Alena Herboltová - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Alena Herboltova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 2 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 13 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 5 zaniklých společnostech.Jméno Alena Herboltova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Alena Herboltová - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
RSDr. Alena Herboltová
Plzeň |
Firmy: |
2. |
Alena Heřboltová
okres Rokycany |
Podnikatel fyz. osoba |
3. |
Dr. Alena Herboltová
Plzeň |
Firmy: |
4. |
Dr. Alena Herboltová
Plzeň |
Firmy: |
Detaily Alena Herboltová - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. RSDr. Alena Herboltová , Plzeň
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
C + E group s.r.o. v likvidaci
Za Hládkovem 676/20, Střešovice, 169 00 Praha Zaniklý subjekt: 24.6.2020 |
30.10.2006 7.5.2014 |
|
C O M E R O S - T O U R, spol. s r.o.
Plzeň Zaniklý subjekt: 27.3.2018 |
21.1.1993 9.2.1996 |
|
C O M E R O S - T O U R, spol. s r.o.
Plzeň Zaniklý subjekt: 27.3.2018 |
21.1.1993 9.6.1995 |
|
C O M E R O S - T O U R, spol. s r.o.
Plzeň Zaniklý subjekt: 27.3.2018 |
29.10.1991 21.1.1993 |
|
C O M E R O S - T O U R, spol. s r.o.
Plzeň Zaniklý subjekt: 27.3.2018 |
9.11.1990 29.10.1991 |
|
C.H.K. trading s.r.o.
Libušina 933/9A, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň |
24.10.2016 | |
C.H.K. trading s.r.o.
Libušina 933/9A, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň |
13.10.2006 24.10.2016 |
|
CIA holding, a. s. v likvidaci
náměstí Přátelství 1518/4, Hostivař, 102 00 Praha Zaniklý subjekt: 8.12.2020 |
22.3.1995 11.5.2016 |
|
COMEROS trading s.r.o.
náměstí Přátelství 1518/4, Hostivař, 102 00 Praha |
13.10.2006 15.2.2007 |
|
C-TRADING, s.r.o. - v likvidaci
Plzeň Zaniklý subjekt: 10.5.2013 |
1.12.2011 10.5.2013 |
|
C-TRADING, s.r.o. - v likvidaci
Plzeň Zaniklý subjekt: 10.5.2013 |
10.3.1993 16.6.1995 |
|
C-TRADING, s.r.o. - v likvidaci
Plzeň Zaniklý subjekt: 10.5.2013 |
10.3.1993 1.12.2011 |
RSDr. Alena Herboltová Plzeň - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
24.10.2016 | Společník s vkladem C.H.K. trading s.r.o. |
24.10.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, splaceno: 200000 %, podíl: 100 % (C.H.K. trading s.r.o.) |
11.5.2016 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, předseda CIA holding, a. s. |
2. Alena Heřboltová, okres Rokycany
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Výroba elektřiny |
9.4.1997 |
3. Dr. Alena Herboltová , Plzeň
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
C-TRADING, s.r.o. - v likvidaci
Plzeň Zaniklý subjekt: 10.5.2013 |
20.12.1990 10.3.1993 |
4. Dr. Alena Herboltová , Plzeň
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
COMERCIA DUO, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Plzeň Zaniklý subjekt: 28.4.2018 |
17.10.1991 21.4.1995 |
Souhrnné informace ke jménu "Alena Herboltová"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Alena Herboltová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Alena Herboltová?
Jméno Alena Herboltová je uvedeno v 2 společnostech.
Kolik osob se jménem Alena Herboltová je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Alena Herboltová.