Marie Sirotková - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Marie Sirotkova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 4 historické záznamy. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Marie Sirotkova není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Marie Sirotková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
JUDr. Marie Sirotková
Ústí nad Labem |
Živnost a firmy: |
2. |
Marie Sirotková
okres Písek |
Firmy: |
3. |
Marie Sirotková
okres Teplice |
Firmy: |
Detaily Marie Sirotková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. JUDr. Marie Sirotková , Ústí nad Labem
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Česko-francouzský klub, zapsaný spolek
Hilarova 2424/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 11 Ústí nad Labem |
27.2.2015 | |
EKOAGROBANKA, a.s. v likvidaci
Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem |
13.1.2016 | |
EKOAGROBANKA, a.s. v likvidaci
Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem |
29.9.2000 13.1.2016 |
|
EKOAGROBANKA, a.s. v likvidaci
Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem |
26.11.1998 29.9.2000 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
7.9.1992 |
JUDr. Marie Sirotková Ústí nad Labem - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.1.2016 | Člen představenstva, místopředseda EKOAGROBANKA, a.s. v likvidaci , zmenil adresu |
13.1.2016 | Zapsán(-a) jako člen představenstva, místopředseda EKOAGROBANKA, a.s. v likvidaci |
7.1.2016 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Česko-francouzský klub o.s. |
2. Marie Sirotková , okres Písek
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Chyšky č.p. 109
Chyšky 109, 398 53 Chyšky |
17.7.2022 | |
Společenství vlastníků jednotek Chyšky č.p. 109
Chyšky 109, 398 53 Chyšky |
29.4.2003 15.2.2017 |
|
Společenství vlastníků jednotek Chyšky č.p. 109
Chyšky 109, 398 53 Chyšky |
29.4.2003 22.9.2022 |
Marie Sirotková okres Písek - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.9.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Chyšky č.p. 109 |
22.9.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Chyšky č.p. 109 (vymazáno) |
15.2.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Chyšky č.p. 109 |
3. Marie Sirotková , okres Teplice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DEVÍTKA - BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK
Hrdlovská 649, 417 05 Osek |
6.12.2023 |
Marie Sirotková okres Teplice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.2.2024 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady DEVÍTKA - BYTOVÉ DRUŽSTVO OSEK |
Souhrnné informace ke jménu "Marie Sirotková"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Marie Sirotková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Marie Sirotková?
Jméno Marie Sirotková je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Marie Sirotková je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Marie Sirotková.