František Zugar - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Frantisek Zugar v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 11 existujících společnostech a má celkem 8 aktuálních záznamů a celkem 17 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Frantisek Zugar není zapsáno v živnostenském rejstříku.
František Zugar - firmy, obchodní rejstřík *
1. |
Ing. František Zugar
Břeclav |
Firmy: |
2. |
Ing. František Zugar
Břeclav |
Firmy: |
Detaily František Zugar - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. František Zugar , Břeclav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ARKADIE Nový Dvůr s.r.o.
Nový dvůr 100, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav |
30.6.2011 | |
ARKADIE Nový Dvůr s.r.o.
Nový dvůr 100, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav |
18.8.2011 4.10.2011 |
|
ARKADIE Nový Dvůr s.r.o.
Nový dvůr 100, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav |
30.6.2011 4.8.2013 |
|
ARKADIE, z.s.
Nový dvůr 100, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav |
16.1.2020 | |
ARKADIE, z.s.
Nový dvůr 100, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav |
16.1.2015 16.1.2020 |
|
BILICULUM,z.ú.
Růžová 561/1, 692 01 Mikulov |
19.1.2015 27.9.2017 |
|
BILICULUM,z.ú.
Růžová 561/1, 692 01 Mikulov |
19.1.2015 30.6.2023 |
|
BORS Břeclav a.s.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
26.6.2018 | |
BORS Břeclav a.s.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
1.7.2013 13.9.2016 |
|
BORS Břeclav a.s.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
1.7.2013 26.6.2018 |
|
BORS Břeclav a.s.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
17.6.2008 17.6.2013 |
|
BORS Břeclav a.s.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
17.6.2003 17.6.2008 |
|
BORS Břeclav a.s.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
27.6.1998 17.6.2003 |
|
BORS Břeclav a.s.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
16.5.1997 22.9.1998 |
|
BORS Břeclav a.s.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
21.3.1996 16.5.1997 |
|
BORS BUS s.r.o.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
23.6.2014 | |
BORS Holding s.r.o.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
7.11.2018 | |
BORS LOGISTICS s.r.o.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
17.4.2018 | |
BORS SERVIS s.r.o.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
22.12.2017 | |
Nadační fond Luděk pro lidi
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
3.11.2018 | |
Nadační fond Luděk pro lidi
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
3.11.2012 3.11.2018 |
|
ORBIS UNUM, zapsaný ústav
Nováčkova 379/26, Husovice, 614 00 Brno |
29.5.2014 28.8.2018 |
|
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav |
9.2.2007 12.10.2007 |
|
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav |
8.2.2007 21.1.2011 |
Ing. František Zugar Břeclav - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
2.8.2023 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady BILICULUM,z.ú. |
5.6.2020 | Správní rada Nadační fond Luděk pro lidi |
5.6.2020 | Správní rada Nadační fond Luděk pro lidi |
2. Ing. František Zugar , Břeclav
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BORS Břeclav a.s.
Bratislavská 2284/26, 690 02 Břeclav |
12.7.1995 21.3.1996 |
Souhrnné informace ke jménu "František Zugar"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu František Zugar – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno František Zugar?
Jméno František Zugar je uvedeno v 11 společnostech.
Kolik osob se jménem František Zugar je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem František Zugar.