Jaroslav Dibelka - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jaroslav Dibelka v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 4 existujících společnostech a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 9 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Jaroslav Dibelka bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Jaroslav Dibelka - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jaroslav Dibelka
Teplice |
Živnost a firmy: |
2. |
Ing. Jaroslav Dibelka
Pardubice |
Živnost |
3. |
Ing. Jaroslav Dibelka
Pardubice |
Firmy: |
4. |
Jaroslav Dibelka
okres Havlíčkův Brod |
Firmy: |
Detaily Jaroslav Dibelka - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jaroslav Dibelka , Teplice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Jednota Teplice, družstvo
Zemská 818, Trnovany, 415 01 Teplice |
12.6.1990 27.5.1991 |
|
NEPAX spol. s r.o. v likvidaci
Teplice Zaniklý subjekt: 4.9.2018 |
2.6.2016 4.9.2018 |
|
NEPAX spol. s r.o. v likvidaci
Teplice Zaniklý subjekt: 4.9.2018 |
7.2.1995 2.6.2016 |
|
STOS PLUS, spol. s r.o.
Teplice, Růženy Svobodové 1288/1, PSČ 41501 |
30.5.2016 | |
STOS PLUS, spol. s r.o.
Teplice, Růženy Svobodové 1288/1, PSČ 41501 |
30.5.2016 | |
STOS PLUS, spol. s r.o.
Teplice, Růženy Svobodové 1288/1, PSČ 41501 |
23.5.1996 30.5.2016 |
|
STOS PLUS, spol. s r.o.
Teplice, Růženy Svobodové 1288/1, PSČ 41501 |
23.5.1996 30.5.2016 |
|
STOS, spol. s r.o.
Pod Širokým vrchem 1825, 434 01 Most |
9.9.1993 23.6.2006 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Destilace, rektifikace a míchání lihovin Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Velkoobchod a maloobchod |
9.11.1992 |
Jaroslav Dibelka Teplice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
2.6.2016 | Společník s vkladem NEPAX spol. s r.o. v likvidaci |
30.5.2016 | Společník s vkladem STOS PLUS, spol. s r.o. |
30.5.2016 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (STOS PLUS, spol. s r.o.) |
2. Ing. Jaroslav Dibelka, Pardubice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
3.2.2003 |
3. Ing. Jaroslav Dibelka , Pardubice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Free race s.r.o. v likvidaci
Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice Zaniklý subjekt: 22.5.2019 |
22.5.2012 30.4.2013 |
|
Free race s.r.o. v likvidaci
Fáblovka 404, Polabiny, 533 52 Pardubice Zaniklý subjekt: 22.5.2019 |
22.5.2012 10.5.2013 |
4. Jaroslav Dibelka , okres Havlíčkův Brod
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Habry
V Bytovkách 341, 582 81 Habry |
28.2.2015 22.2.2020 |
Souhrnné informace ke jménu "Jaroslav Dibelka"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jaroslav Dibelka – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jaroslav Dibelka?
Jméno Jaroslav Dibelka je uvedeno v 4 společnostech.
Kolik osob se jménem Jaroslav Dibelka je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Jaroslav Dibelka.