:Jiří Kobásko - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jiri Kobasko v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 15 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Jiri Kobasko není zapsáno v živnostenském rejstříku.
:Jiří Kobásko - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jiří Kobásko
okres Praha-západ |
Živnost a firmy: |
2. |
Jiří Kobásko
Praha |
Firmy: |
3. |
:Jiří Kobásko
Praha |
Firmy: |
Detaily :Jiří Kobásko - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jiří Kobásko , okres Praha-západ
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AUTOIM s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
5.3.2018 6.6.2018 |
|
AUTOIM s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
16.9.2013 5.3.2018 |
|
AUTOIM s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
14.12.2012 16.9.2013 |
|
AUTOIM s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
30.5.2012 5.3.2018 |
|
AUTOIM s.r.o.
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha |
30.5.2012 1.4.2018 |
|
FVE Strančice s.r.o.
Dobřichovická 2266, 252 28 Černošice |
16.7.2024 | |
FVE Strančice s.r.o.
Dobřichovická 2266, 252 28 Černošice |
10.7.2024 | |
Omnia Trade s.r.o.
Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha |
1.11.2018 | |
Omnia Trade s.r.o.
Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha |
19.9.2017 | |
Omnia Trade s.r.o.
Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha |
5.3.2018 1.11.2018 |
|
Omnia Trade s.r.o.
Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha |
20.9.2017 5.3.2018 |
|
Omnia Trade s.r.o.
Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha |
19.9.2017 5.3.2018 |
|
Omnia Trade s.r.o.
Jindřicha Plachty 596/8, Smíchov, 150 00 Praha |
19.9.2017 1.11.2018 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
1.4.2009 |
Jiří Kobásko okres Praha-západ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.7.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (FVE Strančice s.r.o.) |
10.7.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000,-Kč, podíl: 100 % (ZEMKON Strančice s.r.o.) |
1.11.2018 | Společník s vkladem JK Automotive s.r.o. |
2. Jiří Kobásko , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Březinova 8, s.r.o.
Březinova 498/8, Karlín, 186 00 Praha |
21.8.1997 27.4.2006 |
|
WRJ,spol.s r.o. v likvidaci
Modřanská 1107/51, Podolí, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 27.1.2021 |
25.4.1997 22.5.2004 |
|
WRJ,spol.s r.o. v likvidaci
Modřanská 1107/51, Podolí, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 27.1.2021 |
13.3.1996 10.2.2004 |
|
WRJ,spol.s r.o. v likvidaci
Modřanská 1107/51, Podolí, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 27.1.2021 |
13.3.1996 25.4.1997 |
|
WRJ,spol.s r.o. v likvidaci
Modřanská 1107/51, Podolí, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 27.1.2021 |
21.1.1992 13.3.1996 |
3. :Jiří Kobásko , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
WRJ,spol.s r.o. v likvidaci
Modřanská 1107/51, Podolí, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 27.1.2021 |
21.1.1992 13.3.1996 |
Souhrnné informace ke jménu ":Jiří Kobásko"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu :Jiří Kobásko – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno :Jiří Kobásko?
Jméno :Jiří Kobásko je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem :Jiří Kobásko je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem :Jiří Kobásko.