Josef Slanec - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Josef Slanec v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 10 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 3 zaniklých společnostech.Jméno Josef Slanec bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
Josef Slanec - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Josef Slanec
okres Louny |
Živnost a firmy: |
2. |
Josef Slanec
Písek |
Firmy: |
3. |
Josef Slanec
okres Praha-západ |
Živnost |
4. |
Josef Slanec
okres Rokycany |
Živnost |
5. |
Josef Slanec
okres Kladno |
Firmy: |
6. |
Josef Slanec
Praha |
Firmy: |
7. |
Josef Slanec
okres Louny |
Firmy: |
Detaily Josef Slanec - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Josef Slanec , okres Louny
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AGRO Blatná a.s.
Lnáře 147, 387 42 Lnáře |
24.6.2008 24.6.2013 |
|
AGRO Blatná a.s.
Lnáře 147, 387 42 Lnáře |
23.6.1998 24.6.2008 |
|
BROLA a.s.
Tábor Zaniklý subjekt: 1.6.2011 |
26.11.1998 13.8.1999 |
|
BROLA a.s.
Tábor Zaniklý subjekt: 1.6.2011 |
1.4.1993 26.11.1998 |
|
Výrobně obchodní družstvo Kadov
Kadov 65, 387 33 Kadov |
19.11.2001 31.12.2009 |
|
Zemědělské družstvo Kadov
Kadov 65, 387 33 Kadov Zaniklý subjekt: 1.8.2017 |
18.3.1994 7.6.2002 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
10.2.1993
Zaniklý subjekt: 30.10.2017 |
2. Josef Slanec , Písek
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Klub sběratelů pivovarských suvenýrů Písek
Richarda Weinera 2315, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek |
17.12.2020 |
Josef Slanec Písek - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.2.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Klub sběratelů pivovarských suvenýrů Písek |
3. Josef Slanec, okres Praha-západ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod |
14.4.1992 |
4. Josef Slanec, okres Rokycany
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
6.5.1996 |
5. Josef Slanec , okres Kladno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zemědělské družstvo Mír se sídlem ve Slatině v likvidaci
Slatina,p.Zvoleněves, okres Kladno |
21.8.1986 15.6.1990 |
6. Josef Slanec , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo spoluvlastníků domu č.p.1928, Praha 2, v likvidaci
Praha Zaniklý subjekt: 30.7.2010 |
9.6.1994 27.2.1995 |
7. Josef Slanec , okres Louny
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zemědělské družstvo Kadov
Kadov 65, 387 33 Kadov Zaniklý subjekt: 1.8.2017 |
17.5.1993 18.3.1994 |
|
Zemědělské družstvo Kadov
Kadov 65, 387 33 Kadov Zaniklý subjekt: 1.8.2017 |
31.3.1989 17.5.1993 |
Souhrnné informace ke jménu "Josef Slanec"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Josef Slanec – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Josef Slanec?
Jméno Josef Slanec je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Josef Slanec je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 5 osoby jménem Josef Slanec.