Josef Jirousek - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Josef Jirousek v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 5 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 12 existujících společnostech a má celkem 7 aktuálních záznamů a celkem 45 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 9 zaniklých společnostech.Jméno Josef Jirousek bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 8 různých osob.
Josef Jirousek - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Josef Jiroušek
Nymburk |
Živnost a firmy: |
2. |
Josef Jiroušek
Podbořany |
Živnost a firmy: |
3. |
Mgr. Josef Jiroušek
Liberec |
Firmy: |
4. |
Josef Jiroušek
okres Benešov |
Firmy: |
5. |
Josef Jiroušek
Praha |
Firmy: |
6. |
Josef Jiroušek
okres Náchod |
Živnost |
7. |
Josef Jiroušek
okres Praha-východ |
Živnost |
8. |
Josef Jirousek
okres Plzeň-sever |
Živnost |
9. |
Josef Jiroušek
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
10. |
Josef Jiroušek
okres Ústí nad Orlicí |
Živnost |
11. |
Josef Jiroušek
okres Prachatice |
Živnost |
12. |
Josef Jiroušek
Pelhřimov |
Živnost |
13. |
Josef Jiroušek
okres Jindřichův Hradec |
Živnost |
14. |
Ing. Josef Jiroušek
Praha |
Firmy: |
15. |
Josef Jiroušek
Ústí nad Orlicí |
Firmy: |
16. |
Josef Jiroušek
Ústí nad Orlicí |
Firmy: |
17. |
Josef Jiroušek
Praha |
Firmy: |
18. |
Josef Jiroušek
Praha |
Firmy: |
19. |
Josef Jiroušek
okres Děčín |
Firmy: |
20. |
Josef Jiroušek
okres Praha-západ |
Firmy: |
21. |
Josef Jiroušek
okres Přerov |
Firmy: |
22. |
Josef Jiroušek
Praha |
Firmy: |
23. |
Josef Jirousek
okres Plzeň-sever |
Firmy: |
24. |
Josef Jiroušek
Praha |
Firmy: |
25. |
Josef Jirousek
Vrchlabí |
Firmy: |
Detaily Josef Jirousek - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Josef Jiroušek , Nymburk
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
IDRONESAN a.s.
Arkalycká 877/4, Háje, 149 00 Praha |
16.5.2014 30.4.2019 |
|
JJ solar, s.r.o. v likvidaci
Purkyňova 1441/101, 288 02 Nymburk Zaniklý subjekt: 20.7.2020 |
29.5.2014 20.7.2020 |
|
JJ solar, s.r.o. v likvidaci
Purkyňova 1441/101, 288 02 Nymburk Zaniklý subjekt: 20.7.2020 |
22.10.2009 20.7.2020 |
|
JJ solar, s.r.o. v likvidaci
Purkyňova 1441/101, 288 02 Nymburk Zaniklý subjekt: 20.7.2020 |
22.10.2009 29.5.2014 |
|
JJ solar, s.r.o. v likvidaci
Purkyňova 1441/101, 288 02 Nymburk Zaniklý subjekt: 20.7.2020 |
22.10.2009 29.5.2014 |
|
JOSJIR, s.r.o.
Purkyňova 1441/101, 288 02 Nymburk |
26.6.2014 | |
JOSJIR, s.r.o.
Purkyňova 1441/101, 288 02 Nymburk |
15.7.2008 | |
JOSJIR, s.r.o.
Purkyňova 1441/101, 288 02 Nymburk |
29.5.2014 26.6.2014 |
|
JOSJIR, s.r.o.
Purkyňova 1441/101, 288 02 Nymburk |
15.7.2008 29.5.2014 |
|
JOSJIR, s.r.o.
Purkyňova 1441/101, 288 02 Nymburk |
15.7.2008 29.5.2014 |
|
SOLAR GARDEN s.r.o. v likvidaci
Za Kinem 1051, 289 12 Sadská Zaniklý subjekt: 9.12.2020 |
29.5.2014 9.12.2020 |
|
SOLAR GARDEN s.r.o. v likvidaci
Za Kinem 1051, 289 12 Sadská Zaniklý subjekt: 9.12.2020 |
21.2.2011 29.5.2014 |
|
SOLAR GARDEN s.r.o. v likvidaci
Za Kinem 1051, 289 12 Sadská Zaniklý subjekt: 9.12.2020 |
5.3.2010 9.12.2020 |
|
SOLAR GARDEN s.r.o. v likvidaci
Za Kinem 1051, 289 12 Sadská Zaniklý subjekt: 9.12.2020 |
5.3.2010 21.2.2011 |
|
SOLAR GARDEN s.r.o. v likvidaci
Za Kinem 1051, 289 12 Sadská Zaniklý subjekt: 9.12.2020 |
5.3.2010 29.5.2014 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
19.3.2008
Zaniklý subjekt: 20.2.2023 |
Josef Jiroušek Nymburk - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
15.5.2019 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady IDRONESAN a.s. |
26.6.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 % (JOSJIR, s.r.o.) |
26.6.2014 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (JOSJIR, s.r.o. ) |
2. Josef Jiroušek , Podbořany
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
MECO, s.r.o.
