Jaromír Rodovský - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jaromir Rodovsky v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 3 existujících společnostech a má celkem 4 aktuální záznamy a celkem 21 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 1 zaniklé společnosti.Jméno Jaromir Rodovsky bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Jaromír Rodovský - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jaromír Rodovský
Ostrava |
Firmy: |
2. |
Jaromír Rodovský
Ostrava |
Živnost |
Detaily Jaromír Rodovský - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jaromír Rodovský , Ostrava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
BISTRO - ZÁMEČNICTVÍ - STAVBA MALÍK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Balzacova 1191/11, Podlesí, 736 01 Havířov Zaniklý subjekt: 9.1.2019 |
19.9.2016 9.1.2019 |
|
BISTRO - ZÁMEČNICTVÍ - STAVBA MALÍK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Balzacova 1191/11, Podlesí, 736 01 Havířov Zaniklý subjekt: 9.1.2019 |
20.10.2015 9.1.2019 |
|
BISTRO - ZÁMEČNICTVÍ - STAVBA MALÍK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Balzacova 1191/11, Podlesí, 736 01 Havířov Zaniklý subjekt: 9.1.2019 |
12.10.2009 20.10.2015 |
|
BISTRO - ZÁMEČNICTVÍ - STAVBA MALÍK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Balzacova 1191/11, Podlesí, 736 01 Havířov Zaniklý subjekt: 9.1.2019 |
27.8.2008 27.8.2008 |
|
BISTRO - ZÁMEČNICTVÍ - STAVBA MALÍK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Balzacova 1191/11, Podlesí, 736 01 Havířov Zaniklý subjekt: 9.1.2019 |
27.8.2008 19.9.2016 |
|
BISTRO - ZÁMEČNICTVÍ - STAVBA MALÍK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Balzacova 1191/11, Podlesí, 736 01 Havířov Zaniklý subjekt: 9.1.2019 |
14.11.1994 27.8.2008 |
|
BISTRO - ZÁMEČNICTVÍ - STAVBA MALÍK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Balzacova 1191/11, Podlesí, 736 01 Havířov Zaniklý subjekt: 9.1.2019 |
14.11.1994 19.9.2016 |
|
BISTRO - ZÁMEČNICTVÍ - STAVBA MALÍK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Balzacova 1191/11, Podlesí, 736 01 Havířov Zaniklý subjekt: 9.1.2019 |
14.11.1994 9.1.2019 |
|
BISTRO - ZÁMEČNICTVÍ - STAVBA MALÍK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Balzacova 1191/11, Podlesí, 736 01 Havířov Zaniklý subjekt: 9.1.2019 |
14.11.1994 27.8.2008 |
|
JAROP energie, s. r. o.
Novoveská 101/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
1.9.2015 | |
JAROP energie, s. r. o.
Novoveská 101/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
1.10.2012 | |
JAROP energie, s. r. o.
Novoveská 101/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
8.10.2012 1.9.2015 |
|
JAROP energie, s. r. o.
Novoveská 101/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
1.10.2012 10.8.2016 |
|
JAROP energie, s. r. o.
Novoveská 101/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
1.10.2012 1.9.2015 |
|
JAROP energie, s. r. o.
Novoveská 101/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
11.8.2009 8.10.2012 |
|
RODOKOV 91 s.r.o.
Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 101, PSČ 709 00 |
1.9.2015 | |
RODOKOV 91 s.r.o.
Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 101, PSČ 709 00 |
27.3.2002 1.9.2015 |
|
RODOKOV 91 s.r.o.
Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 101, PSČ 709 00 |
27.10.1995 27.3.2002 |
|
RODOKOV 91 s.r.o.
Ostrava - Mariánské Hory, Novoveská 101, PSČ 709 00 |
27.10.1995 1.2.2002 |
|
RODOKOV BETA spol. s r.o.
Novoveská 101/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
16.9.2015 | |
RODOKOV BETA spol. s r.o.
Novoveská 101/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
11.3.2010 16.9.2015 |
|
RODOKOV BETA spol. s r.o.
Novoveská 101/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
6.4.2002 11.3.2010 |
|
RODOKOV BETA spol. s r.o.
Novoveská 101/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
6.10.2001 1.2.2002 |
|
RODOKOV BETA spol. s r.o.
Novoveská 101/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
26.5.1998 6.10.2001 |
|
RODOKOV BETA spol. s r.o.
Novoveská 101/27, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava |
26.5.1998 6.4.2002 |
Jaromír Rodovský Ostrava - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.9.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 40 000,-Kč, splaceno: 100 % (BISTRO - ZÁMEČNICTVÍ - STAVBA MALÍK, spol. s r.o. "v likvidaci") |
19.9.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (BISTRO - ZÁMEČNICTVÍ - STAVBA MALÍK, spol. s r.o.) |
10.8.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (JAROP energie, s. r. o.) |
2. Jaromír Rodovský, Ostrava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Silniční nákladní doprava Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Činnosti reklamních agentur Velkoobchod a maloobchod |
15.10.1990 |
Souhrnné informace ke jménu "Jaromír Rodovský"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jaromír Rodovský – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jaromír Rodovský?
Jméno Jaromír Rodovský je uvedeno v 3 společnostech.
Kolik osob se jménem Jaromír Rodovský je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 1 osoby jménem Jaromír Rodovský.