Eliška Trnková - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Eliska Trnkova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 1 historický záznam. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Eliska Trnkova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
Eliška Trnková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Eliška Trnková
Praha |
Živnost a firmy: |
2. |
Eliška Trnková
okres Teplice |
Firmy: |
3. |
Eliška Trnková
okres České Budějovice |
Živnost |
4. |
Eliška Trnková
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
5. |
Eliška Trnková
Praha |
Živnost |
Detaily Eliška Trnková - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Eliška Trnková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Čajkovského 1716
Čajkovského 1716/22, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
1.11.2022 | |
Společenství vlastníků Čajkovského 1716
Čajkovského 1716/22, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha |
30.1.2001 1.11.2022 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Překladatelské a tlumočnické činnosti |
6.5.1994 |
Eliška Trnková Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.11.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Čajkovského 1716 |
1.11.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Čajkovského 1716 |
2. Eliška Trnková , okres Teplice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BGT s.r.o. v likvidaci
Dlouhá 67/39, 415 01 Teplice |
1.2.2024 | |
Nitzsche a Weiß spol. s r.o.
Školní 646/20, 415 01 Teplice |
1.2.2024 |
Eliška Trnková okres Teplice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
1.2.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč (BGT s.r.o. v likvidaci) |
1.2.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (Nitzsche a Weiß spol. s r.o.) |
3. Eliška Trnková, okres České Budějovice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
22.6.2020 |
4. Eliška Trnková, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
27.12.2023 |
5. Eliška Trnková, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba oděvů, kromě kožešinových výrobků Instalace průmyslových strojů a zařízení Fotografické činnosti Ostatní vzdělávání |
3.12.2003 |
Souhrnné informace ke jménu "Eliška Trnková"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Eliška Trnková – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Eliška Trnková?
Jméno Eliška Trnková je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Eliška Trnková je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Eliška Trnková.