VLASTIMIL HUDEČEK - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Vlastimil Hudecek v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 9 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 24 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Vlastimil Hudecek není zapsáno v živnostenském rejstříku.
VLASTIMIL HUDEČEK - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Vlastimil Hudeček
okres Svitavy |
Živnost a firmy: |
2. |
Ing. Vlastimil Hudeček
CSc.
Ostrava |
Firmy: |
3. |
Ing. Vlastimil Hudeček
Teplice |
Podnikatel fyz. osoba a firmy: |
4. |
Vlastimil Hudeček
Zlín |
Firmy: |
5. |
Ing. Vlastimil Hudeček
CSc.
Ostrava |
Firmy: |
6. |
Vlastimil Hudeček
Šumperk |
Firmy: |
Detaily VLASTIMIL HUDEČEK - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Vlastimil Hudeček , okres Svitavy
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Asociace integrovaných sportů, z. s.
Sokolská 194, 507 91 Stará Paka |
28.11.2015 | |
Asociace integrovaných sportů, z. s.
Sokolská 194, 507 91 Stará Paka |
28.11.2015 16.8.2020 |
|
Domeček plný koleček, z. s.
Nádražní 111, 507 91 Stará Paka |
31.1.2015 31.1.2019 |
|
Domeček plný koleček, z. s.
Nádražní 111, 507 91 Stará Paka |
31.1.2015 16.8.2020 |
|
CHROUST servis s.r.o.
Sokolská 194, 507 91 Stará Paka |
29.1.2016 14.12.2017 |
|
CHROUST servis s.r.o.
Sokolská 194, 507 91 Stará Paka |
27.5.2011 29.1.2016 |
|
CHROUST servis s.r.o.
Sokolská 194, 507 91 Stará Paka |
27.5.2011 14.12.2017 |
|
CHROUST servis s.r.o.
Sokolská 194, 507 91 Stará Paka |
27.5.2011 29.1.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
16.10.2001 |
Vlastimil Hudeček okres Svitavy - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
14.6.2022 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Sportem proti bariérám, z. s. |
16.8.2020 | Člen dozorčí rady Asociace integrovaných sportů, o.s. |
16.8.2020 | Člen dozorčí rady o.s.Sportem proti barierám - Český Ráj |
2. Ing. Vlastimil Hudeček CSc. , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek - Fojtská 11/638, Ostrava - Muglinov
Fojtská 638/11, Muglinov, 712 00 Ostrava |
31.10.2017 | |
Společenství vlastníků jednotek - Fojtská 11/638, Ostrava - Muglinov
Fojtská 638/11, Muglinov, 712 00 Ostrava |
20.6.2012 31.10.2017 |
|
Společenství vlastníků jednotek - Fojtská 11/638, Ostrava - Muglinov
Fojtská 638/11, Muglinov, 712 00 Ostrava |
19.4.2005 20.6.2012 |
Ing. Vlastimil Hudeček CSc. Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.1.2018 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek - Fojtská 11/638, Ostrava - Muglinov |
25.1.2018 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek - Fojtská 11/638, Ostrava - Muglinov |
20.6.2012 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek - Fojtská 11/638, Ostrava - Muglinov |
3. Ing. Vlastimil Hudeček , Teplice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
1. DMV, s.r.o. v likvidaci
Juditina 1715/5, 415 01 Teplice Zaniklý subjekt: 1.4.2017 |
19.12.1996 22.11.2015 |
|
1. DMV, s.r.o. v likvidaci
Juditina 1715/5, 415 01 Teplice Zaniklý subjekt: 1.4.2017 |
19.12.1996 11.7.2013 |
|
CoffeeNet s.r.o.
Juditina 1715/5, 415 01 Teplice |
9.8.2017 21.9.2017 |
|
CoffeeNet s.r.o.
Juditina 1715/5, 415 01 Teplice |
29.7.2016 9.8.2017 |
|
CoffeeNet s.r.o.
Juditina 1715/5, 415 01 Teplice |
24.6.2014 29.7.2016 |
|
CoffeeNet s.r.o.
Juditina 1715/5, 415 01 Teplice |
17.6.2014 22.11.2015 |
|
WINEBAGO, s.r.o.
Juditina 1715/5, 415 01 Teplice |
9.8.2017 21.9.2017 |
|
WINEBAGO, s.r.o.
Juditina 1715/5, 415 01 Teplice |
29.7.2016 9.8.2017 |
|
WINEBAGO, s.r.o.
Juditina 1715/5, 415 01 Teplice |
5.12.2015 29.7.2016 |
|
WINEBAGO, s.r.o.
Juditina 1715/5, 415 01 Teplice |
10.6.1996 3.7.2013 |
|
WINEBAGO, s.r.o.
Juditina 1715/5, 415 01 Teplice |
4.9.1995 22.11.2015 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Architektonické činnosti Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Univerzální administrativní činnosti Velkoobchod a maloobchod Výroba elektřiny |
13.3.1991 |
4. Vlastimil Hudeček , Zlín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Local Energies, a.s.
třída 3. května 1173, Malenovice, 763 02 Zlín |
10.11.1998 7.6.2002 |
5. Ing. Vlastimil Hudeček CSc. , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Stavební bytové družstvo Poruba
Porubská 1015/17, Poruba, 708 00 Ostrava |
13.12.1993 22.11.1995 |
|
Stavební bytové družstvo Poruba
Porubská 1015/17, Poruba, 708 00 Ostrava |
19.9.1991 13.12.1993 |
6. Vlastimil Hudeček , Šumperk
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Zahradní 15,17, Šumperk
Zahradní 2664/17, 787 01 Šumperk |
26.1.2015 26.1.2020 |
Souhrnné informace ke jménu "VLASTIMIL HUDEČEK"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu VLASTIMIL HUDEČEK – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno VLASTIMIL HUDEČEK?
Jméno VLASTIMIL HUDEČEK je uvedeno v 9 společnostech.
Kolik osob se jménem VLASTIMIL HUDEČEK je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 6 osoby jménem VLASTIMIL HUDEČEK.