Michal Rázga - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Michal Razga v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 7 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 12 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Michal Razga není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Michal Rázga - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Michal Rázga
Říčany |
Živnost a firmy: |
2. |
Mgr. MICHAL RÁZGA
Praha |
Živnost a firmy: |
Detaily Michal Rázga - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Michal Rázga , Říčany
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Golf Card, s.r.o.
Krakovská 1339/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
4.12.2015 | |
Golf Card, s.r.o.
Krakovská 1339/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
4.7.2005 | |
Golf Card, s.r.o.
Krakovská 1339/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
4.7.2005 4.12.2015 |
|
Golf Card, s.r.o.
Krakovská 1339/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
4.7.2005 4.12.2015 |
|
Nádrže 24 s.r.o.
Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha |
4.12.2015 10.11.2016 |
|
Nádrže 24 s.r.o.
Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha |
7.6.2014 4.12.2015 |
|
Nádrže 24 s.r.o.
Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha |
7.6.2014 4.12.2015 |
|
Nádrže 24 s.r.o.
Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha |
7.6.2014 14.10.2016 |
|
Společenství vlastníků jednotek Hrnčířská 223, 252 42 Jesenice
Hrnčířská 223, Zdiměřice, 252 42 Jesenice |
8.4.2008 4.12.2015 |
|
Společenství vlastníků jednotek Hrnčířská 223, 252 42 Jesenice
Hrnčířská 223, Zdiměřice, 252 42 Jesenice |
8.4.2008 8.4.2013 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Sportovní činnosti Velkoobchod a maloobchod |
4.12.1995 |
Michal Rázga Říčany - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
11.6.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Hrnčířská 223, 252 42 Jesenice (vymazáno) |
10.11.2016 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Nádrže 24 s.r.o. ) |
10.11.2016 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Innovative projects s.r.o. . |
2. Mgr. MICHAL RÁZGA , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BLOTERARR CAPITAL s.r.o.
Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha |
15.8.2016 11.11.2016 |
|
BLOTERARR CAPITAL s.r.o.
Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha |
15.8.2016 16.11.2016 |
|
Bytové družstvo Laubova 6/1731
Laubova 1731/6, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
8.12.2023 | |
GarneraBay s.r.o.
Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín |
12.8.2016 11.11.2016 |
|
GarneraBay s.r.o.
Smetanova 1912/5, 737 01 Český Těšín |
12.8.2016 16.11.2016 |
|
Real service s.r.o.
Laubova 1731/6, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
1.1.2022 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n. Výroba ostatních oděvů a oděvních doplňků Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Tisk a činnosti související s tiskem Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
26.8.2015 |
Mgr. MICHAL RÁZGA Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
9.1.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Bytové družstvo Laubova 6/1731 |
1.1.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Real service s.r.o.) |
16.11.2016 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (GarneraBay s.r.o. ) |
Souhrnné informace ke jménu "Michal Rázga"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Michal Rázga – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Michal Rázga?
Jméno Michal Rázga je uvedeno v 7 společnostech.
Kolik osob se jménem Michal Rázga je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Michal Rázga.