Emilián Bauman - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Emilian Bauman v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 3 aktuální záznamy a celkem 4 historické záznamy. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Emilian Bauman není zapsáno v živnostenském rejstříku.
Emilián Bauman - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Emilián Bauman
Sokolov |
Podnikatel fyz. osoba a firmy: |
2. |
Ing. Emilián Bauman
okres Sokolov |
Firmy: |
3. |
Ing. Emilián Bauman
Ostrava |
Firmy: |
4. |
Ing. Emilián Bauman
Ostrava |
Firmy: |
Detaily Emilián Bauman - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Emilián Bauman , Sokolov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AV Embassy s.r.o.
Na Luhu 791/17, Hrabová, 720 00 Ostrava |
13.6.2008 | |
AV Embassy s.r.o.
Na Luhu 791/17, Hrabová, 720 00 Ostrava |
6.6.2008 | |
Pivovar Most, a.s. v likvidaci
Korozluky Zaniklý subjekt: 28.1.2022 |
12.2.1996 29.9.1997 |
|
Pivovarský holding, a.s.
Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava |
9.9.1993 26.2.1996 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Velkoobchod a maloobchod Výroba elektřiny |
1.1.1991 |
Ing. Emilián Bauman Sokolov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
13.6.2008 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (CAFÉ FONTANA s.r.o.) |
13.6.2008 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (CAFÉ FONTANA s.r.o.) |
29.9.1997 | Vymazán(-a) jako člen představenstva, místopředseda Pivovar Radegast Sedlec, a.s. jazykové mutace: Brauerei Radegast Sedlec A.G., Radegast Sedlec Brewery J.S.C., Fabrica de Cerveza Radegast Sedlec S.A., Brasserie Radegast Sedlec S.A. |
2. Ing. Emilián Bauman , okres Sokolov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
HGC, spol.s.r.o.
Atletická 2004, 356 01 Sokolov |
11.10.1991 |
Ing. Emilián Bauman okres Sokolov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
11.10.1991 | Člen statutárního orgánu HBC, spol.s.r.o. |
3. Ing. Emilián Bauman , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
FERRUM a.s., v likvidaci
Frýdlant nad Ostravicí Zaniklý subjekt: 2.7.2019 |
22.10.1993 24.2.1995 |
4. Ing. Emilián Bauman , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
FERRUM a.s., v likvidaci
Frýdlant nad Ostravicí Zaniklý subjekt: 2.7.2019 |
24.2.1995 16.8.1995 |
Souhrnné informace ke jménu "Emilián Bauman"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Emilián Bauman – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Emilián Bauman?
Jméno Emilián Bauman je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Emilián Bauman je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem Emilián Bauman.