PETRA ŠUKOVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Petra Sukova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 5 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 12 existujících společnostech a má celkem 9 aktuálních záznamů a celkem 16 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Petra Sukova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 10 různých osob.
PETRA ŠUKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Petra Suková
Praha |
Živnost a firmy: |
2. |
Petra Suková
Praha |
Firmy: |
3. |
Petra Suková
Žďár nad Sázavou |
Firmy: |
4. |
Petra Suková
okres Liberec |
Firmy: |
5. |
Petra Suková
Žďár nad Sázavou |
Firmy: |
6. |
Petra Suková
okres Liberec |
Živnost |
7. |
Ing. Petra Suková
okres Příbram |
Živnost |
8. |
Petra Suková
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
9. |
Petra Suková
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
10. |
Ing. Petra Suková
|
Živnost |
11. |
Petra Suková
Dvůr Králové nad Labem |
Živnost |
12. |
Petra Suková
okres Příbram |
Živnost |
13. |
Petra Suková
Mladá Boleslav |
Živnost |
14. |
Petra Suková
okres Kladno |
Živnost |
15. |
Petra Suková
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
16. |
Petra Suková
Praha |
Firmy: |
17. |
Petra Suková
Náchod |
Firmy: |
18. |
Ing. Petra Suková
Příbram |
Firmy: |
19. |
PETRA ŠUKOVÁ
okres Mladá Boleslav |
Firmy: |
Detaily PETRA ŠUKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Petra Suková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Asociace Alauda z.ú.
Na Skřivance 341/10, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín |
8.3.2023 | |
Asociace Alauda z.ú.
Na Skřivance 341/10, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín |
8.3.2023 | |
Educore s.r.o.
Polipsy 67, 285 22 Čestín |
14.9.2019 | |
Educore s.r.o.
Polipsy 67, 285 22 Čestín |
26.7.2019 | |
GreenDot - ústav pro udržitelný rozvoj a vzdělávání, z.ú.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
20.10.2015 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
12.5.2008 |
Ing. Petra Suková Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.3.2023 | Správní rada Asociace Alauda z.ú. |
8.3.2023 | Zakladatel Asociace Alauda z.ú. |
14.9.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 % (Educore s.r.o.) |
2. Petra Suková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
HAMR - Sport a.s.
K vodě 3200/3, Záběhlice (Praha 10), 106 00 Praha |
4.6.2019 | |
HAMR - Sport a.s.
K vodě 3200/3, Záběhlice (Praha 10), 106 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.10.2019 |
22.2.2017 1.10.2019 |
|
HAMR - Sport a.s.
K vodě 3200/3, Záběhlice (Praha 10), 106 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.10.2019 |
22.2.2017 29.8.2018 |
|
SK HAMR, z.s.
K vodě 3200/3, Záběhlice (Praha 10), 106 00 Praha |
22.3.2017 29.8.2018 |
|
SK HAMR, z.s.
K vodě 3200/3, Záběhlice (Praha 10), 106 00 Praha |
22.3.2017 18.6.2020 |
Petra Suková Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.6.2020 | Vymazán(-a) jako člen představenstva SK HAMR, z.s. |
