Jaroslav Dobner - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jaroslav Dobner v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno v 1 existující společnosti a má celkem 2 aktuální záznamy a celkem 10 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 2 zaniklých společnostech.Jméno Jaroslav Dobner bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Jaroslav Dobner - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jaroslav Dobrev
okres Praha-západ |
Živnost a firmy: |
2. |
Jaroslav Dobner
okres Kladno |
Živnost |
3. |
Jaroslav Dobner
okres Kladno |
Firmy: |
Detaily Jaroslav Dobner - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jaroslav Dobrev , okres Praha-západ
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Komerční služby Praha, spol. s r.o. v likvidaci
Olbrachtova 1142, 252 28 Černošice Zaniklý subjekt: 16.12.2014 |
28.1.1998 25.9.2009 |
|
Komerční služby Praha, spol. s r.o. v likvidaci
Olbrachtova 1142, 252 28 Černošice Zaniklý subjekt: 16.12.2014 |
28.1.1998 28.1.1998 |
|
Komerční služby Praha, spol. s r.o. v likvidaci
Olbrachtova 1142, 252 28 Černošice Zaniklý subjekt: 16.12.2014 |
28.1.1998 21.9.2010 |
|
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
8.4.2016 | |
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
5.2.2003 | |
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
23.10.2009 8.4.2016 |
|
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
16.9.2009 23.10.2009 |
|
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
5.2.2003 16.9.2009 |
|
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
5.2.2003 16.9.2009 |
|
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
5.2.2003 23.10.2009 |
|
Prague Property Investment, s.r.o.
Vinohradská 343/6, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
5.2.2003 8.4.2016 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Destilace, rektifikace a míchání lihovin Příprava staveniště Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
28.5.1996 |
Jaroslav Dobrev okres Praha-západ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
8.4.2016 | Společník s vkladem Prague Property Investment, s.r.o. |
8.4.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Prague Property Investment, s.r.o., zmenil adresu. |
8.4.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, splaceno: 200000 %, podíl: 100 % (Prague Property Investment, s.r.o.) |
2. Jaroslav Dobner, okres Kladno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Tisk a činnosti související s tiskem Rozmnožování nahraných nosičů Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění |
4.12.1990 |
3. Jaroslav Dobner , okres Kladno
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Countryklub Slaný v likvidaci
Slaný, Slaný Zaniklý subjekt: 14.5.2016 |
8.8.2015 14.5.2016 |
Souhrnné informace ke jménu "Jaroslav Dobner"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jaroslav Dobner – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jaroslav Dobner?
Jméno Jaroslav Dobner je uvedeno v 1 společnostech.
Kolik osob se jménem Jaroslav Dobner je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 2 osoby jménem Jaroslav Dobner.