MILAN ŠAMÁNEK - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Milan Samanek v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 9 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 54 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 5 zaniklých společnostech.Jméno Milan Samanek není zapsáno v živnostenském rejstříku.
MILAN ŠAMÁNEK - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Milan Šamánek
okres Trutnov |
Firmy: |
2. |
Ing. Milan Šamánek
Praha |
Firmy: |
3. |
Ing. Milan Šamánek
Brno |
Živnost a firmy: |
4. |
prof. MUDr. Milan Šamánek
DrSc
Praha |
Firmy: |
5. |
Ing. Milan Šamánek
Praha |
Firmy: |
6. |
Prof. MUDr. Milan Šamánek
Praha |
Firmy: |
Detaily MILAN ŠAMÁNEK - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Milan Šamánek , okres Trutnov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
A. O. Z., společnost s ručením omezeným, v likvidaci
Palackého 2302/28, 466 01 Jablonec nad Nisou Zaniklý subjekt: 28.8.2018 |
21.8.2013 28.8.2018 |
|
A. O. Z., společnost s ručením omezeným, v likvidaci
Palackého 2302/28, 466 01 Jablonec nad Nisou Zaniklý subjekt: 28.8.2018 |
21.8.2013 8.10.2013 |
|
A. O. Z., společnost s ručením omezeným, v likvidaci
Palackého 2302/28, 466 01 Jablonec nad Nisou Zaniklý subjekt: 28.8.2018 |
28.5.1998 21.8.2013 |
|
A. O. Z., společnost s ručením omezeným, v likvidaci
Palackého 2302/28, 466 01 Jablonec nad Nisou Zaniklý subjekt: 28.8.2018 |
28.5.1998 21.8.2013 |
|
ČSTD a.s. v likvidaci
Plzeňská 441/73, Beroun-Město, 266 01 Beroun Zaniklý subjekt: 16.1.2020 |
21.8.2013 16.1.2020 |
|
ČSTD a.s. v likvidaci
Plzeňská 441/73, Beroun-Město, 266 01 Beroun Zaniklý subjekt: 16.1.2020 |
16.12.1997 21.8.2013 |
|
HAKIM, spol. s r. o.
Žerotínova 1663/59, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
21.8.2013 | |
HAKIM, spol. s r. o.
Žerotínova 1663/59, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
21.8.2013 17.9.2013 |
|
HAKIM, spol. s r. o.
Žerotínova 1663/59, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
19.8.2013 21.8.2013 |
|
HAKIM, spol. s r. o.
Žerotínova 1663/59, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
7.3.2013 19.8.2013 |
|
HAKIM, spol. s r. o.
Žerotínova 1663/59, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
16.7.1997 7.3.2013 |
|
HAKIM, spol. s r. o.
Žerotínova 1663/59, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
16.7.1997 21.8.2013 |
|
YAMATO CORP. CZ a.s.
Slavíkova 1488/29, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
10.9.1997 21.10.1998 |
Milan Šamánek okres Trutnov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.9.2013 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (HAKIM, spol. s r. o. ) |
21.8.2013 | Společník s vkladem A. O. Z., společnost s ručením omezeným |
21.8.2013 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel A. O. Z., společnost s ručením omezeným, zmenil adresu. |
2. Ing. Milan Šamánek , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Garáže Na Květnici 616, družstvo
Na květnici 616/4, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
25.10.2006 | |
Garáže Na Květnici 616, družstvo
Na květnici 616/4, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
25.10.2006 20.11.2015 |
|
Garáže Na Květnici 616, družstvo
Na květnici 616/4, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
25.10.2006 26.1.2023 |
|
Kardiocentrum, a. s. v likvidaci
Vídeňská 1083, Krč, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 29.4.2020 |
20.11.2015 29.4.2020 |
|
Kardiocentrum, a. s. v likvidaci
Vídeňská 1083, Krč, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 29.4.2020 |
16.12.1997 20.11.2015 |
|
medisap,s.r.o.
Na rovnosti 2244/5, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
26.1.2023 | |
medisap,s.r.o.
Na rovnosti 2244/5, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
3.7.2014 26.1.2023 |
|
medisap,s.r.o.
Na rovnosti 2244/5, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
24.11.1993 19.11.1996 |
|
medisap,s.r.o.
Na rovnosti 2244/5, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
17.11.1992 3.7.2014 |
|
medisap,s.r.o.
Na rovnosti 2244/5, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
17.11.1992 24.11.1993 |
|
medtech, s.r.o. v likvidaci
Akáciová 34/1, Motol, 150 00 Praha |
23.10.1992 13.7.1993 |
|
medtech, s.r.o. v likvidaci
Akáciová 34/1, Motol, 150 00 Praha |
23.10.1992 13.7.1993 |
|
S-medics, s.r.o.
