Jan Kostkan - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jan Kostkan v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 1 existující společnosti a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 3 historické záznamy. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Jan Kostkan bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Jan Kostkan - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jan Kostkan
Letohrad |
Živnost a firmy: |
2. |
Jan Kostkan
Praha |
Živnost |
3. |
Ing. Jan Kostkan
Praha |
Firmy: |
Detaily Jan Kostkan - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jan Kostkan , Letohrad
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
J + J KOSTKAN s.r.o.
Václavské náměstí 55, 561 51 Letohrad |
30.11.2016 | |
J + J KOSTKAN s.r.o.
Václavské náměstí 55, 561 51 Letohrad |
12.12.2006 | |
J + J KOSTKAN s.r.o.
Václavské náměstí 55, 561 51 Letohrad |
7.2.2007 30.11.2016 |
|
J + J KOSTKAN s.r.o.
Václavské náměstí 55, 561 51 Letohrad |
12.12.2006 30.11.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba
Obory činnosti: Pěstování zeleniny a melounů, kořenů a hlíz Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
29.7.1993 |
Jan Kostkan Letohrad - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
30.11.2016 | Společník s vkladem J + J KOSTKAN s.r.o. |
30.11.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel LIJANA Bohemia s.r.o., zmenil adresu. |
30.11.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 50 % (J + J KOSTKAN s.r.o.) |
2. Jan Kostkan, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
20.7.2016 |
3. Ing. Jan Kostkan , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
GLOBAL WASH s.r.o. v likvidaci
Za Školou 761/19a, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně Zaniklý subjekt: 5.4.2023 |
19.6.2009 5.4.2023 |
Souhrnné informace ke jménu "Jan Kostkan"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jan Kostkan – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jan Kostkan?
Jméno Jan Kostkan je uvedeno v 1 společnostech.
Kolik osob se jménem Jan Kostkan je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Jan Kostkan.