MARKÉTA ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Marketa Zelenkova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 6 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 7 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 15 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Marketa Zelenkova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 15 různých osob.
MARKÉTA ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Markéta Zelenková
Jihlava |
Živnost a firmy: |
2. |
Ing. Markéta Zelenková
Brno |
Živnost a firmy: |
3. |
Markéta Zelenková
Praha |
Firmy: |
4. |
Mgr. Markéta Zelenková
okres Kolín |
Živnost a firmy: |
5. |
MARKÉTA ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ
okres Pardubice |
Firmy: |
6. |
Markéta Zelenková
Praha |
Firmy: |
7. |
Markéta Zelenková
okres Blansko |
Živnost |
8. |
Markéta Zelenková
okres Kladno |
Živnost |
9. |
Markéta Zelenková Johanusová
okres České Budějovice |
Živnost |
10. |
Markéta Zelenková
okres Znojmo |
Živnost |
11. |
Markéta Zelenková
okres Prachatice |
Živnost |
12. |
Markéta Zelenková
okres Rakovník |
Živnost |
13. |
Markéta Zelenková
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
14. |
Markéta Zelenková
Praha |
Živnost |
15. |
Markéta Zelenková
okres Písek |
Živnost |
16. |
Ing. Markéta Zelenková
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
17. |
Markéta Zelenková
okres Praha-západ |
Podnikatel fyz. osoba |
18. |
Markéta Zelenková
okres Kolín |
Živnost |
19. |
Markéta Zelenková
okres Strakonice |
Živnost |
20. |
Markéta Zelenková
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
21. |
Markéta Zelenková
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
22. |
Markéta Zelenková
Praha |
Firmy: |
23. |
Mgr. Markéta Zelenková
Praha |
Firmy: |
Detaily MARKÉTA ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Markéta Zelenková , Jihlava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Demlova 3599/19, Jihlava
Demlova 3599/19, 586 01 Jihlava |
19.3.2024 | |
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Demlova 3599/19, Jihlava
Demlova 3599/19, 586 01 Jihlava |
6.12.2018 6.12.2023 |
|
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Demlova 3599/19, Jihlava
Demlova 3599/19, 586 01 Jihlava |
23.6.2016 6.12.2017 |
|
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Demlova 3599/19, Jihlava
Demlova 3599/19, 586 01 Jihlava |
23.6.2016 6.12.2018 |
|
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Demlova 3599/19, Jihlava
Demlova 3599/19, 586 01 Jihlava |
9.2.2010 9.2.2015 |
|
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Demlova 3599/19, Jihlava
Demlova 3599/19, 586 01 Jihlava |
20.4.2005 9.2.2010 |
|
Společenství vlastníků jednotek obytného domu Demlova 3599/19, Jihlava
Demlova 3599/19, 586 01 Jihlava |
20.4.2005 1.11.2005 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Velkoobchod a maloobchod |
24.11.1998 |
Markéta Zelenková Jihlava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.5.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek obytného domu Demlova 3599/19, Jihlava |
28.5.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek obytného domu Demlova 3599/19, Jihlava (vymazáno) |
7.3.2019 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek obytného domu Demlova 3599/19, Jihlava |
2. Ing. Markéta Zelenková , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
POKR Brno a.s.
Medlov 217, 664 66 Medlov |
6.12.2022 | |
POKR Brno a.s.
Medlov 217, 664 66 Medlov |
30.12.2009 28.11.2016 |
|
POKR Brno a.s.
Medlov 217, 664 66 Medlov |
30.12.2009 6.12.2022 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ubytování Činnosti v oblasti informačních technologií Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Fotografické činnosti Překladatelské a tlumočnické činnosti Velkoobchod a maloobchod |
23.2.2011 |
Ing. Markéta Zelenková Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.12.2022 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady POKR Brno a.s. |
12.12.2022 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady POKR Brno a.s. |
28.11.2016 | Člen dozorčí rady POKR Brno a.s. |
3. Markéta Zelenková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Spolek pro rozvoj Jenišova
Jenišov ev. č. 253, 382 26 Horní Planá |
9.7.2019 |
4. Mgr. Markéta Zelenková , okres Kolín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Palackého nám. 93/14, Kutná Hora
Palackého náměstí 93/14, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora |
14.6.2021 | |
Společenství vlastníků Palackého nám. 93/14, Kutná Hora
Palackého náměstí 93/14, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora |
17.12.2016 14.6.2021 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Destilace, rektifikace a míchání lihovin Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Překladatelské a tlumočnické činnosti Velkoobchod a maloobchod |
22.4.2005 |
Mgr. Markéta Zelenková okres Kolín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.10.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Palackého nám. 93/14, Kutná Hora |
22.10.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Palackého nám. 93/14, Kutná Hora (vymazáno) |
2.2.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství pro dům č.p. 93 Kutná Hora, Palackého náměstí |
5. MARKÉTA ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ , okres Pardubice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TOSEDA s.r.o.
