Ivan Biley - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Ivan Biley v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 8 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 15 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 6 zaniklých společnostech.Jméno Ivan Biley bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
Ivan Biley - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ivan Biley
Ukrajina |
Firmy: |
2. |
Ivan Biley
Ukrajina |
Firmy: |
3. |
Ivan Biley
Ukrajina |
Firmy: |
4. |
Ivan Biley
okres Náchod |
Živnost |
5. |
Ivan Biley
okres Příbram |
Živnost |
6. |
Ivan Biley
Ukrajina |
Firmy: |
7. |
Ivan Biley
Ukrajina |
Firmy: |
8. |
Ivan Biley
Ukrajina |
Firmy: |
9. |
Ivan Biley
Ukrajina |
Firmy: |
10. |
Ivan Biley
Ukrajina |
Firmy: |
11. |
Ivan Biley
Praha |
Firmy: |
Detaily Ivan Biley - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ivan Biley , Ukrajina
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KRUIS, v.o.s. v likvidaci
Praha 4-Kamýk, Olbramovická 709, PSČ 14000 |
9.12.1998 | |
LIGRAN servis s.r.o. v likvidaci
K Žižkovu 381/1, Vysočany (Praha 9), 190 00 Praha Zaniklý subjekt: 17.3.2023 |
27.10.2010 17.3.2023 |
Ivan Biley Ukrajina - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
27.10.2010 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (LIGRAN servis s.r.o.) |
9.12.1998 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem (KRUIS, v.o.s.) |
2. Ivan Biley , Ukrajina
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
N+I STAV s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha |
12.3.2009 | |
N+I STAV s.r.o.
Vyšehradská 1349/2, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha |
23.3.2006 12.3.2009 |
|
RB Steel s.r.o.
Bítovská 1227/9, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
27.12.2010 |
Ivan Biley Ukrajina - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.12.2010 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (RB Steel s.r.o.) |
12.3.2009 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 20 000,-Kč (N+I STAV s.r.o.) |
12.3.2009 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (N+I STAV s.r.o. ) |
3. Ivan Biley , Ukrajina
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BAUCIS, s.r.o. v likvidaci
Kotorská 1573/20, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 20.12.2019 |
18.4.2006 30.5.2011 |
|
BAUCIS, s.r.o. v likvidaci
Kotorská 1573/20, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 20.12.2019 |
10.4.2006 24.5.2011 |
|
HETVAL, s.r.o. v likvidaci
Krakovská 593/19, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
15.6.2007 19.8.2010 |
|
HETVAL, s.r.o. v likvidaci
Krakovská 593/19, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha |
25.4.2005 15.6.2007 |
|
NOVÝ ORIENT, v.o.s.
Praha 4-Kamýk, Olbramovická 709, PSČ 14000 |
7.10.1998 |
Ivan Biley Ukrajina - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.5.2011 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (BAUCIS, s.r.o. ) |
30.5.2011 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel BAUCIS, s.r.o. . |
19.8.2010 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (HETVAL, s.r.o. ) |
4. Ivan Biley, okres Náchod
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Příprava staveniště |
24.3.1998 |
5. Ivan Biley, okres Příbram
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Zahraniční fyzická osoba
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Příprava staveniště Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Maloobchod s nápoji Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
26.10.2011 |
6. Ivan Biley , Ukrajina
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DEMANT & SPOL s.r.o. v likvidaci
Chabařovice, Chabařovice Zaniklý subjekt: 7.4.2010 |
19.11.2001 30.3.2005 |
7. Ivan Biley , Ukrajina
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
HIROSKOP s.r.o. v likvidaci
Ke Krči 804/11, Braník, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 28.11.2018 |
4.3.2002 28.11.2018 |
8. Ivan Biley , Ukrajina
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ALSUNGA s.r.o. v likvidaci
Praha Zaniklý subjekt: 15.2.2012 |
21.7.1998 15.9.1999 |
9. Ivan Biley , Ukrajina
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
S&D, v.o.s.
Molitorovská 324/9, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
18.3.2010 3.12.2015 |
|
S&D, v.o.s.
Molitorovská 324/9, Strašnice (Praha 10), 100 00 Praha |
10.8.1999 1.1.2016 |
10. Ivan Biley , Ukrajina
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
5 IZMERENIE CZ s.r.o. v likvidaci
Krakovská 593/19, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 25.10.2018 |
11.2.2010 25.10.2018 |
|
Prom INVEST Stav s.r.o.
Střížkovská 732/62, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
17.10.2005 26.9.2011 |
11. Ivan Biley , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BIKI spol. s r. o.
Zakouřilova 1217/76, Chodov, 149 00 Praha |
4.4.2007 27.2.2016 |
|
BIKI spol. s r. o.
Zakouřilova 1217/76, Chodov, 149 00 Praha |
4.4.2007 27.2.2016 |
Souhrnné informace ke jménu "Ivan Biley"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Ivan Biley – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Ivan Biley?
Jméno Ivan Biley je uvedeno v 8 společnostech.
Kolik osob se jménem Ivan Biley je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 9 osoby jménem Ivan Biley.