JAN VEJVALKA - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jan Vejvalka v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 6 existujících společnostech a má celkem 7 aktuálních záznamů a celkem 8 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Jan Vejvalka není zapsáno v živnostenském rejstříku.
JAN VEJVALKA - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
JAN VEJVALKA
Praha |
Živnost a firmy: |
2. |
JAN VEJVALKA
Brno |
Živnost a firmy: |
3. |
Mgr. JAN VEJVALKA
Praha |
Firmy: |
Detaily JAN VEJVALKA - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. JAN VEJVALKA , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DATIM spol. s r.o.
Pod stadiony 1987/49, Smíchov, 150 00 Praha |
8.8.2014 | |
DATIM spol. s r.o.
Pod stadiony 1987/49, Smíchov, 150 00 Praha |
1.2.1993 | |
DATIM spol. s r.o.
Pod stadiony 1987/49, Smíchov, 150 00 Praha |
1.2.1993 8.8.2014 |
|
DATIM spol. s r.o.
Pod stadiony 1987/49, Smíchov, 150 00 Praha |
1.2.1993 8.8.2014 |
|
Sedm teček, z.s.
Pod stadiony 1987/49, Smíchov, 150 00 Praha |
1.12.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti v oblasti informačních technologií |
10.11.1994 |
JAN VEJVALKA Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.3.2017 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Sedm teček, o.s. |
12.8.2014 | Správní rada MAJÁČEK o.p.s. |
8.8.2014 | Společník s vkladem DATIM spol. s r.o. |
2. JAN VEJVALKA , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů králíků Moravských modrých
Maškova 1646/3, Kobylisy, 182 00 Praha |
6.5.2023 | |
HC DOLNÍ DUBŇANY z. s.
Dolní Dubňany 181, 671 73 Dolní Dubňany |
25.7.2020 7.6.2024 |
|
VEJVALKA s.r.o.
Mozolky 2569/54, Žabovřesky, 616 00 Brno |
29.8.2019 | |
VEJVALKA s.r.o.
Mozolky 2569/54, Žabovřesky, 616 00 Brno |
16.5.2013 | |
VEJVALKA s.r.o.
Mozolky 2569/54, Žabovřesky, 616 00 Brno |
10.6.2013 29.8.2019 |
|
VEJVALKA s.r.o.
Mozolky 2569/54, Žabovřesky, 616 00 Brno |
16.5.2013 29.8.2019 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
28.3.2006
Zaniklý subjekt: 23.8.2019 |
JAN VEJVALKA Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.8.2024 | Vymazán(-a) jako člen představenstva HC DOLNÍ DUBŇANY z. s. |
15.6.2023 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Český svaz chovatelů, z.s., Klub chovatelů králíků Moravských modrých |
25.7.2020 | Zapsán(-a) jako člen představenstva HC DOLNÍ DUBŇANY z. s. |
3. Mgr. JAN VEJVALKA , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bucher Denwel EU, spol. s r.o.
K Hájům 1233/2, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha Zaniklý subjekt: 30.6.2022 |
1.7.2017 19.1.2022 |
|
Bucher Denwel EU, spol. s r.o.
K Hájům 1233/2, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha Zaniklý subjekt: 30.6.2022 |
1.7.2017 30.6.2022 |
|
Bucher Denwel, spol. s r.o.
K Hájům 1233/2, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
1.7.2017 | |
Bucher Denwel, spol. s r.o.
K Hájům 1233/2, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
1.7.2017 19.1.2022 |
Mgr. JAN VEJVALKA Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.1.2022 | Člen statutárního orgánu DENWEL, spol. s r.o. |
19.1.2022 | Člen statutárního orgánu DENWEL EU s.r.o. |
19.1.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel DENWEL, spol. s r.o. . |
Souhrnné informace ke jménu "JAN VEJVALKA"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu JAN VEJVALKA – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno JAN VEJVALKA?
Jméno JAN VEJVALKA je uvedeno v 6 společnostech.
Kolik osob se jménem JAN VEJVALKA je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem JAN VEJVALKA.