HANA OPÁLKOVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Hana Opalkova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 4 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 6 existujících společnostech a má celkem 5 aktuálních záznamů a celkem 3 historické záznamy. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Hana Opalkova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
HANA OPÁLKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Mgr. Hana Opálková
okres Brno-venkov |
Firmy: |
2. |
Mgr. Hana Opálková
Bílovec |
Firmy: |
3. |
HANA OPÁLKOVÁ
Hradec Králové |
Firmy: |
4. |
HANA OPÁLKOVÁ
Úvaly |
Firmy: |
5. |
Hana Opálková
|
Živnost |
6. |
Ing. Hana Opálková
okres Praha-východ |
Živnost |
7. |
Ing. Hana Opálková
okres Praha-východ |
Živnost |
Detaily HANA OPÁLKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Mgr. Hana Opálková , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Mateřská škola Lukovany, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Lukovany 95, 664 84 Lukovany |
1.6.2016 | |
Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Nová Ves 18, 664 91 Nová Ves |
1.7.2006 29.7.2016 |
|
Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Nová Ves 18, 664 91 Nová Ves |
1.7.2006 24.7.2016 |
Mgr. Hana Opálková okres Brno-venkov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.5.2017 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov, příspěvková organizace |
29.7.2016 | Člen představenstva Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov, příspěvková organizace |
29.7.2016 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Základní škola a Mateřská škola Nová Ves, okres Brno - venkov, příspěvková organizace |
2. Mgr. Hana Opálková , Bílovec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Studénka, 2. května 502, 503, 504
2. května 503, 742 13 Studénka |
1.1.2023 | |
Společenství vlastníků Studénka, 2. května 502, 503, 504
2. května 503, 742 13 Studénka |
26.7.2017 17.2.2023 |
Mgr. Hana Opálková Bílovec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.2.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Studénka, 2. května 502, 503, 504 |
17.2.2023 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Studénka, 2. května 502, 503, 504 (vymazáno) |
26.7.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Studénka, 2. května 502, 503, 504 |
3. HANA OPÁLKOVÁ , Hradec Králové
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Studio PH Pohádka, z.s.
Fučíkova 807/8, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové |
4.11.2015 |
HANA OPÁLKOVÁ Hradec Králové - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.12.2015 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Studio PH Pohádka, o.s. |
4. HANA OPÁLKOVÁ , Úvaly
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Na Pankráci 1720/123, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha |
1.4.2024 | |
Simple Hardware s.r.o.
Nad spádem 650/12, Podolí, 147 00 Praha |
29.4.2024 |
HANA OPÁLKOVÁ Úvaly - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.6.2024 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. |
29.4.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 134 431,-Kč (Simple Hardware s.r.o.) |
5. Hana Opálková,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba potravinářských výrobků Výroba oděvů Příprava staveniště |
28.7.2022 |
6. Ing. Hana Opálková, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Činnosti v oblasti informačních technologií Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Univerzální administrativní činnosti |
9.9.1992 |
7. Ing. Hana Opálková, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
1.6.1998 |
Souhrnné informace ke jménu "HANA OPÁLKOVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu HANA OPÁLKOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno HANA OPÁLKOVÁ?
Jméno HANA OPÁLKOVÁ je uvedeno v 6 společnostech.
Kolik osob se jménem HANA OPÁLKOVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem HANA OPÁLKOVÁ.