U Panasonicu 376, Staré Čívice, 530 06 Pardubice |
10.5.2017 |
MARKÉTA ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ okres Pardubice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
10.5.2017 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč, podíl: 10 % (TOSEDA s.r.o.) |
6. Markéta Zelenková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků 5.května 798/62
5. května 798/62, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
8.11.2021 |
Markéta Zelenková Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
5.4.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků 5.května 798/62 |
7. Markéta Zelenková, okres Blansko
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu |
3.3.2014 |
8. Markéta Zelenková, okres Kladno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní vzdělávání |
27.9.2017 |
9. Markéta Zelenková Johanusová, okres České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy obuvi a kožených výrobků |
16.3.2018 |
10. Markéta Zelenková, okres Znojmo
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba oděvů Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků |
18.6.2018 |
11. Markéta Zelenková, okres Prachatice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Příprava staveniště Silniční nákladní doprava Ostatní úklidové činnosti Velkoobchod a maloobchod |
20.3.2019 |
12. Markéta Zelenková, okres Rakovník
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách |
12.10.2020 |
13. Markéta Zelenková, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
21.10.2021 |
14. Markéta Zelenková, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Destilace, rektifikace a míchání lihovin Ubytování Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Ostatní úklidové činnosti Velkoobchod a maloobchod |
15.5.1991 |
15. Markéta Zelenková, okres Písek
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti cestovních agentur |
19.4.2023 |
16. Ing. Markéta Zelenková, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
3.9.1997 |
17. Markéta Zelenková, okres Praha-západ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Fotografické činnosti Univerzální administrativní činnosti Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |
9.9.2002 |
18. Markéta Zelenková, okres Kolín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
4.12.1996 |
19. Markéta Zelenková, okres Strakonice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba oděvů Ostatní zpracovatelský průmysl Velkoobchod a maloobchod |
21.6.1999 |
20. Markéta Zelenková, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Inženýrské činnosti a související technické poradenství Činnosti reklamních agentur |
4.10.2006 |
21. Markéta Zelenková, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti cestovních agentur |
5.3.2007 |
22. Markéta Zelenková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DŘEVO Trade s.r.o. v likvidaci
náměstí Osvoboditelů 1372, Radotín, 153 00 Praha Zaniklý subjekt: 21.9.2022 |
8.10.2001 24.9.2003 |
|
DŘEVO Trade s.r.o. v likvidaci
náměstí Osvoboditelů 1372, Radotín, 153 00 Praha Zaniklý subjekt: 21.9.2022 |
8.8.2001 24.9.2003 |
|
DŘEVO Trade s.r.o. v likvidaci
náměstí Osvoboditelů 1372, Radotín, 153 00 Praha Zaniklý subjekt: 21.9.2022 |
8.8.2001 8.8.2003 |
|
MARILA SERVIS s.r.o. v likvidaci
Korunní 859/18, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 12.11.2016 |
24.10.2001 8.8.2003 |
23. Mgr. Markéta Zelenková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo nájemníků ČK 19
Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 19 |
18.2.2010 2.7.2014 |
|
Bytové družstvo nájemníků ČK 19
Praha 10 - Strašnice, Černokostelecká 19 |
4.6.2008 6.4.2010 |
Souhrnné informace ke jménu "MARKÉTA ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MARKÉTA ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MARKÉTA ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ?
Jméno MARKÉTA ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ je uvedeno v 7 společnostech.
Kolik osob se jménem MARKÉTA ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 8 osoby jménem MARKÉTA ZELENKOVÁ MYŠKOVÁ.