Daniel Šťastný - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Daniel Stastny v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 10 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 27 existujících společnostech a má celkem 29 aktuálních záznamů a celkem 42 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Daniel Stastny bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 12 různých osob.
Daniel Šťastný - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Daniel Šťastný
Praha |
Živnost a firmy: |
2. |
Daniel Šťastný
Praha |
Živnost a firmy: |
3. |
Ing. Daniel Šťastný
Praha |
Živnost a firmy: |
4. |
Ing. Daniel Šťastný
Nový Bor |
Živnost a firmy: |
5. |
Daniel Šťastný
Praha |
Firmy: |
6. |
Ing. Daniel Šťastný
Praha |
Firmy: |
7. |
Daniel Šťastný
Karviná |
Firmy: |
8. |
Ing. Daniel Šťastný
Praha |
Firmy: |
9. |
Daniel Šťastný
Fulnek |
Firmy: |
10. |
Daniel Šťastný
okres Mladá Boleslav |
Firmy: |
11. |
Daniel Šťastný
okres Karviná |
Živnost |
12. |
Daniel Šťastný
okres Nový Jičín |
Živnost |
13. |
Ing. Daniel Šťastný
okres Praha-západ |
Živnost |
14. |
Daniel Šťastný
okres Most |
Živnost |
15. |
Daniel Šťastný
okres Mladá Boleslav |
Živnost |
16. |
Daniel Šťastný
okres Jihlava |
Živnost |
17. |
Daniel Šťastný
okres Chomutov |
Živnost |
18. |
Daniel Šťastný
okres Karviná |
Živnost |
19. |
Mgr. Daniel Šťastný
|
Živnost |
20. |
Daniel Šťastný
|
Živnost |
21. |
Daniel Šťastný
Praha |
Živnost |
22. |
Daniel Šťastný
Liberec |
Živnost |
23. |
Daniel Šťastný
okres Strakonice |
Firmy: |
24. |
Daniel Šťastný
Jihlava |
Firmy: |
25. |
Daniel Šťastný
Praha |
Firmy: |
26. |
Daniel Šťastný
Liberec |
Firmy: |
Detaily Daniel Šťastný - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Daniel Šťastný , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
IDM Services s.r.o. v likvidaci
Nepomucká 174/2, Hradiště, 326 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 21.3.2017 |
1.4.2016 21.3.2017 |
|
IDM Services s.r.o. v likvidaci
Nepomucká 174/2, Hradiště, 326 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 21.3.2017 |
1.4.2016 21.3.2017 |
|
IDM Services s.r.o. v likvidaci
Nepomucká 174/2, Hradiště, 326 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 21.3.2017 |
26.11.2008 1.4.2016 |
|
IDM Services s.r.o. v likvidaci
Nepomucká 174/2, Hradiště, 326 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 21.3.2017 |
6.10.2004 1.4.2016 |
|
IDM Services s.r.o. v likvidaci
Nepomucká 174/2, Hradiště, 326 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 21.3.2017 |
6.10.2004 1.4.2016 |
|
IDM Services s.r.o. v likvidaci
Nepomucká 174/2, Hradiště, 326 00 Plzeň Zaniklý subjekt: 21.3.2017 |
6.10.2004 21.3.2017 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Poradenství v oblasti řízení |
27.3.2002 |
2. Daniel Šťastný , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Augustinova 2071-2072
Augustinova 2071/1, Chodov, 148 00 Praha |
5.2.2017 | |
Společenství vlastníků Augustinova 2071-2072
Augustinova 2071/1, Chodov, 148 00 Praha |
12.6.2008 31.12.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Poradenství v oblasti řízení Ostatní vzdělávání |
1.3.2011 |
Daniel Šťastný Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
14.4.2018 | Správní rada Collegium Bohemicum, o.p.s. |
4.7.2017 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Společenství Augustinova 2071-2072 |
4.7.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství Augustinova 2071-2072 (vymazáno) |
3. Ing. Daniel Šťastný , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DYNAPE GROUP, spol. s.r.o.
Praha 4-Cholupice, Podchýšská 12, PSČ 143 00 |
30.9.2016 | |
DYNAPE GROUP, spol. s.r.o.
Praha 4-Cholupice, Podchýšská 12, PSČ 143 00 |
30.9.2016 | |
DYNAPE GROUP, spol. s.r.o.
