Eva Jagošová - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Eva Jagosova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 6 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Eva Jagosova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Eva Jagošová - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Eva Jagošová
okres Hodonín |
Firmy: |
2. |
Ing. Eva Jagošová
Brno |
Živnost |
3. |
Ing. Eva Jagošová
okres Brno-venkov |
Firmy: |
4. |
Eva Jagošová
Veselí nad Moravou |
Firmy: |
5. |
Eva Jagošová
okres Prostějov |
Firmy: |
Detaily Eva Jagošová - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Eva Jagošová , okres Hodonín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Tělocvičná jednota Sokol Lipov
Lipov 390, 696 72 Lipov |
30.3.2022 | |
Tělocvičná jednota Sokol Lipov
Lipov 390, 696 72 Lipov |
27.3.2019 30.3.2022 |
|
Tělocvičná jednota Sokol Lipov
Lipov 390, 696 72 Lipov |
27.3.2013 27.3.2019 |
Eva Jagošová okres Hodonín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.7.2022 | |
19.7.2022 | |
11.2.2020 |
2. Ing. Eva Jagošová, Brno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Destilace, rektifikace a míchání lihovin Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Ostatní vzdělávání Poskytování ostatních osobních služeb j. n. Velkoobchod a maloobchod |
23.4.2012 |
3. Ing. Eva Jagošová , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
MATY PLUS s.r.o.
Sokolská 970/63, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice |
23.5.2006 22.6.2012 |
|
MATY PLUS s.r.o.
Sokolská 970/63, České Budějovice 2, 370 05 České Budějovice |
15.5.2006 18.6.2012 |
4. Eva Jagošová , Veselí nad Moravou
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Lány 1350, 1351, 1352 Veselí nad Moravou
Lány 1350, 698 01 Veselí nad Moravou |
18.5.2017 18.5.2022 |
5. Eva Jagošová , okres Prostějov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Vrchoslavice
Vrchoslavice 100, 798 27 Vrchoslavice |
29.3.2016 29.3.2021 |
Souhrnné informace ke jménu "Eva Jagošová"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Eva Jagošová – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Eva Jagošová?
Jméno Eva Jagošová je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Eva Jagošová je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem Eva Jagošová.