Podbořany, Valovská 533, PSČ 441 01 |
12.3.2014 19.1.2023 |
|
MECO, s.r.o.
Podbořany, Valovská 533, PSČ 441 01 |
19.11.2003 12.3.2014 |
|
MECO, s.r.o.
Podbořany, Valovská 533, PSČ 441 01 |
12.7.2002 19.11.2003 |
|
MECO, s.r.o.
Podbořany, Valovská 533, PSČ 441 01 |
12.8.1997 26.10.2011 |
|
MECO, s.r.o.
Podbořany, Valovská 533, PSČ 441 01 |
12.8.1997 12.7.2002 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
25.9.1995
Zaniklý subjekt: 19.5.2021 |
3. Mgr. Josef Jiroušek , Liberec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek Sychrov
Doubí ev. č. 8, 463 45 Čtveřín |
7.3.2020 | |
Myslivecký spolek Sychrov
Doubí ev. č. 8, 463 45 Čtveřín |
7.3.2020 17.1.2024 |
|
Myslivecký spolek Sychrov
Doubí ev. č. 8, 463 45 Čtveřín |
1.5.2016 7.3.2020 |
|
Myslivecký spolek Sychrov
Doubí ev. č. 8, 463 45 Čtveřín |
7.3.2015 1.5.2016 |
|
Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace
Česká 354, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec |
1.1.2003 30.6.2006 |
|
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace
Oblačná 101/15, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec |
1.7.2006 31.10.2012 |
Mgr. Josef Jiroušek Liberec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.1.2024 | Člen představenstva Myslivecký spolek Sychrov |
17.1.2024 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Myslivecký spolek Sychrov |
2.4.2021 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Myslivecký spolek Sychrov |
4. Josef Jiroušek , okres Benešov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Neveklov
náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov |
9.2.2020 | |
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Neveklov
náměstí Jana Heřmana 80, 257 56 Neveklov |
22.3.2015 9.2.2020 |
Josef Jiroušek okres Benešov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.5.2020 | Člen představenstva Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Neveklov |
22.5.2020 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Neveklov |
5. Josef Jiroušek , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Pietro Velutto s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
13.11.2019 | |
Pietro Velutto s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
13.11.2019 | |
Sociální Družstvo: Asociace za Komunitní Organizování a sociální Reformy Nyní
Čihákova 1821/30, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
22.11.2018 | |
Sociální Družstvo: Asociace za Komunitní Organizování a sociální Reformy Nyní
Čihákova 1821/30, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha |
22.11.2018 6.3.2019 |
Josef Jiroušek Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.11.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000 000,-Kč, podíl: 100 % (Pietro Velutto s.r.o.) |
13.11.2019 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Pietro Velutto s.r.o.) |
6.3.2019 | Člen představenstva Sociální Družstvo: Asociace za Komunitní Organizování a sociální Reformy Nyní |
6. Josef Jiroušek, okres Náchod
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov |
12.12.1990 |
7. Josef Jiroušek, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
26.8.1991 |
8. Josef Jirousek, okres Plzeň-sever
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
9.10.1996 |
9. Josef Jiroušek, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů Výstavba bytových a nebytových budov |
31.3.1993 |
10. Josef Jiroušek, okres Ústí nad Orlicí
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
16.10.1996 |
11. Josef Jiroušek, okres Prachatice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov |
1.10.1998 |
12. Josef Jiroušek, Pelhřimov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Ostatní úklidové činnosti Ostatní vzdělávání |
29.1.1999 |
13. Josef Jiroušek, okres Jindřichův Hradec
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Chov zvířat pro zájmový chov Výroba pryžových a plastových výrobků Výroba skla a skleněných výrobků Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. Instalace průmyslových strojů a zařízení Demolice a příprava staveniště Sklenářské, malířské a natěračské práce Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Velkoobchod a maloobchod |
4.6.2003 |
14. Ing. Josef Jiroušek , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DOMUS DEVĚT, spol. s r.o.
Pelhřimovská 339/9, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
31.10.2000 9.5.2011 |
|
DOMUS DEVĚT, spol. s r.o.
