Michal Melichar - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Michal Melichar v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 15 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 4 zaniklých společnostech.Jméno Michal Melichar bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
Michal Melichar - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Michal Melichar
okres Praha-východ |
Firmy: |
2. |
Michal Melichar
Chomutov |
Živnost a firmy: |
3. |
Michal Melichar
okres Teplice |
Živnost |
4. |
Michal Melichar
okres Břeclav |
Živnost |
5. |
Michal Melichar
okres Jihlava |
Živnost |
Detaily Michal Melichar - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Michal Melichar , okres Praha-východ
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Global Lease, s.r.o.
Vojtěšská 196/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.5.2024 |
23.4.2024 1.5.2024 |
|
Global Lease, s.r.o.
Vojtěšská 196/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.5.2024 |
11.5.2018 16.1.2024 |
|
Global Lease, s.r.o.
Vojtěšská 196/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.5.2024 |
28.7.2014 11.5.2018 |
|
Global Lease, s.r.o.
Vojtěšská 196/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.5.2024 |
13.5.2014 28.7.2014 |
|
Global Lease, s.r.o.
Vojtěšská 196/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.5.2024 |
15.4.2014 11.5.2018 |
|
Global Lease, s.r.o.
Vojtěšská 196/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.5.2024 |
15.4.2014 15.4.2024 |
|
Global Lease, s.r.o.
Vojtěšská 196/18, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.5.2024 |
25.10.2012 28.7.2014 |
|
G-moto s.r.o.
U Vrbek 500, 250 73 Přezletice |
23.10.2023 | |
G-moto s.r.o.
U Vrbek 500, 250 73 Přezletice |
23.10.2023 | |
HL Consulting s.r.o.
Třebohostická 3069/14, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.7.2017 |
29.7.2014 27.9.2016 |
|
HL Consulting s.r.o.
Třebohostická 3069/14, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.7.2017 |
20.5.2014 29.7.2014 |
|
HL Consulting s.r.o.
Třebohostická 3069/14, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.7.2017 |
15.4.2014 27.9.2016 |
|
Intercargo Czech s.r.o. v likvidaci
Třebohostická 3069/14, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha Zaniklý subjekt: 8.3.2023 |
11.5.2018 8.3.2023 |
|
Intercargo Czech s.r.o. v likvidaci
Třebohostická 3069/14, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha Zaniklý subjekt: 8.3.2023 |
12.5.2016 11.5.2018 |
|
Reality Štiřín, a.s.
Třebohostická 3069/14, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.6.2021 |
1.3.2014 11.5.2018 |
|
Reality Štiřín, a.s.
Třebohostická 3069/14, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha Zaniklý subjekt: 1.6.2021 |
1.3.2014 3.9.2019 |
Michal Melichar okres Praha-východ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
23.4.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Global Lease, s.r.o.) |
23.4.2024 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Global Lease, s.r.o. . |
16.1.2024 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Global Lease, s.r.o. ) |
2. Michal Melichar , Chomutov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Melichar Group s.r.o.
Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
25.11.2023 | |
Melichar Group s.r.o.
Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
26.1.2015 | |
Melichar Group s.r.o.
Kurzova 2222/16, Stodůlky (Praha 13), 155 00 Praha |
26.1.2015 16.10.2019 |
|
MIKA bistro s.r.o.
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha |
31.7.2020 | |
MIKA bistro s.r.o.
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha |
31.7.2020 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Silniční nákladní doprava Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
28.11.2011 |
Michal Melichar Chomutov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.12.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (EM constructing, s.r.o.) |
31.7.2020 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1,-Kč, podíl: 50 % (MIKA bistro s.r.o.) |
31.7.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (MIKA bistro s.r.o.) |
3. Michal Melichar, okres Teplice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Činnosti v oblasti informačních technologií Činnosti reklamních agentur Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání Velkoobchod a maloobchod |
19.11.2014 |
4. Michal Melichar, okres Břeclav
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti v oblasti informačních technologií |
30.1.2018 |
5. Michal Melichar, okres Jihlava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Ubytování Činnosti související s provozem bezpečnostních systémů Podpůrné činnosti pro scénická umění Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
19.8.2002 |
Souhrnné informace ke jménu "Michal Melichar"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Michal Melichar – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Michal Melichar?
Jméno Michal Melichar je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Michal Melichar je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Michal Melichar.