Lenka Motlová - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Lenka Motlova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 4 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 6 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Lenka Motlova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 10 různých osob.
Lenka Motlová - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Lenka Motlová
okres Klatovy |
Živnost a firmy: |
2. |
Lenka Motlová
Pardubice |
Firmy: |
3. |
Mgr. Lenka Motlová
Strakonice |
Firmy: |
4. |
Lenka Motlová
okres Louny |
Firmy: |
5. |
Lenka Motlová
okres Ústí nad Orlicí |
Živnost |
6. |
Lenka Motlová
okres Karviná |
Živnost |
7. |
Lenka Motlová
okres Plzeň-sever |
Živnost |
8. |
Lenka Motlová
okres Ústí nad Orlicí |
Podnikatel fyz. osoba |
9. |
Lenka Motlová
České Budějovice |
Živnost |
10. |
Lenka Motlová
okres Olomouc |
Živnost |
11. |
Lenka Motlová
okres Trutnov |
Živnost |
12. |
Lenka Motlová
okres Mladá Boleslav |
Živnost |
13. |
Lenka Motlová
okres Ústí nad Orlicí |
Živnost |
14. |
Lenka Motlová
Rokycany |
Živnost |
15. |
Lenka Motlová
okres Plzeň-město |
Firmy: |
Detaily Lenka Motlová - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Lenka Motlová , okres Klatovy
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
GLOBEX CB s.r.o. v likvidaci
Prokopova 148/15, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
1.2.2003 28.1.2011 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výzkum a vývoj Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Ostatní vzdělávání |
15.9.1997 |
2. Lenka Motlová , Pardubice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2076-2077, Wolkerova, Pardubice
Wolkerova 2077, Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02 Pardubice |
24.4.2019 | |
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2076-2077, Wolkerova, Pardubice
Wolkerova 2077, Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02 Pardubice |
22.3.2018 24.4.2019 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2076-2077, Wolkerova, Pardubice
Wolkerova 2077, Zelené Předměstí (Pardubice V), 530 02 Pardubice |
8.11.2007 28.3.2012 |
Lenka Motlová Pardubice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
3.7.2019 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2076-2077, Wolkerova, Pardubice |
3.7.2019 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2076-2077, Wolkerova, Pardubice (vymazáno) |
1.5.2018 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2076-2077, Wolkerova, Pardubice |
3. Mgr. Lenka Motlová , Strakonice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
RIXAN s.r.o.
Raisova 1004, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
7.8.2014 | |
RIXAN s.r.o.
Raisova 1004, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
31.8.2004 | |
RIXAN s.r.o.
Raisova 1004, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
31.8.2004 7.8.2014 |
|
RIXAN s.r.o.
Raisova 1004, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
31.8.2004 7.8.2014 |
Mgr. Lenka Motlová Strakonice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
7.8.2014 | Společník s vkladem RIXAN s.r.o. |
7.8.2014 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel RIXAN s.r.o., zmenil adresu. |
7.8.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100000 %, podíl: 50 % (RIXAN s.r.o.) |
4. Lenka Motlová , okres Louny
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Hlavní 77,78 v Kryrech
Hlavní 77, 439 81 Kryry |
2.5.2023 |
Lenka Motlová okres Louny - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.6.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Hlavní 77,78 v Kryrech |
5. Lenka Motlová, okres Ústí nad Orlicí
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba oděvů Výroba nábytku Specializované návrhářské činnosti Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Velkoobchod a maloobchod |
27.2.2013 |
6. Lenka Motlová, okres Karviná
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |
18.2.2014 |
7. Lenka Motlová, okres Plzeň-sever
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba oděvů Výroba papíru a výrobků z papíru Ostatní zpracovatelský průmysl Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Fotografické činnosti Překladatelské a tlumočnické činnosti Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání |
4.7.2016 |
8. Lenka Motlová, okres Ústí nad Orlicí
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |
29.11.2017 |
9. Lenka Motlová, České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba oděvů Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
31.8.1990 |
10. Lenka Motlová, okres Olomouc
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
31.7.2024 |
11. Lenka Motlová, okres Trutnov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Fotografické činnosti Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Velkoobchod a maloobchod |
19.7.1994 |
12. Lenka Motlová, okres Mladá Boleslav
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění Ostatní sportovní činnosti Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu Velkoobchod a maloobchod |
16.11.1995 |
13. Lenka Motlová, okres Ústí nad Orlicí
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Univerzální administrativní činnosti |
12.11.2007 |
14. Lenka Motlová, Rokycany
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba oděvů Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Ostatní zpracovatelský průmysl Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
27.9.2010 |
15. Lenka Motlová , okres Plzeň-město
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Tymákov 318
Tymákov 318, 332 01 Tymákov |
2.9.2011 26.7.2013 |
Souhrnné informace ke jménu "Lenka Motlová"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Lenka Motlová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Lenka Motlová?
Jméno Lenka Motlová je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem Lenka Motlová je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 5 osoby jménem Lenka Motlová.