František Šuta - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Frantisek Suta v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 2 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 6 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Frantisek Suta bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
František Šuta - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
František Šuta
Praha |
Živnost a firmy: |
2. |
František Šuta
Kostelec nad Orlicí |
Živnost |
Detaily František Šuta - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. František Šuta , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
METAL-ŠUTA CZ s.r.o.
Finská 582/1, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
23.10.2007 17.2.2011 |
|
METAL-ŠUTA CZ s.r.o.
Finská 582/1, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
19.6.2007 16.1.2011 |
|
ŠUTA- META s.r.o.
Finská 582/1, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
6.7.2021 | |
ŠUTA- META s.r.o.
Finská 582/1, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
17.1.2002 | |
ŠUTA- META s.r.o.
Finská 582/1, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
15.10.2007 6.7.2021 |
|
ŠUTA- META s.r.o.
Finská 582/1, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
10.4.2002 15.10.2007 |
|
ŠUTA- META s.r.o.
Finská 582/1, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
17.1.2002 15.10.2007 |
|
ŠUTA- META s.r.o.
Finská 582/1, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
17.1.2002 6.7.2021 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
27.3.1992
Zaniklý subjekt: 28.6.2023 |
František Šuta Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.7.2021 | Společník s vkladem ŠUTA- META s.r.o. |
6.7.2021 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel DUMAS, s.r.o., zmenil adresu. |
6.7.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 102 000,-Kč, splaceno: 102000 %, podíl: 100 % (ŠUTA- META s.r.o.) |
2. František Šuta, Kostelec nad Orlicí
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů Instalace průmyslových strojů a zařízení |
10.9.1991 |
Souhrnné informace ke jménu "František Šuta"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu František Šuta – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno František Šuta?
Jméno František Šuta je uvedeno v 2 společnostech.
Kolik osob se jménem František Šuta je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem František Šuta.