Jaroslav Zajicek - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jaroslav Zajicek v rejstřících
V existujících společnostech je zapsáno 8 různých osob. Jméno bylo nebo je zapsáno v 21 existujících společnostech a má celkem 12 aktuálních záznamů a celkem 61 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 6 zaniklých společnostech.Jméno Jaroslav Zajicek bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 21 různých osob.
Jaroslav Zajicek - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jaroslav Zajíček
Vlašim |
Podnikatel fyz. osoba a firmy: |
2. |
Jaroslav Zajíček
Králův Dvůr |
Živnost a firmy: |
3. |
Jaroslav Zajíček
Poděbrady |
Živnost a firmy: |
4. |
Jaroslav Zajíček
okres Praha-západ |
Živnost a firmy: |
5. |
Jaroslav Zajíček
Plzeň |
Firmy: |
6. |
Mgr. JAROSLAV ZAJÍČEK
okres Česká Lípa |
Firmy: |
7. |
Jaroslav Zajíček
okres Litoměřice |
Firmy: |
8. |
Ing. Jaroslav Zajíček
Liberec |
Firmy: |
9. |
MgA. Jaroslav Zajíček
okres Praha-východ |
Živnost |
10. |
Jaroslav Zajíček
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
11. |
Jaroslav Zajíček
okres Nymburk |
Živnost |
12. |
Jaroslav Zajíček
okres Prostějov |
Živnost |
13. |
Jaroslav Zajíček
okres Nový Jičín |
Živnost |
14. |
Jaroslav Zajíček
Újezd |
Živnost |
15. |
Jaroslav Zajíček
Mělník |
Živnost |
16. |
Jaroslav Zajíček
okres Beroun |
Živnost |
17. |
Jaroslav Zajíček
okres Znojmo |
Živnost |
18. |
Jaroslav Zajíček
okres Vsetín |
Živnost |
19. |
Jaroslav ZAJÍČEK
okres Hlavní město Praha |
Živnost |
20. |
Jaroslav Zajíček
okres Břeclav |
Živnost |
21. |
Jaroslav Zajíček
okres Brno-venkov |
Živnost |
22. |
Jaroslav Zajíček
okres Jičín |
Živnost |
23. |
Jaroslav Zajíček
okres Děčín |
Živnost |
24. |
Jaroslav Zajíček
okres Příbram |
Živnost |
25. |
Jaroslav Zajíček
okres Trutnov |
Živnost |
26. |
Jaroslav Zajíček
okres Nový Jičín |
Živnost |
27. |
Ing. Jaroslav Zajíček
okres Pardubice |
Živnost |
28. |
Jaroslav Zajíček
okres Jablonec nad Nisou |
Živnost |
29. |
Jaroslav Zajíček
okres Teplice |
Živnost |
30. |
Ing. Jaroslav Zajíček
Tábor |
Firmy: |
31. |
Ing. Jaroslav Zajíček
Liberec |
Firmy: |
32. |
Ing. Jaroslav Zajíček
Hradec Králové |
Firmy: |
33. |
Ing. Jaroslav Zajíček
okres Plzeň-jih |
Firmy: |
34. |
Ing. Jaroslav Zajíček
Praha |
Firmy: |
35. |
Jaroslav Zajíček
Praha |
Firmy: |
36. |
Jaroslav Zajíček
Praha |
Firmy: |
37. |
Jaroslav Zajíček
Jihlava |
Firmy: |
38. |
Ing. Jaroslav Zajíček
Valašské Meziříčí |
Firmy: |
39. |
Jaroslav Zajíček
Prostějov |
Firmy: |
Detaily Jaroslav Zajicek - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jaroslav Zajíček , Vlašim
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Zajíček, spol. s r.o.
U Vorliny 1026, 258 01 Vlašim |
4.10.2016 | |
Zajíček, spol. s r.o.
U Vorliny 1026, 258 01 Vlašim |
7.6.1993 | |
Zajíček, spol. s r.o.
U Vorliny 1026, 258 01 Vlašim |
3.1.2004 4.10.2016 |
|
Zajíček, spol. s r.o.