11.6.2019 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Průhonice a.s. |
29.8.2018 | Zapsán(-a) jako člen představenstva SK HAMR, z.s. |
3. Petra Suková , Žďár nad Sázavou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BÁJEČNÉ ŽENY V BĚHU, z.s.
V rovinách 511/48, Podolí, 140 00 Praha |
21.12.2020 |
Petra Suková Žďár nad Sázavou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.3.2021 | Zapsán(-a) jako člen představenstva BÁJEČNÉ ŽENY V BĚHU, z.s. |
4. Petra Suková , okres Liberec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Klub českých turistů, odbor Nové Město pod Smrkem
Kmochova 575, 463 65 Nové Město pod Smrkem |
15.12.2023 |
Petra Suková okres Liberec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
31.5.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Klub českých turistů, odbor Nové Město pod Smrkem |
5. Petra Suková , Žďár nad Sázavou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U Klafárku Žďár nad Sázavou
Komenského 1809/19, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou |
25.4.2024 |
Petra Suková Žďár nad Sázavou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.7.2024 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Základní organizace Českého zahrádkářského svazu U Klafárku Žďár nad Sázavou |
6. Petra Suková, okres Liberec
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Činnosti reklamních agentur Fotografické činnosti Velkoobchod a maloobchod |
27.3.2013 |
7. Ing. Petra Suková, okres Příbram
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Chov zvířat pro zájmový chov Zpracovatelský průmysl j. n. Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Činnosti v oblasti informačních technologií Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Fotografické činnosti Činnosti cestovních agentur Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání |
16.5.2019 |
8. Petra Suková, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti v oblasti informačních technologií Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Činnosti reklamních agentur Překladatelské a tlumočnické činnosti Univerzální administrativní činnosti |
21.12.2020 |
9. Petra Suková, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Silniční nákladní doprava |
17.7.2023 |
10. Ing. Petra Suková,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Destilace, rektifikace a míchání lihovin Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Ostatní technické zkoušky a analýzy Fotografické činnosti Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění Ostatní sportovní činnosti Poskytování ostatních osobních služeb j. n. Velkoobchod a maloobchod |
19.2.2024 |
11. Petra Suková, Dvůr Králové nad Labem
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
9.12.1993 |
12. Petra Suková, okres Příbram
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Univerzální administrativní činnosti Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
11.5.1998 |
13. Petra Suková, Mladá Boleslav
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Destilace, rektifikace a míchání lihovin Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Velkoobchod a maloobchod |
15.2.2006 |
14. Petra Suková, okres Kladno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Univerzální administrativní činnosti |
28.8.2006 |
15. Petra Suková, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti reklamních agentur |
1.6.2007 |
16. Petra Suková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
E.P.S. Exkluziv Real s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
10.8.2004 16.11.2007 |
|
E.P.S. Exkluziv Real s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
13.10.2003 10.8.2004 |
|
E.P.S. Exkluziv Real s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
13.10.2003 18.10.2007 |
|
E.P.S. Exkluziv Real s.r.o.
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha |
13.10.2003 10.8.2004 |
17. Petra Suková , Náchod
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Partner 4 Business s.r.o.
Varšavská 715/36, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
14.2.2008 15.6.2016 |
|
PEVINA s.r.o. v likvidaci
Smotlachova 583/4, Kamýk, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 15.5.2024 |
6.4.2005 25.2.2008 |
|
PEVINA s.r.o. v likvidaci
Smotlachova 583/4, Kamýk, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 15.5.2024 |
6.4.2005 21.3.2008 |
18. Ing. Petra Suková , Příbram
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství pro dům Plzeňská čp. 50, 51, 52 Příbram I
Plzeňská 52, Příbram I, 261 01 Příbram |
25.6.2007 2.4.2009 |
19. PETRA ŠUKOVÁ , okres Mladá Boleslav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Přátelé New Renato, z.s.
Dvořišťská 1244, Kyje, 198 00 Praha |
17.3.2018 28.5.2022 |
|
Přátelé New Renato, z.s.
Dvořišťská 1244, Kyje, 198 00 Praha |
17.3.2018 14.10.2021 |
|
Přátelé New Renato, z.s.
Dvořišťská 1244, Kyje, 198 00 Praha |
8.4.2017 17.3.2018 |
|
Přátelé New Renato, z.s.
Dvořišťská 1244, Kyje, 198 00 Praha |
2.4.2016 8.4.2017 |
Souhrnné informace ke jménu "PETRA ŠUKOVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu PETRA ŠUKOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno PETRA ŠUKOVÁ?
Jméno PETRA ŠUKOVÁ je uvedeno v 12 společnostech.
Kolik osob se jménem PETRA ŠUKOVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 9 osoby jménem PETRA ŠUKOVÁ.