HANA ŠIŠKOVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Hana Siskova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 8 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 12 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Hana Siskova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 5 různých osob.
HANA ŠIŠKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Hana Šišková
okres Plzeň-sever |
Firmy: |
2. |
Hana Šišková
Praha |
Firmy: |
3. |
Hana Šišková
Praha |
Živnost |
4. |
Hana Šišková
okres Cheb |
Živnost |
5. |
Hana Šišková
|
Živnost |
6. |
Hana Šišková Grznárová
Praha |
Živnost |
7. |
Hana Šišková
okres Plzeň-jih |
Živnost |
8. |
Hana Šišková
okres Plzeň-sever |
Firmy: |
9. |
Ing. HANA ŠIŠKOVÁ
Zlín |
Firmy: |
10. |
Hana Šišková
Teplice |
Firmy: |
11. |
Hana Šišková
Šumperk |
Firmy: |
12. |
Mgr. HANA ŠIŠKOVÁ
Praha |
Firmy: |
13. |
Hana Šišková
okres Brno-venkov |
Firmy: |
Detaily HANA ŠIŠKOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Hana Šišková , okres Plzeň-sever
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Sídlištní 476 a 477
Sídlištní 476, 330 12 Horní Bříza |
10.2.2016 | |
Společenství vlastníků jednotek Sídlištní 476 a 477
Sídlištní 476, 330 12 Horní Bříza |
23.3.2013 17.10.2014 |
|
Společenství vlastníků jednotek Sídlištní 476 a 477
Sídlištní 476, 330 12 Horní Bříza |
10.6.2009 23.3.2013 |
Hana Šišková okres Plzeň-sever - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
6.12.2016 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Sídlištní 476 a 477 |
6.12.2016 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Sídlištní 476 a 477 |
23.3.2013 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Sídlištní 476 a 477 |
2. Hana Šišková , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zápolí, spol. s r.o. v likvidaci
V zápolí 1265/22, Michle (Praha 4), 141 00 Praha |
12.6.2024 |
Hana Šišková Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.6.2024 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 24 000,-Kč (Zápolí, spol. s r.o.) |
3. Hana Šišková, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní vzdělávání |
14.5.2014 |
4. Hana Šišková, okres Cheb
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba oděvů Ostatní zpracovatelský průmysl Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Inženýrské činnosti a související technické poradenství Fotografické činnosti Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |
22.2.2017 |
5. Hana Šišková,
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Velkoobchod a maloobchod |
8.4.2024 |
6. Hana Šišková Grznárová, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Překladatelské a tlumočnické činnosti Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
12.6.2002 |
7. Hana Šišková, okres Plzeň-jih
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Silniční nákladní doprava Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |
22.10.2004 |
8. Hana Šišková , okres Plzeň-sever
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Plzeňská 666, 330 21 Líně |
25.5.2015 27.9.2018 |
|
SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Plzeňská 666, 330 21 Líně |
22.1.2008 25.5.2015 |
9. Ing. HANA ŠIŠKOVÁ , Zlín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
INVENCE INVEST a.s.
Kamerunská 606/3, Vokovice, 160 00 Praha |
8.10.1996 4.2.1997 |
10. Hana Šišková , Teplice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Teplice
Bystřanská 3344, 415 01 Teplice |
15.6.2019 18.6.2023 |
|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.1 Sobědruhy Teplice
Zahrádky 394, Sobědruhy, 415 10 Teplice |
3.10.2009 18.6.2023 |
|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č.1 Sobědruhy Teplice
Zahrádky 394, Sobědruhy, 415 10 Teplice |
3.10.2009 1.9.2017 |
11. Hana Šišková , Šumperk
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KONCEPT KOMPOZIT s.r.o.
Žižkova 1122/7, 787 01 Šumperk |
16.3.2018 14.12.2018 |
|
KONCEPT KOMPOZIT s.r.o.
Žižkova 1122/7, 787 01 Šumperk |
16.3.2018 17.12.2018 |
12. Mgr. HANA ŠIŠKOVÁ , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Spolek Korunka
Korunovační 164/8, Bubeneč (Praha 7), 170 00 Praha |
1.7.2016 14.11.2018 |
13. Hana Šišková , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TOFA TOYS a.s. v likvidaci
Brno Zaniklý subjekt: 18.12.2010 |
1.12.1995 18.1.1999 |
Souhrnné informace ke jménu "HANA ŠIŠKOVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu HANA ŠIŠKOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno HANA ŠIŠKOVÁ?
Jméno HANA ŠIŠKOVÁ je uvedeno v 8 společnostech.
Kolik osob se jménem HANA ŠIŠKOVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 8 osoby jménem HANA ŠIŠKOVÁ.