U Vorliny 1026, 258 01 Vlašim |
7.6.1993 3.1.2004 |
|
Zajíček, spol. s r.o.
U Vorliny 1026, 258 01 Vlašim |
7.6.1993 4.10.2016 |
PODNIKATEL FYZICKÁ OSOBA
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství
Obory činnosti: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Maloobchod s nápoji Ubytování Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Ostatní finanční činnosti |
28.4.1992 |
Jaroslav Zajíček Vlašim - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.10.2016 | Společník s vkladem Zajíček, spol. s r.o. |
4.10.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Zajíček, spol. s r.o., zmenil adresu. |
4.10.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč, podíl: 100 % (Zajíček, spol. s r.o.) |
2. Jaroslav Zajíček , Králův Dvůr
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků bytů Pod Hájem 315,316 Králův Dvůr
Pod Hájem 316, 267 01 Králův Dvůr |
30.10.2019 | |
Společenství vlastníků bytů Pod Hájem 315,316 Králův Dvůr
Pod Hájem 316, 267 01 Králův Dvůr |
8.6.2001 8.6.2003 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy elektronických a optických přístrojů a zařízení |
26.3.1991 |
Jaroslav Zajíček Králův Dvůr - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
19.11.2019 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků bytů Pod Hájem 315,316 |
19.11.2019 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků bytů Pod Hájem 315,316 |
3. Jaroslav Zajíček , Poděbrady
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Apartmány Tereza, s.r.o.
K. Čapka 467/4, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
21.11.2016 | |
Apartmány Tereza, s.r.o.
K. Čapka 467/4, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
21.11.2016 | |
Apartmány Tereza, s.r.o.
K. Čapka 467/4, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
12.10.1999 21.11.2016 |
|
Apartmány Tereza, s.r.o.
K. Čapka 467/4, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
12.10.1999 21.11.2016 |
|
Zdraví - AZ, s.r.o.
K. Čapka 467/4, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
13.10.2014 | |
Zdraví - AZ, s.r.o.
K. Čapka 467/4, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
26.6.2012 | |
Zdraví - AZ, s.r.o.
K. Čapka 467/4, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady |
26.6.2012 13.10.2014 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba potravinářských výrobků Truhlářské práce Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Ostatní ubytování Ostatní technické zkoušky a analýzy Činnosti reklamních agentur Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Ostatní vzdělávání Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |
1.5.1990 |
Jaroslav Zajíček Poděbrady - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.11.2016 | Společník s vkladem SAMOS nábytek,s.r.o. |
21.11.2016 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel SAMOS nábytek,s.r.o., zmenil adresu. |
21.11.2016 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 100 000,-Kč (SAMOS nábytek,s.r.o.) |
4. Jaroslav Zajíček , okres Praha-západ
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
AMTN invest a.s. v likvidaci
Korunní 1173/83, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
13.5.2011 11.4.2012 |
|
A-Z Inc. s.r.o.
Slovenská 955/7, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
9.4.2014 25.5.2016 |
|
A-Z Inc. s.r.o.
Slovenská 955/7, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
4.1.2012 4.4.2016 |
|
A-Z Inc. s.r.o.
Slovenská 955/7, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
4.1.2012 25.12.2013 |
|
EHOR Envi s.r.o. v likvidaci
Košická 63/30, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha Zaniklý subjekt: 20.10.2021 |
25.4.2013 24.9.2013 |
|
EHOR Envi s.r.o. v likvidaci
Košická 63/30, Vršovice (Praha 10), 101 00 Praha Zaniklý subjekt: 20.10.2021 |
19.4.2013 21.8.2013 |
|
Metal Art Wirtuuu s.r.o.
Rudoltice 6, 257 53 Vrchotovy Janovice |
26.6.2020 | |
Syngas technologies, s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha |
26.10.2016 6.10.2017 |
|
Syngas technologies, s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha |
11.7.2014 26.10.2016 |
|
Syngas technologies, s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha |
23.12.2013 11.7.2014 |
|
Syngas technologies, s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha |
10.1.2013 23.12.2013 |
|
Syngas technologies, s.r.o.
náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha |
13.2.2012 10.1.2013 |
|
THERMI Mariánské Lázně, s.r.o.