Pelhřimovská 339/9, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
3.12.1997 31.10.2000 |
|
DOMUS DEVĚT, spol. s r.o.
Pelhřimovská 339/9, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
23.8.1995 3.12.1997 |
|
DOMUS DEVĚT, spol. s r.o.
Pelhřimovská 339/9, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
20.5.1993 23.8.1995 |
15. Josef Jiroušek , Ústí nad Orlicí
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Camion Transit v.o.s.
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí Zaniklý subjekt: 29.2.2016 |
4.1.1994 8.2.2000 |
|
Camion Transit v.o.s.
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí Zaniklý subjekt: 29.2.2016 |
27.3.1991 8.2.2000 |
16. Josef Jiroušek , Ústí nad Orlicí
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Camion Transit v.o.s.
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí Zaniklý subjekt: 29.2.2016 |
18.2.1999 8.2.2000 |
|
Camion Transit v.o.s.
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí Zaniklý subjekt: 29.2.2016 |
18.2.1999 8.2.2000 |
17. Josef Jiroušek , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
O A Z s.r.o. v likvidaci
Nádražní 349/3, Smíchov, 150 00 Praha Zaniklý subjekt: 13.7.2019 |
27.4.1994 2.10.2002 |
18. Josef Jiroušek , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
MODEVA a.s.
Zelený pruh 1091/111, Krč, 140 00 Praha |
30.11.1992 17.5.2000 |
19. Josef Jiroušek , okres Děčín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SOBOL, družstvo kožešníků a modistek Liberecv likvidaci
Liberec 1, Tř. 1.máje 10, PSČ 460 01 |
26.1.1972 12.5.1987 |
20. Josef Jiroušek , okres Praha-západ
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zemědělské družstvo Dobřichovice v likvidaci
Dobřichovice, Dobřichovice Zaniklý subjekt: 17.11.2010 |
18.4.1966 6.12.1976 |
21. Josef Jiroušek , okres Přerov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zemědělské družstvo Bystřice "v likvidaci"
K Nesvačilům 197, 257 51 Bystřice Zaniklý subjekt: 2.11.2013 |
9.12.1993 2.9.1997 |
22. Josef Jiroušek , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
O A Z s.r.o. v likvidaci
Nádražní 349/3, Smíchov, 150 00 Praha Zaniklý subjekt: 13.7.2019 |
2.10.2002 21.11.2015 |
23. Josef Jirousek , okres Plzeň-sever
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AUTOSERVIS PLZEŇ-LETNÁ, společnost s ručením omezeným
Jateční 1124/8, Lobzy (Plzeň 4), 312 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 8.3.2023 |
24.5.2017 12.7.2017 |
|
AUTOSERVIS PLZEŇ-LETNÁ, společnost s ručením omezeným
Jateční 1124/8, Lobzy (Plzeň 4), 312 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 8.3.2023 |
23.11.2005 24.5.2017 |
24. Josef Jiroušek , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AGROLEASING, spol. s r.o. v likvidaci
Nádražní 349/3, Smíchov, 150 00 Praha Zaniklý subjekt: 10.6.2016 |
12.11.1992 2.6.1994 |
|
AGROLEASING, spol. s r.o. v likvidaci
Nádražní 349/3, Smíchov, 150 00 Praha Zaniklý subjekt: 10.6.2016 |
22.1.1991 12.11.1992 |
25. Josef Jirousek , Vrchlabí
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
JMJ, spol. s r.o. v likvidaci
Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou Zaniklý subjekt: 9.7.2013 |
25.4.1991 9.7.2013 |
|
JMJ, spol. s r.o. v likvidaci
Svoboda nad Úpou, Svoboda nad Úpou Zaniklý subjekt: 9.7.2013 |
25.4.1991 9.7.2013 |
Souhrnné informace ke jménu "Josef Jirousek"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Josef Jirousek – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Josef Jirousek?
Jméno Josef Jirousek je uvedeno v 12 společnostech.
Kolik osob se jménem Josef Jirousek je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 17 osoby jménem Josef Jirousek.