Praha 4-Cholupice, Podchýšská 12, PSČ 143 00 |
18.7.2002 30.9.2016 |
|
DYNAPE GROUP, spol. s.r.o.
Praha 4-Cholupice, Podchýšská 12, PSČ 143 00 |
30.4.1998 18.7.2002 |
|
DYNAPE GROUP, spol. s.r.o.
Praha 4-Cholupice, Podchýšská 12, PSČ 143 00 |
3.3.1998 30.9.2016 |
|
DYNAPE GROUP, spol. s.r.o.
Praha 4-Cholupice, Podchýšská 12, PSČ 143 00 |
3.3.1998 30.4.1998 |
|
DYNAPE, spol. s r.o.
Hřebíkova 1874/4, Modřany, 143 00 Praha |
28.9.2016 | |
DYNAPE, spol. s r.o.
Hřebíkova 1874/4, Modřany, 143 00 Praha |
28.9.2016 | |
DYNAPE, spol. s r.o.
Hřebíkova 1874/4, Modřany, 143 00 Praha |
19.10.2002 28.9.2016 |
|
DYNAPE, spol. s r.o.
Hřebíkova 1874/4, Modřany, 143 00 Praha |
6.3.1995 19.10.2002 |
|
DYNAPE, spol. s r.o.
Hřebíkova 1874/4, Modřany, 143 00 Praha |
30.9.1992 28.9.2016 |
|
DYNAPE, spol. s r.o.
Hřebíkova 1874/4, Modřany, 143 00 Praha |
30.9.1992 6.3.1995 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov |
1.9.1990 |
Ing. Daniel Šťastný Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.9.2016 | Společník s vkladem DYNAPE GROUP, spol. s.r.o. |
30.9.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel DYNAPE GROUP, spol. s.r.o., zmenil adresu. |
30.9.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (DYNAPE GROUP, spol. s.r.o.) |
4. Ing. Daniel Šťastný , Nový Bor
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Jana Zajíce 925/14
Jana Zajíce 925/14, Bubeneč (Praha 7), 170 00 Praha |
1.12.2017 23.5.2019 |
|
Farma Slunečná s.r.o.
Lázeňská 822, Arnultovice, 473 01 Nový Bor |
31.7.2015 23.5.2019 |
|
Farma Slunečná s.r.o.
Lázeňská 822, Arnultovice, 473 01 Nový Bor |
26.5.2015 31.7.2015 |
|
Farma Slunečná s.r.o.
Lázeňská 822, Arnultovice, 473 01 Nový Bor |
11.6.2005 26.5.2015 |
|
Společenství vlastníků jednotek domu Jana Zajíce 925/14
Jana Zajíce 925/14, Bubeneč (Praha 7), 170 00 Praha |
4.10.2017 23.5.2019 |
|
Sportovní areál Polevsko s.r.o.
Lázeňská 822, Arnultovice, 473 01 Nový Bor |
31.3.2017 23.5.2019 |
|
Sportovní areál Polevsko s.r.o.
Lázeňská 822, Arnultovice, 473 01 Nový Bor |
31.3.2017 23.5.2019 |
|
Sportovní klub Polevsko, z. s.
Polevsko 103, 471 16 Polevsko |
25.8.2017 23.5.2019 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba
Obory činnosti: Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti Poradenství v oblasti informačních technologií |
24.10.2005 |
5. Daniel Šťastný , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Mettler - Toledo, s.r.o.
Třebohostická 2283/2, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
15.8.2018 18.4.2019 |
|
Pro Metrology s.r.o.
U školního pole 241, Běchovice, 190 11 Praha |
6.2.2019 24.2.2020 |
|
Pro Metrology s.r.o.
U školního pole 241, Běchovice, 190 11 Praha |
6.2.2019 25.2.2020 |
|
PRO PORT s.r.o.
Bášťská 581/20, Kobylisy, 182 00 Praha |
11.2.2022 | |
PROMETROLOGY 5.0 s.r.o.
Netlucká 533, Dubeč, 107 00 Praha |
20.12.2019 | |
PROMETROLOGY 5.0 s.r.o.
Netlucká 533, Dubeč, 107 00 Praha |
20.12.2019 | |
Unie výrobců vah České republiky
Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha |
11.6.2019 | |
UNIEQUIP Praha, spol. s r.o.
