EVA KOČKOVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Eva Kockova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 6 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Eva Kockova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 4 různé osoby.
EVA KOČKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Eva Kočková
okres Děčín |
Firmy: |
2. |
Eva Kočková
okres Šumperk |
Živnost |
3. |
Eva Kočková
Praha |
Živnost |
4. |
Ing. Eva Kočková
okres Domažlice |
Živnost |
5. |
Eva Kočková
okres Chomutov |
Živnost |
6. |
Eva Kočková
okres Benešov |
Firmy: |
7. |
MUDr. Eva Kočková
Praha |
Firmy: |
8. |
Eva Kočková
Praha |
Firmy: |
9. |
RNDr. EVA KOČKOVÁ
Brno |
Firmy: |
Detaily EVA KOČKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Eva Kočková , okres Děčín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Mateřská škola Arnoltice, okres Děčín, příspěvková organizace
Arnoltice 34, 407 14 Arnoltice |
1.8.2021 | |
Mateřská škola Arnoltice, okres Děčín, příspěvková organizace
Arnoltice 34, 407 14 Arnoltice |
1.8.2021 30.5.2024 |
Eva Kočková okres Děčín - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.5.2024 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Mateřská škola Arnoltice, okres Děčín, příspěvková organizace |
30.5.2024 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Mateřská škola Arnoltice, okres Děčín, příspěvková organizace |
19.10.2021 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Mateřská škola Arnoltice, okres Děčín, příspěvková organizace |
2. Eva Kočková, okres Šumperk
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Velkoobchod a maloobchod |
8.4.2013 |
3. Eva Kočková, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Destilace, rektifikace a míchání lihovin Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Podpůrné činnosti pro scénická umění |
4.12.2013 |
4. Ing. Eva Kočková, okres Domažlice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Reklamní činnosti |
26.11.2021 |
5. Eva Kočková, okres Chomutov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Podpůrné činnosti pro scénická umění Ostatní sportovní činnosti |
17.4.1998 |
6. Eva Kočková , okres Benešov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Tenis Votice a.s.
Košická 1551/2, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
28.6.2010 20.6.2011 |
7. MUDr. Eva Kočková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Křtinská 616 a 617
Křtinská 616/5, Háje, 149 00 Praha |
25.2.2003 1.4.2004 |
|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Průhonice
Dobřejovická 385, 252 43 Průhonice |
30.3.2008 11.3.2023 |
8. Eva Kočková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Energoline CZ, a.s. v likvidaci
Meteorologická 792/29, Libuš, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 16.11.2021 |
20.6.2012 9.2.2017 |
9. RNDr. EVA KOČKOVÁ , Brno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Brno Kraví Hora 1
Štefánikova 104/33, Ponava, 602 00 Brno |
25.3.2013 23.5.2019 |
Souhrnné informace ke jménu "EVA KOČKOVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu EVA KOČKOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno EVA KOČKOVÁ?
Jméno EVA KOČKOVÁ je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem EVA KOČKOVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 5 osoby jménem EVA KOČKOVÁ.