Radomír Psota - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Radomir Psota v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 19 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Radomir Psota není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Radomír Psota - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Radomír Psota
okres Semily |
Firmy: |
2. |
Radomír Psota
okres Břeclav |
Firmy: |
Detaily Radomír Psota - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Radomír Psota , okres Semily
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
JM trade servis s.r.o.
Rostovská 218/10, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
11.12.2000 10.8.2013 |
|
JM trade servis s.r.o.
Rostovská 218/10, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
26.7.2000 16.4.2013 |
|
JM trade servis s.r.o.
Rostovská 218/10, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
26.7.2000 11.12.2000 |
|
KLAS EU s.r.o.
Robousy 188, 506 01 Jičín |
17.5.2017 | |
KLAS EU s.r.o.
Robousy 188, 506 01 Jičín |
16.5.2017 | |
KLAS EU s.r.o.
Robousy 188, 506 01 Jičín |
8.5.2014 16.4.2015 |
|
KLAS EU s.r.o.
Robousy 188, 506 01 Jičín |
13.12.2011 8.5.2014 |
|
KLAS EU s.r.o.
Robousy 188, 506 01 Jičín |
1.10.2002 13.12.2011 |
|
KLAS EU s.r.o.
Robousy 188, 506 01 Jičín |
14.11.2000 1.10.2002 |
|
KLAS EU s.r.o.
Robousy 188, 506 01 Jičín |
14.11.2000 19.3.2012 |
|
UNIOSPHARMA s.r.o.
Robousy 188, 506 01 Jičín |
20.12.2023 | |
UNIOSPHARMA s.r.o.
Robousy 188, 506 01 Jičín |
26.6.2000 | |
UNIOSPHARMA s.r.o.
Robousy 188, 506 01 Jičín |
26.6.2000 9.7.2002 |
|
UNIOSPHARMA s.r.o.
Robousy 188, 506 01 Jičín |
26.6.2000 6.5.2014 |
Radomír Psota okres Semily - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.12.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 34 000,-Kč (UNIOSPHARMA s.r.o.) |
17.5.2017 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 34 000,-Kč, podíl: 33 % (KLAS EU s.r.o.) |
17.5.2017 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (KLAS EU s.r.o.) |
2. Radomír Psota , okres Břeclav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
FEROSTA, spol. s r.o.
Brno - Chrlice, Tovární 1 |
21.11.2022 | |
FEROSTA, spol. s r.o.
Brno - Chrlice, Tovární 1 |
14.2.1996 | |
FEROSTA, spol. s r.o.
Brno - Chrlice, Tovární 1 |
22.2.2005 21.11.2022 |
|
FEROSTA, spol. s r.o.
Brno - Chrlice, Tovární 1 |
12.4.1996 22.2.2005 |
|
FEROSTA, spol. s r.o.
Brno - Chrlice, Tovární 1 |
12.4.1996 22.2.2005 |
|
FEROSTA, spol. s r.o.
Brno - Chrlice, Tovární 1 |
14.2.1996 21.11.2022 |
|
PPBCH 2 s.r.o.
Brno Zaniklý subjekt: 12.11.2010 |
30.9.2005 11.10.2006 |
|
PPBCH 2 s.r.o.
Brno Zaniklý subjekt: 12.11.2010 |
20.6.2001 30.9.2005 |
|
PPBCH 2 s.r.o.
Brno Zaniklý subjekt: 12.11.2010 |
20.6.2001 6.10.2006 |
|
PPBCH 2 s.r.o.
Brno Zaniklý subjekt: 12.11.2010 |
20.6.2001 30.9.2005 |
|
TRYMET s.r.o.
U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno |
21.4.1998 7.4.2003 |
Radomír Psota okres Břeclav - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.11.2022 | Společník s vkladem FEROSTA, spol. s r.o. |
21.11.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Jeřábový a betonářský servis, spol. s r.o., zmenil adresu. |
21.11.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Jeřábový a betonářský servis, spol. s r.o.) |
Souhrnné informace ke jménu "Radomír Psota"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Radomír Psota – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Radomír Psota?
Jméno Radomír Psota je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem Radomír Psota je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Radomír Psota.