JANA ULRICHOVÁ - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jana Ulrichova v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 5 aktuálních záznamů a celkem 17 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Jana Ulrichova bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 5 různých osob.
JANA ULRICHOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jana Ullrichová
Ostrava |
Firmy: |
2. |
Jana Ulrichová
Praha |
Firmy: |
3. |
Jana Ulrichová
okres Olomouc |
Firmy: |
4. |
Jana Ulrichová
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
5. |
Mgr. Jana Ulrichová
okres Louny |
Živnost |
6. |
Jana Ulrichová
okres Olomouc |
Živnost |
7. |
Ing. Jana Ulrichová
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
8. |
Mgr. Jana Ulrichová
okres Česká Lípa |
Živnost |
9. |
Jana Ulrichová
Praha |
Firmy: |
10. |
Ing. JANA ULRICHOVÁ
Praha |
Firmy: |
Detaily JANA ULRICHOVÁ - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jana Ullrichová , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
"RENESANCE SANA, s.r.o."
Zelená 3062/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 3.7.2023 |
23.6.2014 3.7.2023 |
|
"RENESANCE SANA, s.r.o."
Zelená 3062/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 3.7.2023 |
31.1.2006 23.6.2014 |
|
"RENESANCE SANA, s.r.o."
Zelená 3062/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 3.7.2023 |
10.1.2005 31.1.2006 |
|
"RENESANCE SANA, s.r.o."
Zelená 3062/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 3.7.2023 |
23.10.2002 10.1.2005 |
|
"RENESANCE SANA, s.r.o."
Zelená 3062/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 3.7.2023 |
31.8.1999 23.10.2002 |
|
"RENESANCE SANA, s.r.o."
Zelená 3062/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 3.7.2023 |
30.10.1996 31.8.1999 |
|
"RENESANCE SANA, s.r.o."
Zelená 3062/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 3.7.2023 |
30.10.1996 10.1.2005 |
|
"RENESANCE SANA, s.r.o."
Zelená 3062/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 3.7.2023 |
30.10.1996 23.6.2014 |
|
"RENESANCE SANA, s.r.o."
Zelená 3062/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava Zaniklý subjekt: 3.7.2023 |
30.10.1996 3.7.2023 |
|
FEASPOL TRADE s.r.o.v likvidaci
Frýdecká 708/462, Kunčice, 719 00 Ostrava |
4.10.2021 | |
FEASPOL TRADE s.r.o.v likvidaci
Frýdecká 708/462, Kunčice, 719 00 Ostrava |
24.2.2004 4.10.2021 |
|
POLOMPLAST s.r.o.
Polom 25, 753 65 Polom |
25.6.2014 | |
POLOMPLAST s.r.o.
Polom 25, 753 65 Polom |
3.6.2008 25.6.2014 |
Jana Ullrichová Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.10.2021 | Společník s vkladem FEASPOL TRADE s.r.o.v likvidaci |
4.10.2021 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (FEASPOL TRADE s.r.o.v likvidaci) |
25.6.2014 | Společník s vkladem POLOMPLAST s.r.o. |
2. Jana Ulrichová , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AC&C services s.r.o.
Nyklíčkova 1014/20, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha |
10.4.2022 | |
AC&C services s.r.o.
Nyklíčkova 1014/20, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha |
6.2.2012 | |
AC&C services s.r.o.
Nyklíčkova 1014/20, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha |
14.1.2021 10.4.2022 |
|
AC&C services s.r.o.
Nyklíčkova 1014/20, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha |
14.4.2012 14.1.2021 |
|
AC&C services s.r.o.
Nyklíčkova 1014/20, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha |
6.2.2012 10.4.2022 |
|
AC&C services s.r.o.
Nyklíčkova 1014/20, Jinonice (Praha 5), 158 00 Praha |
6.2.2012 14.1.2021 |
Jana Ulrichová Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
10.4.2022 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 50 000,-Kč, podíl: 50 % (AC&C services s.r.o.) |
10.4.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BTL SPIRIT s.r.o.) |
10.4.2022 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (AC&C services s.r.o. ) |
3. Jana Ulrichová , okres Olomouc
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
KK Kopec Troubelice z. s.
Troubelice 427, 783 83 Troubelice |
7.10.2016 |
Jana Ulrichová okres Olomouc - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
7.10.2016 | Zapsán(-a) jako člen představenstva KK Kopec Troubelice z. s. |
4. Jana Ulrichová, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
10.10.2012 |
5. Mgr. Jana Ulrichová, okres Louny
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n. Reklamní činnosti Fotografické činnosti |
18.8.1998 |
6. Jana Ulrichová, okres Olomouc
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Chov zvířat pro zájmový chov Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti Velkoobchod a maloobchod |
17.6.2002 |
7. Ing. Jana Ulrichová, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Činnosti reklamních agentur |
24.6.2009 |
8. Mgr. Jana Ulrichová, okres Česká Lípa
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti Fotografické činnosti |
14.3.2011 |
9. Jana Ulrichová , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo BETA, družstvo v likvidaci
Talafúsova 1228/6, Braník, 147 00 Praha Zaniklý subjekt: 18.2.2019 |
22.3.1996 3.11.2000 |
10. Ing. JANA ULRICHOVÁ , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků Miroslava Hajna 740
Miroslava Hajna 740/2, Letňany, 199 00 Praha |
4.11.2015 13.12.2023 |
Souhrnné informace ke jménu "JANA ULRICHOVÁ"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu JANA ULRICHOVÁ – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno JANA ULRICHOVÁ?
Jméno JANA ULRICHOVÁ je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem JANA ULRICHOVÁ je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 5 osoby jménem JANA ULRICHOVÁ.