PETRA CHALOUPKOVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Petra Chaloupkova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 6 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 29 existujících společnostech a má celkem 13 aktuálních záznamů a celkem 44 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Petra Chaloupkova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 8 různých osob.
PETRA CHALOUPKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Petra Chaloupková
okres České Budějovice |
Firmy: |
2. |
Petra Chaloupková
Svitavy |
Firmy: |
3. |
Ing. PETRA CHALOUPKOVÁ
okres Plzeň-sever |
Firmy: |
4. |
Petra Chaloupková
Nové Město nad Metují |
Živnost a firmy: |
5. |
Ing. PETRA CHALOUPKOVÁ
Brno |
Firmy: |
6. |
Petra Chaloupková
okres Beroun |
Firmy: |
7. |
Petra Chaloupková
okres Hlavní město Praha |
Podnikatel fyz. osoba |
8. |
Petra Chaloupková
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
9. |
Petra Chaloupková
okres Liberec |
Živnost |
10. |
Petra Chaloupková
okres Děčín |
Živnost |
11. |
Petra Chaloupková
okres Pelhřimov |
Živnost |
12. |
Petra Chaloupková
okres Pelhřimov |
Živnost |
13. |
Ing. Petra Chaloupková
okres Brno-město |
Živnost |
14. |
Petra Chaloupková
Praha |
Živnost |
15. |
Petra Chaloupková
Praha |
Firmy: |
16. |
Petra Chaloupková
Napajedla |
Firmy: |
17. |
Mgr. Petra Chaloupková
Zlín |
Firmy: |
18. |
Petra Chaloupková
okres Třebíč |
Firmy: |
Detaily PETRA CHALOUPKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Petra Chaloupková , okres České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
MADEX marketing s.r.o.
Prachatická 1664/2c, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice |
22.7.2014 | |
MADEX marketing s.r.o.
Prachatická 1664/2c, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice |
13.12.1999 | |
MADEX marketing s.r.o.
Prachatická 1664/2c, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice |
18.7.2014 22.7.2014 |
|
MADEX marketing s.r.o.
Prachatická 1664/2c, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice |
5.4.2002 18.7.2014 |
|
MADEX marketing s.r.o.
Prachatická 1664/2c, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice |
13.12.1999 5.4.2002 |
|
MADEX marketing s.r.o.
Prachatická 1664/2c, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice |
13.12.1999 22.7.2014 |
|
Škola Taekwon-do ITF NOMO, z.s.
K Vrbinám 82, 373 71 Hůry |
20.8.2014 |
Petra Chaloupková okres České Budějovice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.1.2016 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Škola Taekwon-do ITF NOMO |
22.7.2014 | Společník s vkladem MADEX marketing s.r.o. |
22.7.2014 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel MADEX marketing s.r.o., zmenil adresu. |
2. Petra Chaloupková , Svitavy
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek pro dům 1965/23, 1964/25, ulice Dimitrovova, Svitavy
Dimitrovova 1965/23, Předměstí, 568 02 Svitavy |
2.4.2024 | |
Společenství vlastníků jednotek pro dům 1965/23, 1964/25, ulice Dimitrovova, Svitavy
Dimitrovova 1965/23, Předměstí, 568 02 Svitavy |
1.4.2019 1.4.2024 |
|
Společenství vlastníků jednotek pro dům 1965/23, 1964/25, ulice Dimitrovova, Svitavy
Dimitrovova 1965/23, Předměstí, 568 02 Svitavy |
20.4.2015 1.4.2019 |
|
Společenství vlastníků jednotek pro dům 1965/23, 1964/25, ulice Dimitrovova, Svitavy
Dimitrovova 1965/23, Předměstí, 568 02 Svitavy |
22.9.2014 27.10.2015 |
|
Společenství vlastníků jednotek pro dům 1965/23, 1964/25, ulice Dimitrovova, Svitavy
Dimitrovova 1965/23, Předměstí, 568 02 Svitavy |
4.4.2012 8.4.2014 |
Petra Chaloupková Svitavy - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.4.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům 1965/23, 1964/25, ulice Dimitrovova, Svitavy |
12.4.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům 1965/23, 1964/25, ulice Dimitrovova, Svitavy (vymazáno) |
10.6.2019 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek pro dům 1965/23, 1964/25, ulice Dimitrovova, Svitavy |
3. Ing. PETRA CHALOUPKOVÁ , okres Plzeň-sever
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
28.9.2023 | |
BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
22.8.2022 28.9.2023 |
|
BIGGEST s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
8.7.2017 12.4.2023 |
|
BIGGEST store, k.s.
