Jaromír Průša - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jaromir Prusa v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 12 existujících společnostech a má celkem 9 aktuálních záznamů a celkem 42 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 3 zaniklých společnostech.Jméno Jaromir Prusa bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Jaromír Průša - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jaromír Průša
Litomyšl |
Firmy: |
2. |
Ing. Jaromír Průša
Praha |
Firmy: |
3. |
JAROMÍR SEKÁČ
okres České Budějovice |
Firmy: |
4. |
Ing. Jaromír Průša
Praha |
Živnost |
5. |
Ing. Jaromír Průša
Praha |
Firmy: |
6. |
Jaromír Průša
Chotěboř |
Firmy: |
7. |
Ing. Jaromír Průša
Tábor |
Firmy: |
Detaily Jaromír Průša - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jaromír Průša , Litomyšl
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Asset protection agency s.r.o.
Basilejské náměstí 99/10, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
29.8.2019 | |
Asset protection agency s.r.o.
Basilejské náměstí 99/10, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
29.8.2019 | |
Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ, z.s.
Lazarská 11/6, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha |
21.3.2022 | |
Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ, z.s.
Lazarská 11/6, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha |
12.11.2019 21.3.2022 |
|
Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ, z.s.
Lazarská 11/6, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha |
1.9.2016 6.10.2017 |
|
Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ, z.s.
Lazarská 11/6, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha |
1.9.2016 1.9.2019 |
|
Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ, z.s.
Lazarská 11/6, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha |
16.3.2016 1.9.2016 |
|
Společenství vlastníků domu 17. LISTOPADU č.p. 845, Litomyšl
17. listopadu 845, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl |
15.4.2002 16.4.2016 |
|
Společenství vlastníků domu 17. LISTOPADU č.p. 845, Litomyšl
17. listopadu 845, Litomyšl-Město, 570 01 Litomyšl |
15.4.2002 27.5.2016 |
Jaromír Průša Litomyšl - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.5.2022 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ, z.s. |
16.5.2022 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ, z.s. |
21.12.2020 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Mezinárodní asociace bezpečnostního managementu - ASIS CZ, z.s. |
2. Ing. Jaromír Průša , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
EGI, a.s. v likvidaci
Milady Horákové 109/108, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 13.7.2016 |
13.6.1995 26.3.1998 |
|
EGI, a.s. v likvidaci
Milady Horákové 109/108, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 13.7.2016 |
28.4.1995 13.6.1995 |
|
EGI, a.s. v likvidaci
Milady Horákové 109/108, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha Zaniklý subjekt: 13.7.2016 |
8.9.1994 28.4.1995 |
|
Kogenerace Radim s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
28.9.2016 | |
Kogenerace Radim s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
14.4.2004 | |
Kogenerace Radim s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
7.11.2006 28.9.2016 |
|
Kogenerace Radim s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
21.12.2005 7.11.2006 |
|
Kogenerace Radim s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
14.4.2004 21.12.2005 |
|
Kogenerace Radim s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
14.4.2004 28.9.2016 |
|
Kogenerace Žalmanov s.r.o.
Mostecká 95, 360 01 Otovice Zaniklý subjekt: 1.4.2014 |
15.12.2008 24.3.2011 |
|
Kogenerace Žalmanov s.r.o.
Mostecká 95, 360 01 Otovice Zaniklý subjekt: 1.4.2014 |
31.3.2003 10.3.2011 |
|
Kogenerace Žalmanov s.r.o.
Mostecká 95, 360 01 Otovice Zaniklý subjekt: 1.4.2014 |
31.3.2003 15.12.2008 |
|
KUKBURG HOLDING a.s.