Purkyňova 1, 353 01 Velká Hleďsebe Zaniklý subjekt: 10.1.2017 |
16.6.2010 15.9.2011 |
|
TIRANIS s.r.o. v likvidaci
Vinohradská 111/109, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
2.5.2007 9.5.2011 |
|
TIRANIS s.r.o. v likvidaci
Vinohradská 111/109, Vinohrady (Praha 3), 130 00 Praha |
27.4.2007 20.4.2011 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Zemědělský podnikatel - fyzická osoba
Obory činnosti: Pěstování plodin jiných než trvalých Živočišná výroba Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví Sladkovodní akvakultura Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Výstavba bytových a nebytových budov Ubytování Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
12.6.1990 |
Jaroslav Zajíček okres Praha-západ - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
26.6.2020 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Metal Art Wirtuuu s.r.o.) |
6.10.2017 | Vymazán(-a) jako společník s vkladem (Syngas technologies, s.r.o. ) |
26.10.2016 | Společník s vkladem Syngas technologies, s.r.o. |
5. Jaroslav Zajíček , Plzeň
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků pro dům Božkovská 2731/32, Plzeň
Božkovská 2731/32, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň |
3.11.2021 | |
Společenství vlastníků pro dům Božkovská 2731/32, Plzeň
Božkovská 2731/32, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň |
2.11.2016 2.11.2021 |
|
Společenství vlastníků pro dům Božkovská 2731/32, Plzeň
Božkovská 2731/32, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň |
3.10.2016 2.11.2016 |
|
Společenství vlastníků pro dům Božkovská 2731/32, Plzeň
Božkovská 2731/32, Východní Předměstí (Plzeň 2-Slovany), 326 00 Plzeň |
12.9.2012 3.10.2016 |
Jaroslav Zajíček Plzeň - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
21.12.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům Božkovská 2731/32, Plzeň |
21.12.2021 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům Božkovská 2731/32, Plzeň (vymazáno) |
24.1.2017 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků pro dům Božkovská 2731/32, Plzeň |
6. Mgr. JAROSLAV ZAJÍČEK , okres Česká Lípa
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Družstvo vlastníků Krchleby
Vávrova 4, 288 02 Krchleby |
29.6.2024 | |
Družstvo vlastníků Krchleby
Vávrova 4, 288 02 Krchleby |
2.7.2021 27.8.2021 |
|
Družstvo vlastníků Krchleby
Vávrova 4, 288 02 Krchleby |
2.7.2021 31.8.2024 |
|
Družstvo vlastníků Krchleby
Vávrova 4, 288 02 Krchleby |
27.4.2018 2.7.2021 |
|
Družstvo vlastníků Krchleby
Vávrova 4, 288 02 Krchleby |
30.4.2015 27.4.2018 |
|
Družstvo vlastníků Krchleby
Vávrova 4, 288 02 Krchleby |
27.4.2012 30.4.2015 |
Mgr. JAROSLAV ZAJÍČEK okres Česká Lípa - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
31.8.2024 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Družstvo vlastníků Krchleby |
31.8.2024 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Družstvo vlastníků Krchleby |
27.8.2021 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Družstvo vlastníků Krchleby |
7. Jaroslav Zajíček , okres Litoměřice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Roudnice nad Labem - farma Vědomice
Chovatelů 128, 413 01 Vědomice |
17.3.2018 11.3.2023 |
|
Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Roudnice nad Labem - farma Vědomice
Chovatelů 128, 413 01 Vědomice |
28.8.2014 17.3.2018 |
|
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Roudnice nad Labem
Dušníky 65, 413 01 Dušníky |
28.2.2015 |
Jaroslav Zajíček okres Litoměřice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
25.7.2023 | Vymazán(-a) jako člen dozorčí rady Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Roudnice nad Labem - farma Vědomice |
18.10.2018 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Roudnice nad Labem - farma Vědomice |
18.10.2018 | Vymazán(-a) jako člen statutárního orgánu Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Roudnice nad Labem - farma Vědomice |
8. Ing. Jaroslav Zajíček , Liberec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Slánka, z.s.
Blahoslavova 187/9, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav |
22.10.2015 | |
Slánka, z.s.
