Ivana Jašková - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Ivana Jaskova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 6 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 11 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Ivana Jaskova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
Ivana Jašková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Ivana Jašková
Brno |
Firmy: |
2. |
Ivana Jašková
okres Brno-venkov |
Živnost |
3. |
Ivana Jašková
okres Nový Jičín |
Živnost |
4. |
Ing. Ivana Jašková
okres Brno-město |
Živnost |
5. |
Ivana Jašková
Brno |
Firmy: |
6. |
Ing. Ivana Jašková
České Budějovice |
Firmy: |
Detaily Ivana Jašková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Ivana Jašková , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BB Fund s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
22.6.2020 20.5.2022 |
|
BB Fund s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice (Brno-střed), 602 00 Brno |
22.6.2020 31.5.2022 |
|
I Wanna s.r.o.
Hrnčířská 891/17, Veveří, 602 00 Brno |
23.3.2022 | |
I Wanna s.r.o.
Hrnčířská 891/17, Veveří, 602 00 Brno |
23.3.2022 |
Ing. Ivana Jašková Brno - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
31.5.2022 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (BB Fund s.r.o. ) |
31.5.2022 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel BB Fund s.r.o. . |
23.3.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 1 000,-Kč, podíl: 100 % (I Wanna s.r.o.) |
2. Ivana Jašková, okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Činnosti reklamních agentur Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Ostatní vzdělávání Velkoobchod a maloobchod |
24.10.2016 |
3. Ivana Jašková, okres Nový Jičín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Příprava staveniště Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Univerzální administrativní činnosti |
4.8.2008 |
4. Ing. Ivana Jašková, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
22.6.2011 |
5. Ivana Jašková , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
EMKO Case a.s.
Řípská 1485/11f, Slatina, 627 00 Brno |
19.7.2006 27.2.2009 |
|
EMKO Case a.s.
Řípská 1485/11f, Slatina, 627 00 Brno |
19.7.2006 16.12.2014 |
|
GRIA, s.r.o.
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
24.2.2009 12.1.2010 |
|
GRIA, s.r.o.
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
7.3.2006 24.2.2009 |
|
GRIA, s.r.o.
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
1.6.2004 5.1.2010 |
|
GRIA, s.r.o.
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
1.6.2004 24.2.2009 |
|
TOP CERT, s.r.o.
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
2.2.2010 17.12.2014 |
|
TOP CERT, s.r.o.
Lesní 693, 664 01 Bílovice nad Svitavou |
2.2.2010 23.12.2014 |
6. Ing. Ivana Jašková , České Budějovice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Krčínova 36 České Budějovice
Krčínova 1127/36, České Budějovice 2, 370 11 České Budějovice |
11.9.2002 4.5.2004 |
Souhrnné informace ke jménu "Ivana Jašková"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Ivana Jašková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ivana Jašková?
Jméno Ivana Jašková je uvedeno v 6 společnostech.
Kolik osob se jménem Ivana Jašková je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Ivana Jašková.