Pavel Čižinský - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Pavel Cizinsky v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 4 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 7 existujících společnostech a má celkem 5 aktuálních záznamů a celkem 5 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Pavel Cizinsky bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 4 různé osoby.
Pavel Čižinský - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Mgr. Pavel Čižinský
Praha |
Firmy: |
2. |
Pavel Čižinský
okres Rychnov nad Kněžnou |
Firmy: |
3. |
Pavel Čižinský
okres Náchod |
Firmy: |
4. |
Pavel Čižinský
okres Písek |
Firmy: |
5. |
Ing. Pavel Čižinský
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
6. |
Pavel Čižinský
okres Náchod |
Živnost |
7. |
Pavel Čižinský
okres Náchod |
Živnost |
8. |
Mgr. Pavel Čižinský, advokát
okres Hlavní město Praha |
Podnikatel fyz. osoba |
Detaily Pavel Čižinský - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Mgr. Pavel Čižinský , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BOHEMIA-KOMUNIKATION s.r.o.
Jiráskova 168, 382 26 Horní Planá |
16.4.2004 | |
BOHEMIA-KOMUNIKATION s.r.o.
Jiráskova 168, 382 26 Horní Planá |
16.4.2004 29.11.2016 |
|
Bytové družstvo Vrchlického 4/504
Vrchlického 504/4, Košíře, 150 00 Praha |
23.3.2022 | |
Bytové družstvo Vrchlického 4/504
Vrchlického 504/4, Košíře, 150 00 Praha |
9.4.2009 23.3.2022 |
|
Společenství vlastníků Bolzanova 7 Praha 1
Bolzanova 1604/7, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
14.11.2019 29.1.2020 |
|
Společenství vlastníků Štěpánská 53, 57 Praha 1
Štěpánská 630/57, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
25.4.2019 11.7.2019 |
Mgr. Pavel Čižinský Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
5.6.2024 | Člen statutárního orgánu Bytové družstvo Vrchlického 4/504 |
5.6.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Bytové družstvo Vrchlického 4/504 |
29.1.2020 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Bolzanova 7 Praha 1 (vymazáno) |
2. Pavel Čižinský , okres Rychnov nad Kněžnou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK
Lupenice 110, 517 41 Lupenice |
11.6.2021 | |
ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK
Lupenice 110, 517 41 Lupenice |
23.6.2017 30.9.2021 |
Pavel Čižinský okres Rychnov nad Kněžnou - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.9.2021 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK |
30.9.2021 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO ŠTĚDRÝ POTOK |
21.9.2017 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky |
3. Pavel Čižinský , okres Náchod
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Spolek Kvíčeroff
Bezděkov nad Metují 91, 549 64 Bezděkov nad Metují |
10.5.2019 |
Pavel Čižinský okres Náchod - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
10.5.2019 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Spolek Kvíčeroff |
4. Pavel Čižinský , okres Písek
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Chyšky
Chyšky 27, 398 53 Chyšky |
15.2.2020 |
Pavel Čižinský okres Písek - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.10.2021 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Chyšky |
5. Ing. Pavel Čižinský, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Inženýrské činnosti a související technické poradenství Ostatní vzdělávání Informační a komunikační činnosti |
17.1.2020 |
6. Pavel Čižinský, okres Náchod
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Silniční nákladní doprava |
21.2.1991 |
7. Pavel Čižinský, okres Náchod
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Destilace, rektifikace a míchání lihovin Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Velkoobchod a maloobchod |
13.5.2024 |
8. Mgr. Pavel Čižinský, advokát, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Ostatní vzdělávání j. n. Právní činnosti |
31.3.1999 |
Souhrnné informace ke jménu "Pavel Čižinský"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Pavel Čižinský – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Pavel Čižinský?
Jméno Pavel Čižinský je uvedeno v 7 společnostech.
Kolik osob se jménem Pavel Čižinský je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem Pavel Čižinský.