Josef Schmied - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Josef Schmied v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 4 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 26 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 3 zaniklých společnostech.Jméno Josef Schmied bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
Josef Schmied - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Josef Schmied
Hodonín |
Živnost a firmy: |
2. |
Bc. JOSEF SCHMIED
Brno |
Firmy: |
3. |
Josef Schmied
okres Mělník |
Živnost a firmy: |
4. |
Josef Schmied
Karlovy Vary |
Firmy: |
5. |
Josef Schmied
okres Litoměřice |
Živnost |
6. |
Josef Schmied
Dvůr Králové nad Labem |
Živnost |
7. |
Josef Schmied
Karlovy Vary |
Živnost |
8. |
Ing. Josef Schmied
Cheb |
Firmy: |
Detaily Josef Schmied - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Josef Schmied , Hodonín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
1.5.2020 8.3.2021 |
|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
1.5.2020 25.3.2021 |
|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
1.5.2020 26.11.2021 |
|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
21.10.2016 1.5.2020 |
|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
21.10.2016 1.5.2020 |
|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
21.10.2016 1.5.2020 |
|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
17.2.2012 21.10.2016 |
|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
16.4.2008 17.2.2012 |
|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
16.7.1998 21.10.2016 |
|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
16.7.1998 21.10.2016 |
|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
2.5.1995 16.7.1998 |
|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
17.10.1994 16.7.1998 |
|
ATLANTIS - CZ, s.r.o. v likvidaci
Perunská 3740/13, 695 01 Hodonín Zaniklý subjekt: 6.2.2024 |
17.10.1994 2.5.1995 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
17.10.1991
Zaniklý subjekt: 15.6.2020 |
2. Bc. JOSEF SCHMIED , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Oblá 20 a 22, Brno - společenství vlastníků jednotek
Oblá 420/20, Nový Lískovec (Brno-Nový Lískovec), 634 00 Brno |
18.11.2015 12.12.2019 |
|
Oblá 20 a 22, Brno - společenství vlastníků jednotek
Oblá 420/20, Nový Lískovec (Brno-Nový Lískovec), 634 00 Brno |
23.5.2013 18.11.2015 |
|
Tělocvičná jednota Sokol Brno-Nový Lískovec
Rybnická 60/75, Nový Lískovec (Brno-Nový Lískovec), 634 00 Brno |
5.5.2022 | |
Tělocvičná jednota Sokol Brno-Nový Lískovec
Rybnická 60/75, Nový Lískovec (Brno-Nový Lískovec), 634 00 Brno |
30.10.2019 5.5.2022 |
Bc. JOSEF SCHMIED Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
28.10.2022 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Tělocvičná jednota Sokol Brno-Nový Lískovec |
28.10.2022 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Tělocvičná jednota Sokol Brno-Nový Lískovec |
21.1.2020 | Člen statutárního orgánu Oblá 20 a 22, Brno - společenství vlastníků jednotek (vymazáno) |
3. Josef Schmied , okres Mělník
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SCHJOS s.r.o. v likvidaci
U Parku 126, 277 16 Všetaty Zaniklý subjekt: 16.7.2019 |
23.1.2016 4.1.2017 |
|
SCHJOS s.r.o. v likvidaci
U Parku 126, 277 16 Všetaty Zaniklý subjekt: 16.7.2019 |
11.11.2013 23.1.2016 |
|
SCHJOS s.r.o. v likvidaci
U Parku 126, 277 16 Všetaty Zaniklý subjekt: 16.7.2019 |
11.11.2013 30.11.2016 |
|
SCHJOS s.r.o. v likvidaci
U Parku 126, 277 16 Všetaty Zaniklý subjekt: 16.7.2019 |
11.11.2013 23.1.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Maloobchod s nápoji Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Podpůrné činnosti pro scénická umění |
11.4.2012 |
4. Josef Schmied , Karlovy Vary
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Funridecz s.r.o.
Hrnčířská 887, 357 35 Chodov |
9.1.2024 | |
Funridecz s.r.o.
Hrnčířská 887, 357 35 Chodov |
9.1.2024 |
Josef Schmied Karlovy Vary - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
9.1.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč, podíl: 100 % (Funridecz s.r.o.) |
9.1.2024 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Funridecz s.r.o.) |
5. Josef Schmied, okres Litoměřice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
27.2.2013 |
6. Josef Schmied, Dvůr Králové nad Labem
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Informační činnosti |
9.12.1993 |
7. Josef Schmied, Karlovy Vary
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní zpracovatelský průmysl Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Podpůrné činnosti pro scénická umění Velkoobchod a maloobchod |
2.4.2003 |
8. Ing. Josef Schmied , Cheb
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SCHMIED, spol. s r. o. v likvidaci
Komenského 2276/4, 350 02 Cheb Zaniklý subjekt: 5.11.2020 |
21.4.2017 5.11.2020 |
|
SCHMIED, spol. s r. o. v likvidaci
Komenského 2276/4, 350 02 Cheb Zaniklý subjekt: 5.11.2020 |
21.4.2017 5.11.2020 |
|
SCHMIED, spol. s r. o. v likvidaci
Komenského 2276/4, 350 02 Cheb Zaniklý subjekt: 5.11.2020 |
11.10.2000 21.4.2017 |
|
SCHMIED, spol. s r. o. v likvidaci
Komenského 2276/4, 350 02 Cheb Zaniklý subjekt: 5.11.2020 |
11.10.2000 21.4.2017 |
|
SCHMIED, spol. s r. o. v likvidaci
Komenského 2276/4, 350 02 Cheb Zaniklý subjekt: 5.11.2020 |
31.8.1993 11.10.2000 |
|
SCHMIED, spol. s r. o. v likvidaci
Komenského 2276/4, 350 02 Cheb Zaniklý subjekt: 5.11.2020 |
31.8.1993 11.10.2000 |
Souhrnné informace ke jménu "Josef Schmied"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Josef Schmied – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Josef Schmied?
Jméno Josef Schmied je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Josef Schmied je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 5 osoby jménem Josef Schmied.