MICHAL PETRŮ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Michal Petru v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 8 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 12 existujících společnostech a má celkem 9 aktuálních záznamů a celkem 8 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Michal Petru bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 10 různých osob.
MICHAL PETRŮ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Michal Petrů
Praha |
Živnost a firmy: |
2. |
Mgr. Michal Petrů
Jindřichův Hradec |
Firmy: |
3. |
Michal Petrů
Prachatice |
Firmy: |
4. |
Michal Petrů
Brno |
Firmy: |
5. |
Michal Petrů
okres Jindřichův Hradec |
Firmy: |
6. |
Bc. MICHAL PETRŮ
Rychnov nad Kněžnou |
Firmy: |
7. |
Michal Petrů
Rychnov nad Kněžnou |
Firmy: |
8. |
doc. Ing. MICHAL PETRŮ
Ph.D.
Liberec |
Firmy: |
9. |
Michal Petrů
Česká republika |
Živnost |
10. |
Michal Petrů
okres Blansko |
Živnost |
11. |
Michal Petrů
okres Prostějov |
Živnost |
12. |
Michal Petrů
okres Tachov |
Živnost |
13. |
Michal Petrů
okres Rychnov nad Kněžnou |
Živnost |
14. |
Michal Petrů
Tábor |
Živnost |
15. |
Michal Petrů
okres Pelhřimov |
Živnost |
16. |
Michal Petrů
okres Třebíč |
Živnost |
17. |
Michal Petrů
okres Tábor |
Živnost |
18. |
Ing. Michal Petrů
okres Liberec |
Živnost |
19. |
Michal Petrů
Ostrava |
Firmy: |
20. |
Michal Petrů
okres Sokolov |
Firmy: |
21. |
Michal Petrů
Praha |
Firmy: |
Detaily MICHAL PETRŮ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Michal Petrů , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
A B A T r a d i n g s.r.o. v likvidaci
Kamenné Zboží 82, 288 02 Kamenné Zboží Zaniklý subjekt: 3.5.2018 |
4.5.1998 3.5.2018 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba ostatních potravinářských výrobků |
14.10.1994 |
2. Mgr. Michal Petrů , Jindřichův Hradec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická čp. 577-585 Prosek, Praha 9
Litoměřická 585/22, Prosek, 190 00 Praha |
28.5.2013 27.5.2015 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická čp. 577-585 Prosek, Praha 9
Litoměřická 585/22, Prosek, 190 00 Praha |
30.5.2011 27.5.2013 |
|
Tělocvičná jednota Sokol Prosek
Na Proseku 6/15, Prosek, 190 00 Praha |
24.3.2022 |
Mgr. Michal Petrů Jindřichův Hradec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.7.2022 | |
11.8.2015 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická čp. 577-585 Prosek, Praha 9 (vymazáno) |
9.7.2014 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu Litoměřická čp. 577-585 Prosek, Praha 9 |
3. Michal Petrů , Prachatice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Ševčíkova 113, Prachatice
Ševčíkova 113, Prachatice II, 383 01 Prachatice |
15.12.2022 | |
Společenství vlastníků Ševčíkova 113, Prachatice
Ševčíkova 113, Prachatice II, 383 01 Prachatice |
2.2.2015 6.4.2023 |
Michal Petrů Prachatice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.4.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Ševčíkova 113, Prachatice |
6.4.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Ševčíkova 113, Prachatice |
4. Michal Petrů , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Klub potápěčů POSEIDON, pobočný spolek SPMS
Svatojánská 433, Telč-Staré Město, 588 56 Telč |
6.12.2015 |
Michal Petrů Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.6.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Klub potápěčů POSEIDON |
5. Michal Petrů , okres Jindřichův Hradec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SVK Barvy s.r.o.
Sekaninova 1119/68, Nusle (Praha 2), 128 00 Praha |
13.7.2018 | |
SVK Barvy s.r.o.
Sekaninova 1119/68, Nusle (Praha 2), 128 00 Praha |
13.7.2018 |
Michal Petrů okres Jindřichův Hradec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.7.2018 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (SVK Barvy s.r.o.) |
13.7.2018 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (SVK Barvy s.r.o.) |
6. Bc. MICHAL PETRŮ , Rychnov nad Kněžnou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Sportovní klub policie Rychnov nad Kněžnou z.s.
Zborovská 1360, 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
26.9.2012 |
Bc. MICHAL PETRŮ Rychnov nad Kněžnou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
24.7.2015 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Sportovní klub policie Rychnov nad Kněžnou z.s. |
7. Michal Petrů , Rychnov nad Kněžnou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1454-56 na adrese Mírová, Rychnov nad Kněžnou
Mírová 1454, 516 01 Rychnov nad Kněžnou |
23.3.2023 |
Michal Petrů Rychnov nad Kněžnou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
23.5.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1454-56 na adrese Mírová, Rychnov nad Kněžnou |
8. doc. Ing. MICHAL PETRŮ Ph.D. , Liberec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Elektromobilní platforma, z.s.
Hlavní 130, Řež, 250 68 Husinec |
28.3.2024 | |
International Machine Design Association, z. s.
Pivovarská 626/7, Smíchov, 150 00 Praha |
5.10.2023 |
doc. Ing. MICHAL PETRŮ PhD. Liberec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.3.2024 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Elektromobilní platforma, z.s. |
5.10.2023 |
9. Michal Petrů, Česká republika
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
29.8.2012 |
10. Michal Petrů, okres Blansko
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Instalace průmyslových strojů a zařízení Příprava staveniště Kompletační a dokončovací práce Truhlářské práce Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
18.10.2017 |
11. Michal Petrů, okres Prostějov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště |
13.8.2019 |
12. Michal Petrů, okres Tachov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ostatní vzdělávání Činnosti autoškol a jiných škol řízení |
2.8.2021 |
13. Michal Petrů, okres Rychnov nad Kněžnou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění Ostatní sportovní činnosti Opravy obuvi a kožených výrobků |
19.12.2023 |
14. Michal Petrů, Tábor
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách Velkoobchod a maloobchod |
1.3.1994 |
15. Michal Petrů, okres Pelhřimov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Velkoobchod a maloobchod |
6.6.1997 |
16. Michal Petrů, okres Třebíč
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště Kompletační a dokončovací práce |
27.11.2003 |
17. Michal Petrů, okres Tábor
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách Činnosti reklamních agentur Velkoobchod a maloobchod |
1.7.2009 |
18. Ing. Michal Petrů, okres Liberec
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Ostatní technické zkoušky a analýzy Výzkum a vývoj Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
15.8.2011 |
19. Michal Petrů , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
MAILICO s.r.o.
Libušská 3/163, Libuš, 142 00 Praha |
22.6.2005 10.3.2006 |
|
MAILICO s.r.o.
Libušská 3/163, Libuš, 142 00 Praha |
11.5.2005 23.2.2006 |
20. Michal Petrů , okres Sokolov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství U Pivovaru čp. 356, 357 Kynšperk n/O
U Pivovaru 356/7, 357 51 Kynšperk nad Ohří |
21.12.2015 9.7.2017 |
21. Michal Petrů , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bohemia Green Energy s.r.o.
Milevská 2094/3, Krč, 140 00 Praha |
9.6.2022 28.8.2024 |
Souhrnné informace ke jménu "MICHAL PETRŮ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MICHAL PETRŮ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MICHAL PETRŮ?
Jméno MICHAL PETRŮ je uvedeno v 12 společnostech.
Kolik osob se jménem MICHAL PETRŮ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 11 osoby jménem MICHAL PETRŮ.