Jan Lokvenc - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jan Lokvenc v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 8 aktuálních záznamů a celkem 24 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 4 zaniklých společnostech.Jméno Jan Lokvenc bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 4 různé osoby.
Jan Lokvenc - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jan Lokvenc
Ústí nad Labem |
Firmy: |
2. |
Jan Lokvenc
Praha |
Firmy: |
3. |
Jan Lokvenc
Karlovy Vary |
Živnost a firmy: |
4. |
Jan Lokvenc
Česká republika |
Živnost |
5. |
Mgr. Jan Lokvenc, advokát
okres Hlavní město Praha |
Podnikatel fyz. osoba |
6. |
Jan LOKVENC
Praha |
Živnost |
7. |
Jan Lokvenc
Ústí nad Labem |
Živnost |
8. |
Jan Lokvenc
Karlovy Vary |
Firmy: |
9. |
Jan Lokvenc
Ústí nad Labem |
Firmy: |
10. |
Ing. Jan Lokvenc
Praha |
Firmy: |
11. |
Jan Lokvenc
Ústí nad Labem |
Firmy: |
Detaily Jan Lokvenc - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jan Lokvenc , Ústí nad Labem
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
L + S s.r.o. v likvidaci
Opletalova 214, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem Zaniklý subjekt: 6.6.2024 |
16.11.2016 6.6.2024 |
|
L + S s.r.o. v likvidaci
Opletalova 214, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem Zaniklý subjekt: 6.6.2024 |
22.11.1995 16.5.2001 |
|
L + S s.r.o. v likvidaci
Opletalova 214, Neštěmice, 403 31 Ústí nad Labem Zaniklý subjekt: 6.6.2024 |
22.11.1995 16.11.2016 |
|
LOKVENC s.r.o.
Jateční 192/32, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem |
18.11.2016 | |
LOKVENC s.r.o.
Jateční 192/32, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem |
21.6.2008 | |
LOKVENC s.r.o.
Jateční 192/32, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem |
21.6.2008 18.11.2016 |
|
LOKVENC s.r.o.
Jateční 192/32, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem |
21.6.2008 18.11.2016 |
Jan Lokvenc Ústí nad Labem - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
18.11.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel LOKVENC s.r.o., zmenil adresu. |
18.11.2016 | Společník s vkladem LOKVENC s.r.o. |
18.11.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (LOKVENC s.r.o.) |
2. Jan Lokvenc , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
IQ Reality s.r.o.
náměstí Svatopluka Čecha 1366/13, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
4.12.2006 | |
IQ Reality s.r.o.
náměstí Svatopluka Čecha 1366/13, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
27.4.2004 | |
IQ Reality s.r.o.
náměstí Svatopluka Čecha 1366/13, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
11.8.2004 4.12.2006 |
|
IQ Reality s.r.o.
náměstí Svatopluka Čecha 1366/13, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha |
27.4.2004 4.12.2006 |
Jan Lokvenc Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.12.2006 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Garant CZ, s.r.o., zmenil adresu. |
4.12.2006 | Společník s vkladem IQ Reality s.r.o. |
4.12.2006 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Garant CZ, s.r.o.) |
3. Jan Lokvenc , Karlovy Vary
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Baby club HOBIT s.r.o.
Mozartova 444/6, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary |
15.5.2002 11.12.2002 |
|
LOSTAV, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 1, PSČ 36010 Zaniklý subjekt: 3.6.2021 |
16.11.2016 | |
LOSTAV, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 1, PSČ 36010 Zaniklý subjekt: 3.6.2021 |
16.11.2016 | |
LOSTAV, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 1, PSČ 36010 Zaniklý subjekt: 3.6.2021 |
16.11.2016 12.1.2021 |
|
LOSTAV, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 1, PSČ 36010 Zaniklý subjekt: 3.6.2021 |
14.11.2008 16.11.2016 |
|
LOSTAV, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 1, PSČ 36010 Zaniklý subjekt: 3.6.2021 |
16.12.1994 16.11.2016 |
|
LOSTAV, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 1, PSČ 36010 Zaniklý subjekt: 3.6.2021 |
16.12.1994 16.11.2016 |
|
LS, spol. s r.o.
Prašná 150/10, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary |
14.11.2016 | |
LS, spol. s r.o.
Prašná 150/10, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary |
14.11.2016 | |
LS, spol. s r.o.
Prašná 150/10, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary |
12.1.2012 14.11.2016 |
|
LS, spol. s r.o.
Prašná 150/10, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary |
30.11.2002 14.11.2016 |
|
LS, spol. s r.o.
Prašná 150/10, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary |
23.4.1998 12.1.2012 |
|
LS, spol. s r.o.
Prašná 150/10, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary |
23.4.1998 30.11.2002 |
|
TRANSPOL spol. s r.o.
Zahradní 2125/7, 360 01 Karlovy Vary |
3.11.2004 15.12.2004 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
12.10.1990 |
Jan Lokvenc Karlovy Vary - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.1.2021 | Vymazán(-a) jako Likvidátor LOSTAV, společnost s ručením omezeným v likvidaci |
16.11.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel LOSTAV, společnost s ručením omezeným v likvidaci, zmenil adresu. |
16.11.2016 | Společník s vkladem LOSTAV, společnost s ručením omezeným v likvidaci |
4. Jan Lokvenc, Česká republika
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Poradenství v oblasti informačních technologií |
20.7.2016 |
5. Mgr. Jan Lokvenc, advokát, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Právní činnosti |
1.12.2019 |
6. Jan LOKVENC, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Destilace, rektifikace a míchání lihovin Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení Příprava staveniště Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách Ostatní pozemní osobní doprava j. n. Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
10.9.1996 |
7. Jan Lokvenc, Ústí nad Labem
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Výroba ostatních dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití Výstavba bytových a nebytových budov Velkoobchod a maloobchod |
24.1.2000 |
8. Jan Lokvenc , Karlovy Vary
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
LOSTAV, společnost s ručením omezeným v likvidaci
Karlovy Vary - Růžový Vrch, Sedlecká 1, PSČ 36010 Zaniklý subjekt: 3.6.2021 |
6.8.1991 16.12.1994 |
|
LS, spol. s r.o.
Prašná 150/10, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary |
25.11.1996 23.4.1998 |
|
LS, spol. s r.o.
Prašná 150/10, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary |
10.8.1993 23.4.1998 |
|
LS, spol. s r.o.
Prašná 150/10, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary |
10.8.1993 25.11.1996 |
9. Jan Lokvenc , Ústí nad Labem
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Č E K O N A spol. s r.o. v likvidaci
Ústí nad Labem Zaniklý subjekt: 5.1.2016 |
9.11.1992 30.3.1994 |
10. Ing. Jan Lokvenc , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
CHOTO,družstvo, v likvidaci
Chotouňská 479/4, Malešice (Praha 10), 108 00 Praha Zaniklý subjekt: 25.10.2014 |
7.7.1998 10.5.2000 |
11. Jan Lokvenc , Ústí nad Labem
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Č E K O N A spol. s r.o. v likvidaci
Ústí nad Labem Zaniklý subjekt: 5.1.2016 |
9.11.1992 30.3.1994 |
Souhrnné informace ke jménu "Jan Lokvenc"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jan Lokvenc – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jan Lokvenc?
Jméno Jan Lokvenc je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem Jan Lokvenc je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 7 osoby jménem Jan Lokvenc.