Lesní 100, 252 28 Vonoklasy |
23.5.1995 11.6.1998 |
|
MAEN DEVELOPMENT s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
26.9.2016 26.4.2021 |
|
MAEN,spol. s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
28.9.2016 | |
MAEN,spol. s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
15.6.1997 | |
MAEN,spol. s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
2.2.2002 28.9.2016 |
|
MAEN,spol. s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
6.12.2000 2.2.2002 |
|
MAEN,spol. s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
7.6.2000 6.12.2000 |
|
MAEN,spol. s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
24.11.1998 7.6.2000 |
|
MAEN,spol. s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
1.9.1998 1.9.1998 |
|
MAEN,spol. s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
1.9.1998 24.11.1998 |
|
MAEN,spol. s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
1.9.1998 24.11.1998 |
|
MAEN,spol. s.r.o.
U Albrechtova vrchu 1154/34, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
15.6.1997 28.9.2016 |
|
TERBA s.r.o.
Beranových 65, Letňany, 199 00 Praha |
7.4.1998 7.12.2000 |
|
TERBA s.r.o.
Beranových 65, Letňany, 199 00 Praha |
7.4.1998 7.12.2000 |
Ing. Jaromír Průša Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.4.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel MAEN DEVELOPMENT s.r.o. . |
28.9.2016 | Společník s vkladem Kogenerace Radim s.r.o. |
28.9.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Kogenerace Radim s.r.o., zmenil adresu. |
3. JAROMÍR SEKÁČ , okres České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Digital Workplace Services, s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
25.8.2022 | |
Digital Workplace Services, s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
14.7.2021 | |
Digital Workplace Services, s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
14.7.2021 25.8.2022 |
|
Digital Workplace Services, s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
14.7.2021 25.8.2022 |
|
People skills, s.r.o. v likvidaci
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.11.2023 |
25.8.2022 9.11.2023 |
|
People skills, s.r.o. v likvidaci
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.11.2023 |
10.1.2019 25.8.2022 |
|
People skills, s.r.o. v likvidaci
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.11.2023 |
20.3.2015 25.8.2022 |
|
People skills, s.r.o. v likvidaci
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.11.2023 |
20.3.2015 10.1.2019 |
|
People skills, s.r.o. v likvidaci
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.11.2023 |
20.3.2015 10.1.2019 |
|
People skills, s.r.o. v likvidaci
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 9.11.2023 |
20.3.2015 9.11.2023 |
JAROMÍR SEKÁČ okres České Budějovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.8.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 120,-Kč, podíl: 100 % (People skills, s.r.o. v likvidaci) |
25.8.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (People skills, s.r.o.) |
25.8.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 24,-Kč, podíl: 100 % (Digital Workplace Services, s.r.o.) |
4. Ing. Jaromír Průša, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Inženýrské činnosti a související technické poradenství |
5.3.1993 |
5. Ing. Jaromír Průša , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TRADE - CONSULT, spol. s r.o.
Mokropeská 1699, 252 28 Černošice |
26.11.1997 2.4.2002 |
|
TRADE - CONSULT, spol. s r.o.
Mokropeská 1699, 252 28 Černošice |
20.3.1996 21.2.2002 |
|
TRADE - CONSULT, spol. s r.o.
Mokropeská 1699, 252 28 Černošice |
20.3.1996 26.11.1997 |
6. Jaromír Průša , Chotěboř
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků bytových jednotek Severní čp. 1147 a 1148 v Chotěboři
Severní 1147, 583 01 Chotěboř |
4.10.2012 17.2.2015 |
|
Společenství vlastníků bytových jednotek Severní čp. 1147 a 1148 v Chotěboři
Severní 1147, 583 01 Chotěboř |
21.9.2010 21.9.2012 |
7. Ing. Jaromír Průša , Tábor
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2626 a 2627 Budovatelů, Tábor
Budovatelů 2626, 390 02 Tábor |
1.11.2018 26.10.2023 |
Souhrnné informace ke jménu "Jaromír Průša"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jaromír Průša – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jaromír Průša?
Jméno Jaromír Průša je uvedeno v 12 společnostech.
Kolik osob se jménem Jaromír Průša je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 6 osoby jménem Jaromír Průša.