PETR ZDRÁHAL - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Petr Zdrahal v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 7 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 16 existujících společnostech a má celkem 17 aktuálních záznamů a celkem 24 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Petr Zdrahal bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 8 různých osob.
PETR ZDRÁHAL - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Petr Zdráhal
Přerov |
Firmy: |
2. |
Petr Zdráhal
Přerov |
Podnikatel fyz. osoba a firmy: |
3. |
Petr Zdráhal
okres Olomouc |
Živnost a firmy: |
4. |
Petr Zdráhal
Holešov |
Firmy: |
5. |
Petr Zdráhal
Praha |
Firmy: |
6. |
MUDr. PETR ZDRÁHAL
Hradec Králové |
Firmy: |
7. |
Petr Zdráhal
Pardubice |
Firmy: |
8. |
Ing. Petr Zdráhal
okres Pardubice |
Živnost |
9. |
Petr Zdráhal
okres Strakonice |
Živnost |
10. |
Petr Zdráhal
Dolany |
Živnost |
11. |
Petr Zdráhal
Ostrava |
Živnost |
12. |
Petr Zdráhal
Praha |
Živnost |
13. |
Petr Zdráhal
okres Cheb |
Živnost |
14. |
Petr Zdráhal
Holešov |
Živnost |
15. |
Ing. Petr Zdráhal
okres Brno-venkov |
Podnikatel fyz. osoba |
16. |
Mgr. Petr Zdráhal
Hradec Králové |
Firmy: |
17. |
Zdráhal Petr
Přerov |
Firmy: |
18. |
Ing. Petr Zdráhal
okres Prostějov |
Firmy: |
Detaily PETR ZDRÁHAL - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Petr Zdráhal , Přerov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o.
Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov |
5.12.2016 | |
Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o.
Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov |
12.6.1992 | |
Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o.
Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov |
10.12.2009 5.12.2016 |
|
Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o.
Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov |
3.12.1999 10.12.2009 |
|
Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o.
Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov |
18.6.1997 3.12.1999 |
|
Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o.
Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov |
12.6.1992 18.6.1997 |
|
Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o.
Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov |
12.6.1992 5.12.2016 |
Petr Zdráhal Přerov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
5.12.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o., zmenil adresu. |
5.12.2016 | Společník s vkladem Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o. |
5.12.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100000 %, podíl: 100 % (Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o.) |
2. Petr Zdráhal , Přerov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
LYMPOS Company s.r.o.
Pod višňovkou 1661/33, Krč, 140 00 Praha |
24.3.2022 | |
LYMPOS Company s.r.o.
Pod višňovkou 1661/33, Krč, 140 00 Praha |
29.3.2011 | |
LYMPOS Company s.r.o.
Pod višňovkou 1661/33, Krč, 140 00 Praha |
13.9.2021 24.3.2022 |
|
LYMPOS Company s.r.o.
Pod višňovkou 1661/33, Krč, 140 00 Praha |
8.2.2017 13.9.2021 |
|
LYMPOS Company s.r.o.
Pod višňovkou 1661/33, Krč, 140 00 Praha |
21.4.2011 8.2.2017 |
|
LYMPOS Company s.r.o.
Pod višňovkou 1661/33, Krč, 140 00 Praha |
29.3.2011 24.3.2022 |
|
LYMPOS Company s.r.o.
Pod višňovkou 1661/33, Krč, 140 00 Praha |
29.3.2011 8.2.2017 |
|
LYMPOS Company s.r.o.
Pod višňovkou 1661/33, Krč, 140 00 Praha |
29.3.2011 13.9.2021 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výstavba bytových a nebytových budov Výroba elektřiny |
3.3.2014 |
Petr Zdráhal Přerov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
24.3.2022 | Společník s vkladem LYMPOS Company s.r.o. |
24.3.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel LYMPOS Company s.r.o., zmenil adresu. |
24.3.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (LYMPOS Company s.r.o.) |
3. Petr Zdráhal , okres Olomouc
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Vrána Interiéry s.r.o.
Olomoucká 612/34, 783 35 Horka nad Moravou |
10.3.2015 5.8.2016 |
|
Vrána Interiéry s.r.o.