Blahoslavova 187/9, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav |
22.10.2015 7.1.2022 |
Ing. Jaroslav Zajíček Liberec - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
7.1.2022 | |
7.1.2022 |
9. MgA. Jaroslav Zajíček, okres Praha-východ
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Rozmnožování nahraných nosičů |
26.10.2015 |
10. Jaroslav Zajíček, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Skladování a vedlejší činnosti v dopravě Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Činnosti reklamních agentur Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Univerzální administrativní činnosti Poskytování ostatních osobních služeb j. n. |
24.10.2016 |
11. Jaroslav Zajíček, okres Nymburk
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Pokrývačské práce Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
23.11.2016 |
12. Jaroslav Zajíček, okres Prostějov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
27.1.2021 |
13. Jaroslav Zajíček, okres Nový Jičín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů |
1.12.1990 |
14. Jaroslav Zajíček, Újezd
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Pokrývačské práce Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
15.3.1991 |
15. Jaroslav Zajíček, Mělník
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
9.8.1991 |
16. Jaroslav Zajíček, okres Beroun
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Činnosti v oblasti informačních technologií Inženýrské činnosti a související technické poradenství Činnosti reklamních agentur Činnosti cestovních agentur |
27.1.1992 |
17. Jaroslav Zajíček, okres Znojmo
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod |
1.12.1992 |
18. Jaroslav Zajíček, okres Vsetín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov |
25.2.1993 |
19. Jaroslav ZAJÍČEK, okres Hlavní město Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Poradenství v oblasti řízení Úklidové činnosti |
11.6.1997 |
20. Jaroslav Zajíček, okres Břeclav
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Výstavba bytových a nebytových budov Příprava staveniště Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Ostatní sportovní činnosti Velkoobchod a maloobchod |
28.2.1995 |
21. Jaroslav Zajíček, okres Brno-venkov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Instalace průmyslových strojů a zařízení Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
18.12.1996 |
22. Jaroslav Zajíček, okres Jičín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. Podpůrné činnosti pro scénická umění Velkoobchod a maloobchod |
23.7.1997 |
23. Jaroslav Zajíček, okres Děčín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Silniční nákladní doprava Velkoobchod a maloobchod |
29.12.1997 |
24. Jaroslav Zajíček, okres Příbram
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
24.3.1999 |
25. Jaroslav Zajíček, okres Trutnov
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků |
30.8.1999 |
26. Jaroslav Zajíček, okres Nový Jičín
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Shromažďování, úprava a rozvod vody Příprava staveniště Kompletační a dokončovací práce Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Opravy přístrojů a zařízení převážně pro domácnost, dům a zahradu Velkoobchod a maloobchod |
18.4.2006 |
27. Ing. Jaroslav Zajíček, okres Pardubice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
1.5.2010 |
28. Jaroslav Zajíček, okres Jablonec nad Nisou
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výstavba bytových a nebytových budov Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
8.9.2010 |
29. Jaroslav Zajíček, okres Teplice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití Příprava staveniště Kompletační a dokončovací práce Velkoobchod a maloobchod |
3.11.2003 |
30. Ing. Jaroslav Zajíček , Tábor
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek Tábor 2318
Petrohradská 2318/18, 390 03 Tábor |
11.12.2016 18.4.2018 |
|
Společenství vlastníků jednotek Tábor 2318
Petrohradská 2318/18, 390 03 Tábor |
20.1.2010 28.10.2015 |
|
Společenství vlastníků jednotek Tábor 2318
Petrohradská 2318/18, 390 03 Tábor |
20.1.2010 11.12.2016 |
31. Ing. Jaroslav Zajíček , Liberec
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
Praha Zaniklý subjekt: 12.12.2010 |
23.6.2005 2.6.2008 |
|
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
Praha Zaniklý subjekt: 12.12.2010 |
30.8.2001 23.6.2005 |
|
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
Praha Zaniklý subjekt: 12.12.2010 |
31.12.1996 12.7.2002 |
|
ČSAD Jablonec nad Nisou a.s.
