IVETA MACHOVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Iveta Machova v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 5 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 7 existujících společnostech a má celkem 6 aktuálních záznamů a celkem 14 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Iveta Machova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 7 různých osob.
IVETA MACHOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Iveta Machová
Teplice |
Firmy: |
2. |
Iveta Machová
Zlín |
Živnost a firmy: |
3. |
Mgr. IVETA MACHOVÁ
Plzeň |
Firmy: |
4. |
Iveta Machová
Nymburk |
Firmy: |
5. |
Iveta Machová
Nová Paka |
Firmy: |
6. |
IVETA MACHOVÁ
okres Plzeň-město |
Podnikatel fyz. osoba |
7. |
Iveta Machová
okres Praha-východ |
Živnost |
8. |
Ing. Iveta Machová
okres Teplice |
Podnikatel fyz. osoba |
9. |
Iveta Machová
okres Mělník |
Živnost |
10. |
Iveta Machová
Kolín |
Živnost |
11. |
Iveta Machová
okres Chrudim |
Živnost |
12. |
Iveta Machová
okres Rychnov nad Kněžnou |
Živnost |
13. |
Ing. Iveta Machová
Teplice |
Firmy: |
Detaily IVETA MACHOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Iveta Machová , Teplice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Asociace rádiového orientačního běhu České republiky z.s.
Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha |
26.11.2022 | |
Asociace rádiového orientačního běhu České republiky z.s.
Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha |
1.12.2018 26.11.2022 |
|
Asociace rádiového orientačního běhu České republiky z.s.
Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha |
29.11.2014 1.12.2018 |
|
HIMA, s.r.o.
Teplice - Sobědruhy, Masarykova třída 122, PSČ 415 10 |
27.7.2016 | |
HIMA, s.r.o.
Teplice - Sobědruhy, Masarykova třída 122, PSČ 415 10 |
19.3.1999 | |
HIMA, s.r.o.
Teplice - Sobědruhy, Masarykova třída 122, PSČ 415 10 |
2.3.2005 27.7.2016 |
|
HIMA, s.r.o.
Teplice - Sobědruhy, Masarykova třída 122, PSČ 415 10 |
19.3.1999 2.3.2005 |
|
HIMA, s.r.o.
Teplice - Sobědruhy, Masarykova třída 122, PSČ 415 10 |
19.3.1999 27.7.2016 |
Ing. Iveta Machová Teplice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
20.1.2023 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Asociace rádiového orientačního běhu České republiky z.s. |
20.1.2023 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Asociace rádiového orientačního běhu České republiky z.s. |
1.1.2023 | Zapsán(-a) jako likvidátor SPEO - stavby průmyslové, ekologické a občanské, společnost s ručením omezeným v likvidaci |
2. Iveta Machová , Zlín
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KMM servis s.r.o.
Lípa 291, 763 11 Lípa |
3.5.2021 15.9.2022 |
|
KMM servis s.r.o.
Lípa 291, 763 11 Lípa |
26.6.2014 3.5.2021 |
|
KMM servis s.r.o.
Lípa 291, 763 11 Lípa |
27.1.2012 26.6.2014 |
|
KMM servis s.r.o.
Lípa 291, 763 11 Lípa |
27.1.2012 26.6.2014 |
|
KMM servis s.r.o.
Lípa 291, 763 11 Lípa |
27.1.2012 15.9.2022 |
|
KMM servis s.r.o.
Lípa 291, 763 11 Lípa |
27.1.2012 3.5.2021 |
|
smart spot s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
19.12.2018 9.7.2019 |
|
smart spot s.r.o.
Jaurisova 515/4, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
10.12.2018 7.6.2019 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
24.6.1997 |
3. Mgr. IVETA MACHOVÁ , Plzeň
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Plzeň Doudlevce
Kalendářní ev. č. 3279/15, Litice (Plzeň 3), 321 00 Plzeň |
12.4.2018 |
Mgr. IVETA MACHOVÁ Plzeň - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.7.2018 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Plzeň Doudlevce |
4. Iveta Machová , Nymburk
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu Ke Strouze 2626, Nymburk
Ke Strouze 2626, 288 02 Nymburk |
24.9.2019 |
Iveta Machová Nymburk - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.10.2019 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek Ke Strouze na pozemku p. č. st. 5248 |
5. Iveta Machová , Nová Paka
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Husitská 1320 a 1321, Nová Paka
Husitská 1321, 509 01 Nová Paka |
27.6.2022 |
Iveta Machová Nová Paka - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
17.8.2022 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků Husitská 1320 a 1321, Nová Paka |
6. IVETA MACHOVÁ, okres Plzeň-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Vyhodnocování rizik a škod |
13.7.1992 |
7. Iveta Machová, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
12.8.1991 |
8. Ing. Iveta Machová, okres Teplice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
12.8.1992 |
9. Iveta Machová, okres Mělník
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Velkoobchod a maloobchod |
8.7.1992 |
10. Iveta Machová, Kolín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
13.10.1999 |
11. Iveta Machová, okres Chrudim
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |
1.12.2003 |
12. Iveta Machová, okres Rychnov nad Kněžnou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba potravinářských výrobků Destilace, rektifikace a míchání lihovin Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Činnosti reklamních agentur Podpůrné činnosti pro scénická umění Ostatní sportovní činnosti Velkoobchod a maloobchod |
18.7.2012 |
13. Ing. Iveta Machová , Teplice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SPEO - stavby průmyslové, ekologické a občanské, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Modlany, Kateřina-Modlany, okres Teplice, PSČ 41713 Zaniklý subjekt: 1.11.2023 |
1.1.2023 1.11.2023 |
Souhrnné informace ke jménu "IVETA MACHOVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu IVETA MACHOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno IVETA MACHOVÁ?
Jméno IVETA MACHOVÁ je uvedeno v 7 společnostech.
Kolik osob se jménem IVETA MACHOVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 6 osoby jménem IVETA MACHOVÁ.