ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Andrea Skrivankova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 7 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 12 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Andrea Skrivankova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ
okres Praha-východ |
Firmy: |
2. |
Andrea Skřivánková
okres Hradec Králové |
Živnost |
3. |
Andrea Skřivánková, DiS.
okres Brno-venkov |
Živnost |
4. |
Ing. Andrea Skřivánková
okres Praha-východ |
Živnost |
5. |
Bc. ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ
Chrudim |
Firmy: |
Detaily ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ , okres Praha-východ
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AGROZET ZS, s.r.o.
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno |
6.4.2022 | |
AGROZET ZS, s.r.o.
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno |
4.10.2015 | |
DRUPA, spol. s r.o.
Měšťanská 175/2, 695 01 Hodonín |
8.4.2022 9.4.2024 |
|
INSPOL spol. s.r.o.
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno |
25.4.2022 | |
INSPOL spol. s.r.o.
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno |
25.4.2022 | |
INSPOL spol. s.r.o.
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno |
8.4.2022 25.4.2022 |
|
INSPOL spol. s.r.o.
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno |
8.4.2022 25.4.2022 |
|
Lesnicko-dřevařská komora České republiky
náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy |
23.5.2019 | |
Společenství vlastníků Ramonova 3466, Praha 10
Ramonova 3466/2, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
1.4.2024 | |
Společenství vlastníků Ramonova 3466, Praha 10
Ramonova 3466/2, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
20.6.2023 1.4.2024 |
ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ okres Praha-východ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.6.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Ramonova 3466, Praha 10 |
21.6.2024 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Ramonova 3466, Praha 10 (vymazáno) |
9.4.2024 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (DRUPA, spol. s r.o. ) |
2. Andrea Skřivánková, okres Hradec Králové
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
15.6.2016 |
3. Andrea Skřivánková, DiS., okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
9.12.2019 |
4. Ing. Andrea Skřivánková, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
25.5.2022 |
5. Bc. ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ , Chrudim
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Ateliér VS s.r.o.
Havlíčkova 841, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice |
20.11.2022 17.10.2022 |
|
Ateliér VS s.r.o.
Havlíčkova 841, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice |
20.11.2022 19.4.2023 |
|
Ateliér VS s.r.o.
Havlíčkova 841, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice |
3.10.2021 20.11.2022 |
|
Ateliér VS s.r.o.
Havlíčkova 841, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice |
3.10.2021 20.11.2022 |
|
Ateliér VS s.r.o.
Havlíčkova 841, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice |
6.2.2017 3.10.2021 |
|
Ateliér VS s.r.o.
Havlíčkova 841, Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02 Pardubice |
6.2.2017 3.10.2021 |
|
InAkademia s.r.o.
Otmarova 185, Jejkov, 674 01 Třebíč |
1.3.2017 23.7.2018 |
|
InAkademia s.r.o.
Otmarova 185, Jejkov, 674 01 Třebíč |
28.2.2017 23.7.2018 |
Souhrnné informace ke jménu "ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ?
Jméno ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ je uvedeno v 7 společnostech.
Kolik osob se jménem ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem ANDREA SKŘIVÁNKOVÁ.