Jaroslav Vostrovský - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jaroslav Vostrovsky v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 7 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jaroslav Vostrovsky není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Jaroslav Vostrovský - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Mgr. Jaroslav Vostrovský
Čáslav |
Firmy: |
2. |
Jaroslav Vostrovský
Praha |
Firmy: |
Detaily Jaroslav Vostrovský - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Mgr. Jaroslav Vostrovský , Čáslav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ASTRASERVIS, a.s.
V Hájích 289/57, Háje, 149 00 Praha |
21.5.2015 | |
ASTRASERVIS, a.s.
V Hájích 289/57, Háje, 149 00 Praha |
4.12.2008 4.3.2014 |
|
ASTRASERVIS, a.s.
V Hájích 289/57, Háje, 149 00 Praha |
4.12.2008 18.2.2015 |
|
ASTRASERVIS, a.s.
V Hájích 289/57, Háje, 149 00 Praha |
18.10.2002 18.1.2008 |
|
Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi v likvidaci
Bojovníků za svobodu 1448, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav |
31.5.2017 | |
Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi v likvidaci
Bojovníků za svobodu 1448, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav |
22.10.2015 8.1.2017 |
|
Základní škola Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora
Masarykova 357/18, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav |
1.8.2003 30.6.2024 |
Mgr. Jaroslav Vostrovský Čáslav - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
18.9.2024 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Základní škola Čáslav, Masarykova 357, okres Kutná Hora |
22.8.2017 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi |
22.8.2017 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu Druhé družstvo vlastníků bytů v Čáslavi |
2. Jaroslav Vostrovský , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ELEKTROS,spol. s r.o.
Kozákova 102, 250 73 Radonice |
5.8.1994 15.4.1997 |
|
ELEKTROS,spol. s r.o.
Kozákova 102, 250 73 Radonice |
5.8.1994 15.4.1997 |
Souhrnné informace ke jménu "Jaroslav Vostrovský"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jaroslav Vostrovský – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jaroslav Vostrovský?
Jméno Jaroslav Vostrovský je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Jaroslav Vostrovský je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Jaroslav Vostrovský.