Plaňanská 573/1, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha |
29.6.2015 | |
UNIEQUIP Praha, spol. s r.o.
Plaňanská 573/1, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha |
29.6.2015 | |
UNIEQUIP Praha, spol. s r.o.
Plaňanská 573/1, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha |
26.1.1993 29.6.2015 |
|
UNIEQUIP Praha, spol. s r.o.
Plaňanská 573/1, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha |
26.1.1993 29.6.2015 |
Daniel Šťastný Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
11.2.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 10 000,-Kč, podíl: 10 % (PRO PORT s.r.o.) |
25.2.2020 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Pro Metrology s.r.o. ) |
25.2.2020 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel Pro Metrology s.r.o. . |
6. Ing. Daniel Šťastný , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Jana Zajíce 925/14
Jana Zajíce 925/14, Bubeneč (Praha 7), 170 00 Praha |
1.12.2017 | |
Farma Slunečná s.r.o.
Lázeňská 822, Arnultovice, 473 01 Nový Bor |
23.5.2019 21.12.2022 |
|
LAML s.r.o.
Palackého třída 125/3, 288 02 Nymburk |
29.9.2023 | |
LAML s.r.o.
Palackého třída 125/3, 288 02 Nymburk |
29.9.2023 | |
Společenství vlastníků jednotek domu Jana Zajíce 925/14
Jana Zajíce 925/14, Bubeneč (Praha 7), 170 00 Praha |
4.10.2017 | |
Sportovní areál Polevsko s.r.o.
Lázeňská 822, Arnultovice, 473 01 Nový Bor |
23.5.2019 | |
Sportovní areál Polevsko s.r.o.
Lázeňská 822, Arnultovice, 473 01 Nový Bor |
31.3.2017 | |
Sportovní klub Polevsko, z. s.
Polevsko 103, 471 16 Polevsko |
25.8.2017 | |
Waube s.r.o.
Jana Zajíce 925/14, Bubeneč (Praha 7), 170 00 Praha |
1.8.2023 | |
Waube s.r.o.
Jana Zajíce 925/14, Bubeneč (Praha 7), 170 00 Praha |
1.8.2023 |
Ing. Daniel Šťastný Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.9.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 40 000,-Kč, podíl: 20 % (LAML s.r.o.) |
29.9.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (LAML s.r.o.) |
1.8.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 5 000,-Kč, podíl: 50 % (Waube s.r.o.) |
7. Daniel Šťastný , Karviná
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Algelux s.r.o.
Borovského 833/28, Ráj, 734 01 Karviná |
14.7.2022 | |
Algelux s.r.o.
Borovského 833/28, Ráj, 734 01 Karviná |
12.6.2018 | |
Algelux s.r.o.
Borovského 833/28, Ráj, 734 01 Karviná |
12.6.2018 14.7.2022 |
|
Algelux s.r.o.
Borovského 833/28, Ráj, 734 01 Karviná |
12.6.2018 14.7.2022 |
|
Danros Pro s.r.o.
Borovského 833/28, Ráj, 734 01 Karviná |
14.7.2022 | |
Danros Pro s.r.o.
Borovského 833/28, Ráj, 734 01 Karviná |
12.6.2017 | |
Danros Pro s.r.o.
Borovského 833/28, Ráj, 734 01 Karviná |
12.6.2017 14.7.2022 |
|
Danros Pro s.r.o.
Borovského 833/28, Ráj, 734 01 Karviná |
12.6.2017 14.7.2022 |
Daniel Šťastný Karviná - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
14.7.2022 | Společník s vkladem Danros Pro s.r.o. |
14.7.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Danros Pro s.r.o., zmenil adresu. |
14.7.2022 | Společník s vkladem Algelux s.r.o. |
8. Ing. Daniel Šťastný , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
REHAFIT Praha s.r.o.
Čumpelíkova 1764/2, Kobylisy, 182 00 Praha |
29.4.2022 | |
REHAFIT Praha s.r.o.
