Eldar Najafov - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Eldar Najafov v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 11 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 28 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Eldar Najafov není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Eldar Najafov - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Eldar Najafov
Praha |
Firmy: |
Detaily Eldar Najafov - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Eldar Najafov , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Abrege s.r.o.
Olšanská 2898/4d, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
26.2.2019 25.4.2019 |
|
adrage.eu, s.r.o.
Vosmíkových 930/12, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
12.6.2019 30.8.2021 |
|
adrage.eu, s.r.o.
Vosmíkových 930/12, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
12.6.2019 27.8.2021 |
|
Altavars Trade, s.r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
20.3.2019 2.4.2019 |
|
ALTBAXON, spol. s r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
31.1.2019 25.2.2019 |
|
ALTBAXON, spol. s r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
31.1.2019 11.3.2019 |
|
ANSALIS TRADE, spol. s r.o. v likvidaci
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 5.5.2022 |
5.3.2019 11.3.2019 |
|
Awedis Trade, s.r.o. v likvidaci
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 21.3.2022 |
20.3.2019 2.4.2019 |
|
BIVEREX, spol. s r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
31.1.2019 21.3.2019 |
|
BIVEREX, spol. s r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
31.1.2019 2.4.2019 |
|
doxo-impex.eu, spol. s r.o.
Černokostelecká 1806/123, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
31.3.2021 25.6.2021 |
|
ELIZALIA GROUP s.r.o.
Černokostelecká 1806/123, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
3.9.2021 | |
ELIZALIA GROUP s.r.o.
Černokostelecká 1806/123, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
8.7.2021 3.9.2021 |
|
festus-trade.eu, spol. s r.o.
Krymská 227/29, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
1.3.2023 2.6.2023 |
|
festus-trade.eu, spol. s r.o.
Krymská 227/29, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
21.9.2021 1.3.2023 |
|
festus-trade.eu, spol. s r.o.
Krymská 227/29, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
11.9.2021 1.3.2023 |
|
LINSTARS TRADING s.r.o.
Vosmíkových 930/12, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
8.3.2023 1.6.2023 |
|
LINSTARS TRADING s.r.o.
Vosmíkových 930/12, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
5.4.2022 8.3.2023 |
|
LINSTARS TRADING s.r.o.
Vosmíkových 930/12, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
9.9.2019 14.3.2022 |
|
LINSTARS TRADING s.r.o.
Vosmíkových 930/12, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
30.4.2019 7.3.2022 |
|
NEN-group s.r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
20.1.2015 | |
NEN-group s.r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
29.11.2007 | |
NEN-group s.r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
26.6.2012 20.1.2015 |
|
NEN-group s.r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
21.5.2012 26.6.2012 |
|
NEN-group s.r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
14.4.2010 21.5.2012 |
|
NEN-group s.r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
29.11.2007 26.6.2012 |
|
NEN-group s.r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
29.11.2007 14.4.2010 |
|
NEN-group s.r.o.
Blanická 590/3, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
29.11.2007 20.1.2015 |
|
NEONSTAR TRADING s.r.o.
Krymská 227/29, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
14.3.2022 6.6.2023 |
|
NEONSTAR TRADING s.r.o.
Krymská 227/29, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
30.6.2021 14.3.2022 |
|
NEONSTAR TRADING s.r.o.
Krymská 227/29, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
21.6.2021 10.5.2023 |
Eldar Najafov Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.6.2023 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (NEONSTAR TRADING s.r.o. ) |
6.6.2023 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel NEONSTAR TRADING s.r.o. . |
2.6.2023 | Vymazán člen statutárního orgánu, jednatel, při výkonu funkce zastupuje festus-trade.eu, spol. s r.o. |
Souhrnné informace ke jménu "Eldar Najafov"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Eldar Najafov – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Eldar Najafov?
Jméno Eldar Najafov je uvedeno v 11 společnostech.
Kolik osob se jménem Eldar Najafov je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Eldar Najafov.