Jan Peřka - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jan Perka v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 2 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 11 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jan Perka bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 4 různé osoby.
Jan Peřka - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jan Perka
okres Brno-venkov |
Firmy: |
2. |
Jan Peřka
Praha |
Firmy: |
3. |
Jan Peřka
okres Brno-město |
Živnost |
4. |
Jan Perka
Mladá Boleslav |
Živnost |
5. |
Jan Peřka
Chlum u Třeboně |
Živnost |
6. |
Jan Perka
okres Pardubice |
Živnost |
Detaily Jan Peřka - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jan Perka , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zemědělská společnost Veveří, a.s.
Veverské Knínice 305, 664 81 Veverské Knínice |
16.6.2021 | |
Zemědělská společnost Veveří, a.s.
Veverské Knínice 305, 664 81 Veverské Knínice |
6.6.2016 6.6.2021 |
|
Zemědělská společnost Veveří, a.s.
Veverské Knínice 305, 664 81 Veverské Knínice |
7.6.2011 6.6.2016 |
|
Zemědělská společnost Veveří, a.s.
Veverské Knínice 305, 664 81 Veverské Knínice |
7.6.2011 19.1.2014 |
|
Zemědělská společnost Veveří, a.s.
Veverské Knínice 305, 664 81 Veverské Knínice |
8.6.2001 7.6.2011 |
|
Zemědělská společnost Veveří, a.s.
Veverské Knínice 305, 664 81 Veverské Knínice |
12.11.1996 8.6.2001 |
Jan Perka okres Brno-venkov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.11.2021 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Zemědělská společnost Veveří, a.s. |
29.11.2021 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Zemědělská společnost Veveří, a.s. |
27.7.2016 | Člen dozorčí rady Zemědělská společnost Veveří, a.s. |
2. Jan Peřka , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SOBĚSLAVSKÁ 27
Soběslavská 2251/27, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
30.11.2014 26.11.2019 |
|
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SOBĚSLAVSKÁ 27
Soběslavská 2251/27, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
30.11.2014 27.2.2019 |
|
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SOBĚSLAVSKÁ 27
Soběslavská 2251/27, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
30.11.2014 15.5.2019 |
|
SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SOBĚSLAVSKÁ 27
Soběslavská 2251/27, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
11.4.2012 28.5.2015 |
|
Společenství vlastníků U Roháčových kasáren 479/24, Praha 10
U Roháčových kasáren 479/24, Vršovice (Praha 10), 100 00 Praha |
13.6.2018 | |
Společenství vlastníků U Roháčových kasáren 479/24, Praha 10
U Roháčových kasáren 479/24, Vršovice (Praha 10), 100 00 Praha |
13.6.2018 27.2.2019 |
|
Společenství vlastníků U Roháčových kasáren 479/24, Praha 10
U Roháčových kasáren 479/24, Vršovice (Praha 10), 100 00 Praha |
13.6.2018 15.5.2019 |
Jan Peřka Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
7.10.2020 | Člen statutárního orgánu SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK SOBĚSLAVSKÁ 27 (vymazáno) |
15.5.2019 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků U Roháčových kasáren 479/24, Praha 10 |
15.5.2019 | Člen statutárního orgánu Společenství pro dům Soběslavská 27 |
3. Jan Peřka, okres Brno-město
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti reklamních agentur Překladatelské a tlumočnické činnosti Činnosti cestovních agentur Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání Velkoobchod a maloobchod Informační a komunikační činnosti |
3.11.2014 |
4. Jan Perka, Mladá Boleslav
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
13.9.1994 |
5. Jan Peřka, Chlum u Třeboně
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
21.12.1998 |
6. Jan Perka, okres Pardubice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
8.4.2009 |
Souhrnné informace ke jménu "Jan Peřka"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jan Peřka – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jan Peřka?
Jméno Jan Peřka je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Jan Peřka je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Jan Peřka.