Čumpelíkova 1764/2, Kobylisy, 182 00 Praha |
29.4.2022 | |
Společenství vlastníků jednotek Menclova 2493, Praha 8
Menclova 2493/4a, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
21.5.2019 3.4.2020 |
|
Společenství vlastníků jednotek Menclova 2493, Praha 8
Menclova 2493/4a, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
21.5.2019 23.11.2021 |
|
Společenství vlastníků Národní Obrany 719/24, Praha 6
Národní obrany 719/24, Bubeneč (Praha 6), 160 00 Praha |
19.10.2017 22.11.2017 |
Ing. Daniel Šťastný Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.6.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Menclova 2493, Praha 8 (vymazáno) |
29.4.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (REHAFIT Praha s.r.o.) |
29.4.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (REHAFIT Praha s.r.o.) |
9. Daniel Šťastný , Fulnek
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
FC SMÍŠENÉ 2003 z.s.
Za Klášterem 683, 742 45 Fulnek |
12.1.2019 |
Daniel Šťastný Fulnek - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
26.6.2019 | Zapsán(-a) jako člen představenstva FC SMÍŠENÉ 2003, o.s. |
10. Daniel Šťastný , okres Mladá Boleslav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
StreetPerformance s.r.o.
Mírová 217, 294 28 Chotětov |
21.2.2023 | |
StreetPerformance s.r.o.
Mírová 217, 294 28 Chotětov |
21.2.2023 |
Daniel Šťastný okres Mladá Boleslav - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.2.2023 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 500,-Kč, podíl: 50 % (StreetPerformance s.r.o.) |
21.2.2023 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (StreetPerformance s.r.o.) |
11. Daniel Šťastný, okres Karviná
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Překladatelské a tlumočnické činnosti Velkoobchod a maloobchod |
11.2.2015 |
12. Daniel Šťastný, okres Nový Jičín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod |
29.12.2015 |
13. Ing. Daniel Šťastný, okres Praha-západ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy a instalace strojů a zařízení Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
7.9.2016 |
14. Daniel Šťastný, okres Most
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
2.3.2017 |
15. Daniel Šťastný, okres Mladá Boleslav
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ostatní technické zkoušky a analýzy Velkoobchod a maloobchod Informační a komunikační činnosti |
12.4.2019 |
16. Daniel Šťastný, okres Jihlava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání Ostatní sportovní činnosti Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |
6.5.2019 |
17. Daniel Šťastný, okres Chomutov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Výroba strojů a zařízení j. n. Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. Příprava staveniště Ostatní úklidové činnosti |
17.4.2023 |
18. Daniel Šťastný, okres Karviná
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Příprava staveniště Ostatní úklidové činnosti |
21.9.2023 |
19. Mgr. Daniel Šťastný,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výzkum a vývoj Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění Ostatní sportovní činnosti |
12.6.2024 |
20. Daniel Šťastný,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
21.9.1992 |
21. Daniel Šťastný, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
15.2.2006 |
22. Daniel Šťastný, Liberec
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod, kromě motorových vozidel Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Ostatní úklidové činnosti |
2.5.2011 |
23. Daniel Šťastný , okres Strakonice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
L+S SPEED, s.r.o. v likvidaci
Lnáře 8, 387 42 Lnáře Zaniklý subjekt: 12.3.2019 |
15.5.2002 5.8.2011 |
|
L+S SPEED, s.r.o. v likvidaci
Lnáře 8, 387 42 Lnáře Zaniklý subjekt: 12.3.2019 |
15.5.2002 3.8.2011 |
24. Daniel Šťastný , Jihlava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek obytného domu F.X.Šaldy 5298/19, Jihlava
F. X. Šaldy 5298/19, 586 01 Jihlava |
19.11.2007 3.12.2013 |
25. Daniel Šťastný , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TDS(technický a databázový software)s.r.o. v likvidaci
Na Klaudiánce 925/22, Podolí, 147 00 Praha |
19.10.1992 18.5.2005 |
26. Daniel Šťastný , Liberec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Vaňurova 458/13
Vaňurova 458/13, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec |
10.10.2013 10.10.2018 |
|
Společenství vlastníků P.Bezruče 2684, Jablonec n.N.
Petra Bezruče 2684/52, 466 01 Jablonec nad Nisou |
30.6.2016 3.6.2019 |
Souhrnné informace ke jménu "Daniel Šťastný"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Daniel Šťastný – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Daniel Šťastný?
Jméno Daniel Šťastný je uvedeno v 27 společnostech.
Kolik osob se jménem Daniel Šťastný je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 14 osoby jménem Daniel Šťastný.