Pujmanové 1753/10a, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
8.7.2017 19.4.2023 |
|
BPJ REAL a.s.
Partoltice 21, 335 01 Neurazy |
30.7.2019 1.3.2023 |
|
Bydlení u lípy s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
19.8.2021 30.1.2023 |
|
CELOVIA s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
8.7.2017 12.4.2023 |
|
EXIT 50 s.r.o. v likvidaci
Plzeňská 639, 338 05 Mýto |
28.9.2023 | |
EXIT 50 s.r.o. v likvidaci
Plzeňská 639, 338 05 Mýto |
12.7.2017 28.9.2023 |
|
Farma Březina s.r.o.
Březina 17, 338 24 Březina |
12.7.2017 13.7.2018 |
|
IMACULATA s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
8.7.2017 12.4.2023 |
|
LETISPINA s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
8.7.2017 12.4.2023 |
|
MADURAJ k.s.
Pujmanové 1753/10a, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
15.7.2017 12.4.2023 |
|
NESTOCELA s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
12.7.2017 13.4.2023 |
|
outatime SE
Libínská 3127/1, Smíchov, 150 00 Praha |
22.12.2020 24.3.2022 |
|
PENICOLA s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
5.7.2017 13.4.2023 |
|
RB HOLDING SE
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
17.12.2014 30.1.2023 |
|
SAST a.s.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
28.9.2023 | |
SAST a.s.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
17.12.2014 | |
SAST a.s.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
18.8.2017 28.9.2023 |
|
SAST a.s.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
17.12.2014 28.9.2023 |
|
SMĚDČICE1 s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
22.2.2022 30.1.2023 |
|
SMĚDČICE1 s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
22.2.2022 27.4.2023 |
|
SMĚDČICE2 s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
22.2.2022 3.5.2023 |
|
SMĚDČICE2 s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
22.2.2022 30.1.2023 |
|
SMĚDČICE3 s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
22.2.2022 30.1.2023 |
|
SMĚDČICE3 s.r.o.
Borská 1232/40A, Skvrňany, 301 00 Plzeň |
22.2.2022 18.4.2023 |
Ing. PETRA CHALOUPKOVÁ okres Plzeň-sever - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.9.2023 | Společník s vkladem BIGGEST construct s.r.o. |
28.9.2023 | Člen dozorčí rady SAST a.s. |
28.9.2023 | Prokurista SAST a.s. |
4. Petra Chaloupková , Nové Město nad Metují
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BONATO hotel s.r.o.
Lázeňská 102, Běloves, 547 01 Náchod |
16.12.2016 | |
BONATO hotel s.r.o.
Lázeňská 102, Běloves, 547 01 Náchod |
16.12.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
12.9.2005
Zaniklý subjekt: 20.4.2017 |
Petra Chaloupková Nové Město nad Metují - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.12.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 105 000,-Kč, podíl: 50 % (BONATO hotel s.r.o.) |
16.12.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BONATO hotel s.r.o.) |
5. Ing. PETRA CHALOUPKOVÁ , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Balladanse s.r.o.
Vídeňská 1018/18, Štýřice, 639 00 Brno |
22.4.2022 | |
Balladanse s.r.o.
Vídeňská 1018/18, Štýřice, 639 00 Brno |
14.2.2020 | |
Balladanse s.r.o.
Vídeňská 1018/18, Štýřice, 639 00 Brno |
14.2.2020 22.4.2022 |
|
Balladanse s.r.o.