Malešická 2251/51, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
26.1.2023 | |
S-medics, s.r.o.
Malešická 2251/51, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
20.10.2015 | |
S-medics, s.r.o.
Malešická 2251/51, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
20.10.2015 26.1.2023 |
|
S-medics, s.r.o.
Malešická 2251/51, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
3.7.2014 26.1.2023 |
|
S-medics, s.r.o.
Malešická 2251/51, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
31.10.2002 3.7.2014 |
|
S-medics, s.r.o.
Malešická 2251/51, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
14.2.1994 31.10.2002 |
|
S-medics, s.r.o.
Malešická 2251/51, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
14.2.1994 23.6.2010 |
|
VLASTTAB 615, s.r.o., v likvidaci
Táborská 615, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 24.1.2018 |
20.11.2015 24.1.2018 |
|
VLASTTAB 615, s.r.o., v likvidaci
Táborská 615, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 24.1.2018 |
12.12.2006 20.11.2015 |
|
VLASTTAB 615, s.r.o., v likvidaci
Táborská 615, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 24.1.2018 |
12.12.2006 24.1.2018 |
|
VLASTTAB 615, s.r.o., v likvidaci
Táborská 615, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 24.1.2018 |
3.3.2004 20.11.2015 |
Ing. Milan Šamánek Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
26.1.2023 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel medisap,s.r.o., zmenil adresu. |
26.1.2023 | Člen statutárního orgánu Táborská 616, bytové družstvo |
26.1.2023 | Společník s vkladem S-medics, s.r.o. |
3. Ing. Milan Šamánek , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ika.architekti s.r.o.
Francouzská 916/69, Zábrdovice (Brno-sever), 602 00 Brno |
17.1.2019 | |
ika.architekti s.r.o.
Francouzská 916/69, Zábrdovice (Brno-sever), 602 00 Brno |
17.6.2014 17.1.2019 |
|
ika.architekti s.r.o.
Francouzská 916/69, Zábrdovice (Brno-sever), 602 00 Brno |
15.6.2011 17.6.2014 |
|
ika.architekti s.r.o.
Francouzská 916/69, Zábrdovice (Brno-sever), 602 00 Brno |
23.10.2000 15.6.2011 |
|
ika.architekti s.r.o.
Francouzská 916/69, Zábrdovice (Brno-sever), 602 00 Brno |
27.6.1996 23.10.2000 |
|
ika.architekti s.r.o.
Francouzská 916/69, Zábrdovice (Brno-sever), 602 00 Brno |
10.2.1993 27.6.1996 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
21.6.1991 |
Ing. Milan Šamánek Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.1.2019 | Společník s vkladem IKA BRNO,s.r.o. |
17.1.2019 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, splaceno: 100000 % (IKA BRNO,s.r.o.) |
17.6.2014 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (IKA BRNO,s.r.o. ) |
4. prof. MUDr. Milan Šamánek DrSc , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Kardiocentrum, a. s. v likvidaci
Vídeňská 1083, Krč, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 29.4.2020 |
22.1.2014 29.4.2020 |
|
Kardiocentrum, a. s. v likvidaci
Vídeňská 1083, Krč, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 29.4.2020 |
25.1.1995 22.1.2014 |
|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
12.7.2019 29.4.2020 |
|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
27.7.2016 12.9.2019 |
|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
29.7.2015 26.6.2016 |
|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
27.6.2014 26.6.2015 |
|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
25.9.2013 27.6.2014 |
|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
29.8.2012 28.6.2013 |
|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
27.7.2011 29.6.2012 |
|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
26.6.2010 24.6.2011 |
|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
26.6.2009 29.9.2010 |
|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
28.5.2008 26.6.2009 |
|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
13.9.2002 13.12.2007 |
|
Nadační fond Dětské srdce
V úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha |
22.1.2014 29.4.2020 |
|
Nadační fond Dětské srdce
V úvalu 84/1, Motol, 150 00 Praha |
8.6.1999 22.1.2014 |
5. Ing. Milan Šamánek , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
"Družstvo pro výstavbu příjezdové komunikace a přípojek v Tylovicích" - v likvidaci
Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm Zaniklý subjekt: 14.8.2010 |
3.12.1998 14.8.2010 |
6. Prof. MUDr. Milan Šamánek , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
25.4.2001 24.4.2003 |
|
Lázně Poděbrady, a.s.
Jiřího náměstí 39/15, Poděbrady I, 290 01 Poděbrady |
30.4.1992 26.2.2002 |
Souhrnné informace ke jménu "MILAN ŠAMÁNEK"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu MILAN ŠAMÁNEK – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno MILAN ŠAMÁNEK?
Jméno MILAN ŠAMÁNEK je uvedeno v 9 společnostech.
Kolik osob se jménem MILAN ŠAMÁNEK je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 6 osoby jménem MILAN ŠAMÁNEK.