Praha Zaniklý subjekt: 12.12.2010 |
2.5.1996 31.12.1996 |
32. Ing. Jaroslav Zajíček , Hradec Králové
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TECHSTAV s.r.o.
Dvorská 154/100, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové |
2.8.2005 18.8.2009 |
|
TECHSTAV s.r.o.
Dvorská 154/100, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové |
10.12.1998 2.8.2005 |
|
TECHSTAV s.r.o.
Dvorská 154/100, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové |
2.12.1996 10.12.1998 |
|
TECHSTAV s.r.o.
Dvorská 154/100, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové |
2.12.1996 7.7.2005 |
33. Ing. Jaroslav Zajíček , okres Plzeň-jih
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
DRIELING, s.r.o.
Dělnická 737, 333 01 Stod |
2.7.2009 22.3.2011 |
|
DRIELING, s.r.o.
Dělnická 737, 333 01 Stod |
18.10.1994 2.7.2009 |
|
DRIELING, s.r.o.
Dělnická 737, 333 01 Stod |
18.10.1994 16.3.2011 |
|
DRIELING, s.r.o.
Dělnická 737, 333 01 Stod |
18.10.1994 2.7.2009 |
|
FRIGO EDEN, s.r.o.
Řepná 13/8, Litice (Plzeň 6-Litice), 321 00 Plzeň |
19.2.1996 11.5.2006 |
|
FRIGO EDEN, s.r.o.
Řepná 13/8, Litice (Plzeň 6-Litice), 321 00 Plzeň |
19.2.1996 2.6.2006 |
34. Ing. Jaroslav Zajíček , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
INTERSIM a.s.
Jihozápadní V 987/6, Záběhlice (Praha 4), 141 00 Praha Zaniklý subjekt: 24.2.2016 |
19.2.1993 20.2.2001 |
35. Jaroslav Zajíček , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Bytové družstvo Chabařovická 1321 - 1326
Chabařovická 1326/25, Kobylisy, 182 00 Praha |
7.12.1998 25.2.2000 |
36. Jaroslav Zajíček , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Kameníci Praha družstvo vlastníků
Čerchovská 2037/9, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha |
28.1.1999 10.4.2004 |
37. Jaroslav Zajíček , Jihlava
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SVATOSTAV s.r.o. v likvidaci
Golčova 30/16, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
19.5.2016 13.9.2019 |
|
SVATOSTAV s.r.o. v likvidaci
Golčova 30/16, Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00 Praha |
19.5.2016 3.8.2023 |
38. Ing. Jaroslav Zajíček , Valašské Meziříčí
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
INTERGLASS, spol. s r.o.
Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí Zaniklý subjekt: 4.2.2009 |
31.10.1996 28.5.1997 |
|
INTERGLASS, spol. s r.o.
Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí Zaniklý subjekt: 4.2.2009 |
23.6.1994 31.10.1996 |
|
INTERGLASS, spol. s r.o.
Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí Zaniklý subjekt: 4.2.2009 |
11.8.1993 23.6.1994 |
|
INTERGLASS, spol. s r.o.
Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí Zaniklý subjekt: 4.2.2009 |
11.8.1993 11.8.1993 |
|
INTERGLASS, spol. s r.o.
Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí Zaniklý subjekt: 4.2.2009 |
11.8.1993 23.6.1994 |
39. Jaroslav Zajíček , Prostějov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
TIA MORAVIA s.r.o. - v likvidaci
Legionářská 115, 798 07 Brodek u Prostějova Zaniklý subjekt: 31.5.2014 |
28.5.1996 11.12.2000 |
|
TIA MORAVIA s.r.o. - v likvidaci
Legionářská 115, 798 07 Brodek u Prostějova Zaniklý subjekt: 31.5.2014 |
28.5.1996 2.12.2004 |
Souhrnné informace ke jménu "Jaroslav Zajicek"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jaroslav Zajicek – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jaroslav Zajicek?
Jméno Jaroslav Zajicek je uvedeno v 21 společnostech.
Kolik osob se jménem Jaroslav Zajicek je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 18 osoby jménem Jaroslav Zajicek.