Vídeňská 1018/18, Štýřice, 639 00 Brno |
14.2.2020 22.4.2022 |
|
Hiletan s.r.o.
Vídeňská 1018/18, Štýřice, 639 00 Brno |
20.12.2018 16.4.2020 |
|
Hiletan s.r.o.
Vídeňská 1018/18, Štýřice, 639 00 Brno |
16.4.2018 20.12.2018 |
|
Hiletan s.r.o.
Vídeňská 1018/18, Štýřice, 639 00 Brno |
16.4.2018 20.12.2018 |
|
Hiletan s.r.o.
Vídeňská 1018/18, Štýřice, 639 00 Brno |
16.4.2018 20.2.2020 |
Ing. PETRA CHALOUPKOVÁ Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
22.4.2022 | Společník s vkladem Balladanse s.r.o. |
22.4.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Balladanse s.r.o., zmenil adresu. |
22.4.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Balladanse s.r.o.) |
6. Petra Chaloupková , okres Beroun
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SK Hudlice, z.s.
Jungmannova 355, 267 03 Hudlice |
31.5.2024 | |
SK Hudlice, z.s.
Jungmannova 355, 267 03 Hudlice |
28.10.2021 31.5.2024 |
Petra Chaloupková okres Beroun - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.7.2024 | |
20.7.2024 | |
5.1.2022 |
7. Petra Chaloupková, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Příprava staveniště Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Architektonické činnosti Inženýrské činnosti a související technické poradenství Činnosti reklamních agentur Specializované návrhářské činnosti Fotografické činnosti Ostatní vzdělávání Informační a komunikační činnosti Architektonické činnosti |
3.7.2014 |
8. Petra Chaloupková, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Ostatní vzdělávání |
1.3.2021 |
9. Petra Chaloupková, okres Liberec
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti reklamních agentur Fotografické činnosti Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění |
30.5.2024 |
10. Petra Chaloupková, okres Děčín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Velkoobchod a maloobchod |
18.1.2010 |
11. Petra Chaloupková, okres Pelhřimov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Ostatní zpracovatelský průmysl Specializované návrhářské činnosti Ostatní vzdělávání |
8.3.2010 |
12. Petra Chaloupková, okres Pelhřimov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Překladatelské a tlumočnické činnosti |
30.3.2011 |
13. Ing. Petra Chaloupková, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ostatní vzdělávání |
20.1.2012 |
14. Petra Chaloupková, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní sportovní činnosti Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Velkoobchod a maloobchod |
27.2.2012 |
15. Petra Chaloupková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KENTA s.r.o. "v likvidaci
Choceradská 2950/1, Záběhlice (Praha 4), 141 00 Praha Zaniklý subjekt: 19.9.2019 |
1.8.2002 27.7.2014 |
|
KENTA s.r.o. "v likvidaci
Choceradská 2950/1, Záběhlice (Praha 4), 141 00 Praha Zaniklý subjekt: 19.9.2019 |
28.12.2001 1.8.2002 |
16. Petra Chaloupková , Napajedla
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1185 Husova Napajedla
Husova 1185, 763 61 Napajedla |
12.12.2001 12.12.2006 |
17. Mgr. Petra Chaloupková , Zlín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu Kamenná 2674 ve Zlíně
Kamenná 2674, 760 01 Zlín |
10.1.2012 23.10.2015 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu Kamenná 2674 ve Zlíně
Kamenná 2674, 760 01 Zlín |
10.1.2012 31.12.2015 |
18. Petra Chaloupková , okres Třebíč
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Želetava, z.s.
nám. Míru 1, 675 26 Želetava |
28.12.2016 26.9.2019 |
Souhrnné informace ke jménu "PETRA CHALOUPKOVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu PETRA CHALOUPKOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno PETRA CHALOUPKOVÁ?
Jméno PETRA CHALOUPKOVÁ je uvedeno v 29 společnostech.
Kolik osob se jménem PETRA CHALOUPKOVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 10 osoby jménem PETRA CHALOUPKOVÁ.