.2014 |
|
Burger Grill s.r.o.
Moravní 958, 765 02 Otrokovice |
23.10.2013 17.12.2019 |
|
Digiregion s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
28.8.2019 | |
Digiregion s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
28.8.2019 | |
IS Media s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
22.10.2016 | |
IS Media s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
14.4.2010 | |
IS Media s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
30.5.2014 22.10.2016 |
|
IS Media s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
14.4.2010 30.5.2014 |
|
IS Media s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
14.4.2010 30.5.2014 |
|
IS Media s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
14.4.2010 22.10.2016 |
|
IS Produkce s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
22.10.2016 | |
IS Produkce s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
10.12.2008 | |
IS Produkce s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
2.6.2014 22.10.2016 |
|
IS Produkce s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
1.6.2014 2.6.2014 |
|
IS Produkce s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
18.7.2012 1.6.2014 |
|
IS Produkce s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
18.11.2010 18.7.2012 |
|
IS Produkce s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
10.12.2008 18.11.2010 |
|
IS Produkce s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
10.12.2008 22.10.2016 |
|
IS Produkce s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
10.12.2008 20.6.2012 |
|
IS Produkce s.r.o.
Filmová 689, Kudlov, 760 01 Zlín |
10.12.2008 1.6.2014 |
|
Malé mimi, nadační fond
třída Tomáše Bati 4091, 760 01 Zlín |
21.11.2017 | |
Soundreef CZ s.r.o.
Moravní 958, 765 02 Otrokovice |
5.4.2018 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Reklamní činnosti Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |
7.4.1999 |
Martin Gazda okres Vsetín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.12.2019 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Burger Grill s.r.o. ) |
17.12.2019 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Burger Grill s.r.o. . |
28.8.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 33 % (Digiregion s.r.o.) |
2. Ing. Martin Gazda , Ústí nad Labem
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SPECTA s.r.o.
Na Popluží 821/11, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem |
16.3.2018 | |
SPECTA s.r.o.
Na Popluží 821/11, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem |
9.10.2006 | |
SPECTA s.r.o.
Na Popluží 821/11, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem |
6.10.2017 16.3.2018 |
|
SPECTA s.r.o.
Na Popluží 821/11, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem |
9.10.2006 6.10.2017 |
|
SPECTA s.r.o.
Na Popluží 821/11, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem |
9.10.2006 6.10.2017 |
|
SPECTA s.r.o.
Na Popluží 821/11, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem |
9.10.2006 16.3.2018 |
Ing. Martin Gazda Ústí nad Labem - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.3.2018 | Společník s vkladem SPECTA s.r.o. |
16.3.2018 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel SPECTA s.r.o., zmenil adresu. |
16.3.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 70 000,-Kč, podíl: 35 % (SPECTA s.r.o.) |
3. Martin Gazda , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Brabce 1
Josefa Brabce 2881/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
18.10.2006 30.9.2008 |
|
Společenství vlastníků Zd. Štěpánka 1779, Ostrava
Zdeňka Štěpánka 1779/15, Poruba, 708 00 Ostrava |
22.11.2021 | |
Společenství vlastníků Zd. Štěpánka 1779, Ostrava
Zdeňka Štěpánka 1779/15, Poruba, 708 00 Ostrava |
30.11.2015 30.11.2020 |
|
Společenství vlastníků Zd. Štěpánka 1779, Ostrava
Zdeňka Štěpánka 1779/15, Poruba, 708 00 Ostrava |
3.8.2012 30.11.2015 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod |
9.10.2003 |
Martin Gazda Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
5.1.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Zd. Štěpánka 1779, Ostrava |
5.1.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Zd. Štěpánka 1779, Ostrava |
11.2.2016 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Zd. Štěpánka 1779 |
4. Ing. Martin Gazda , Jindřichův Hradec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Linberg Beton s. r. o.
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha |
8.4.2020 | |
Linberg Beton s. r. o.
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha |
2.2.2017 | |
Linberg ČR s. r. o.
Cimburkova 916/8, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
12.5.2017 20.5.2020 |
|
LINBERG plus s.r.o.
Dělnická 213/12, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
6.12.2023 | |
LINBERG s.r.o.
Dělnická 213/12, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
23.3.2015 | |
LINBERG s.r.o.
Dělnická 213/12, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
11.3.2015 |
Ing. Martin Gazda Jindřichův Hradec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.12.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (LINBERG plus s.r.o.) |
5.6.2020 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Linberg ČR s. r. o. . |
8.4.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Linberg Beton s. r. o.) |
5. Ing. Martin Gazda , Nový Jičín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků U Jičínky 381, 382, 383, Nový Jičín
U Jičínky 381/4, 741 01 Nový Jičín |
12.6.2017 | |
Společenství vlastníků U Jičínky 381, 382, 383, Nový Jičín
U Jičínky 381/4, 741 01 Nový Jičín |
12.6.2017 9.1.2021 |
Ing. Martin Gazda Nový Jičín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
9.1.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků U Jičínky 381, 382, 383, Nový Jičín |
9.1.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků U Jičínky 381, 382, 383, Nový Jičín |
6. Ing. Martin Gazda, okres Ústí nad Labem
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výstavba bytových a nebytových budov Architektonické činnosti |
21.8.2019 |
7. Mgr. Martin Gazda, advokát, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Právní činnosti |
13.1.2023 |
8. Martin Gažda, okres Zlín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba strojů a zařízení j. n. Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Instalace průmyslových strojů a zařízení Kompletační a dokončovací práce Inženýrské činnosti a související technické poradenství Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu Velkoobchod a maloobchod |
16.12.2022 |
9. Martin Gazda, okres České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ubytování Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Činnosti reklamních agentur Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Podpůrné činnosti pro scénická umění Velkoobchod a maloobchod |
1.1.1991 |
10. Martin Gazda, okres Břeclav
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Destilace, rektifikace a míchání lihovin Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Velkoobchod a maloobchod Výroba elektřiny |
11.5.1998 |
11. Martin Gazda, Ostrava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní sportovní činnosti |
25.8.2008 |
12. Ing. Martin Gazda, okres Nový Jičín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Výzkum a vývoj Velkoobchod a maloobchod Informační a komunikační činnosti |
23.5.2012 |
13. Mgr. Martin Gazda , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BÖHM PLAST-TECHNIK a.s.
Březová 2054, 560 02 Česká Třebová |
26.10.2017 30.9.2018 |
|
GEMINI oční klinika a.s.
U křížku 572, 252 43 Průhonice |
19.9.2018 31.3.2020 |
|
NAVERTICA a.s.
Maříkova 2287/1a, Řečkovice, 621 00 Brno |
24.10.2013 12.12.2017 |
|
NAVERTICA a.s.
Maříkova 2287/1a, Řečkovice, 621 00 Brno |
21.7.2008 21.10.2013 |
|
NAVERTICA a.s.
Maříkova 2287/1a, Řečkovice, 621 00 Brno |
23.1.2006 21.7.2008 |
|
NAXPoint Services s.r.o.
Maříkova 2287/1a, Řečkovice, 621 00 Brno |
2.4.2010 7.6.2012 |
|
Stosta Brno a.s.
U Křížku 572, 252 43 Průhonice |
3.1.2019 31.3.2020 |
Souhrnné informace ke jménu "Martin Gazda"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Martin Gazda – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Martin Gazda?
Jméno Martin Gazda je uvedeno v 19 společnostech.
Kolik osob se jménem Martin Gazda je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 6 osoby jménem Martin Gazda.