Olomoucká 612/34, 783 35 Horka nad Moravou |
10.3.2015 5.8.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nábytku |
14.5.2003 |
4. Petr Zdráhal , Holešov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek Háje Tučapy - Bořenovice
Sokolská 74, Všetuly, 769 01 Holešov |
15.5.2015 |
Petr Zdráhal Holešov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
18.8.2015 | Zapsán(-a) jako člen představenstva MS Háje Tučapy - Bořenovice O.S. |
5. Petr Zdráhal , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Nadace VÝJIMEČNÍ
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
19.11.2020 | |
Profit&Prosper s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
21.3.2018 | |
Profit&Prosper s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
21.3.2018 22.2.2024 |
|
Prosper Academy s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
16.7.2019 | |
Prosper Academy s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
16.7.2019 | |
Prosper Mascarat s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
25.4.2022 | |
Prosper Road, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
25.4.2022 | |
Prosper Trip s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
16.7.2019 | |
Prosper Trip s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
16.7.2019 | |
PROSPERCLUB a.s.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
25.4.2022 | |
PROSPERCLUB a.s.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
25.4.2022 | |
Prosperclub III, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
16.7.2019 26.1.2023 |
|
Prosperclub III, s.r.o.
Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha |
16.7.2019 1.3.2023 |
|
Společenství vlastníků jednotek Kutilova 3065, Praha 4
Kutilova 3065/8, Modřany, 143 00 Praha |
1.6.2018 1.6.2022 |
Petr Zdráhal Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.3.2024 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Profit&Prosper s.r.o. . |
1.3.2023 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Prosperclub III, s.r.o. ) |
1.3.2023 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Prosperclub III, s.r.o. . |
6. MUDr. PETR ZDRÁHAL , Hradec Králové
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků domu Rybova 1909, Hradec Králové
Rybova 1909/28, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové |
24.10.2019 |
MUDr. PETR ZDRÁHAL Hradec Králové - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
7.12.2019 |
7. Petr Zdráhal , Pardubice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Unicorn Market Systems a.s.
V kapslovně 2767/2, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
20.8.2024 |
Petr Zdráhal Pardubice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.8.2024 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Unicorn Market Systems a.s. |
8. Ing. Petr Zdráhal, okres Pardubice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Činnosti v oblasti informačních technologií Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří a agentur Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody Inženýrské činnosti a související technické poradenství Ostatní technické zkoušky a analýzy Výzkum a vývoj Reklamní činnosti Specializované návrhářské činnosti Fotografické činnosti Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Činnosti cestovních agentur Ostatní úklidové činnosti Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění Sportovní činnosti Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |
10.10.2012 |
9. Petr Zdráhal, okres Strakonice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Ostatní úklidové činnosti Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu |
15.3.2017 |
10. Petr Zdráhal, Dolany
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Malířské a natěračské práce Velkoobchod a maloobchod |
20.10.1994 |
11. Petr Zdráhal, Ostrava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště |
10.5.2004 |
12. Petr Zdráhal, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
8.8.2007 |
13. Petr Zdráhal, okres Cheb
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
1.7.2010 |
14. Petr Zdráhal, Holešov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
14.7.2003 |
15. Ing. Petr Zdráhal, okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
1.7.2010 |
16. Mgr. Petr Zdráhal , Hradec Králové
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
EMK Europe, s.r.o.
Zenklova 24/54, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
13.7.2005 3.1.2007 |
|
EMK Europe, s.r.o.
Zenklova 24/54, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
13.7.2005 6.2.2007 |
17. Zdráhal Petr , Přerov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Všeobecná stavební Přerov spol. s r. o.
Pod Lapačem 229/29, Přerov XII-Žeravice, 750 02 Přerov |
12.6.1992 12.6.1992 |
18. Ing. Petr Zdráhal , okres Prostějov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Renneská 2,4,6, spolek, v likvidaci
Renneská třída 387/6, Štýřice, 639 00 Brno Zaniklý subjekt: 28.12.2021 |
10.3.2021 28.12.2021 |
|
Renneská 2,4,6, spolek, v likvidaci
Renneská třída 387/6, Štýřice, 639 00 Brno Zaniklý subjekt: 28.12.2021 |
17.12.2020 28.12.2021 |
|
Renneská 2,4,6, spolek, v likvidaci
Renneská třída 387/6, Štýřice, 639 00 Brno Zaniklý subjekt: 28.12.2021 |
25.6.2015 6.3.2019 |
|
Renneská 2,4,6, spolek, v likvidaci
Renneská třída 387/6, Štýřice, 639 00 Brno Zaniklý subjekt: 28.12.2021 |
25.6.2015 25.6.2020 |
Souhrnné informace ke jménu "PETR ZDRÁHAL"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu PETR ZDRÁHAL – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno PETR ZDRÁHAL?
Jméno PETR ZDRÁHAL je uvedeno v 16 společnostech.
Kolik osob se jménem PETR ZDRÁHAL je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 10 osoby jménem PETR ZDRÁHAL.