JINDŔICH SKOKAN - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jindrich Skokan v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 16 existujících společnostech a má celkem 9 aktuálních záznamů a celkem 50 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno v 16 zaniklých společnostech.Jméno Jindrich Skokan bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 2 různé osoby.
JINDŔICH SKOKAN - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Ing. Jindřich Skokan
Praha |
Firmy: |
2. |
Jindřich Skokan
Praha |
Živnost a firmy: |
3. |
Jindřich Skokan
Praha |
Firmy: |
4. |
Jindřich Skokan
okres Semily |
Živnost |
5. |
Jindřich Skokan
okres Litoměřice |
Živnost |
6. |
Ing. Jindřich Skokan
Praha |
Firmy: |
Detaily JINDŔICH SKOKAN - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Ing. Jindřich Skokan , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
CIHELNA Uhříněves s.r.o.
Praha Zaniklý subjekt: 1.9.2008 |
18.6.2007 1.9.2008 |
|
CONTIC, společnost s ručením omezeným "v likvidaci"
Praha Zaniklý subjekt: 27.6.2012 |
13.12.1991 27.6.2012 |
|
CONTIC, společnost s ručením omezeným "v likvidaci"
Praha Zaniklý subjekt: 27.6.2012 |
13.12.1991 27.6.2012 |
|
ČKD Polovodiče Praha, a.s. v likvidaci
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 30.1.2019 |
23.12.1993 22.12.1996 |
|
ČKD Polyservis, a.s. v likvidaci
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 6.11.2018 |
2.9.1994 1.9.1997 |
|
EGÚ Praha a. s.
Podnikatelská 539, Běchovice, 190 11 Praha |
13.9.1995 17.5.1996 |
|
Chiradent Praha - Strašnice a.s.
Praha Zaniklý subjekt: 7.8.2012 |
12.9.1995 15.4.1996 |
|
INTERIER PRAHA a.s. v likvidaci
Komunardů 885/28, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha |
29.3.1996 29.8.1996 |
|
Klup s.r.o.
Tanvaldská 1337/5, Kobylisy, 182 00 Praha |
7.5.2013 15.10.2013 |
|
Klup s.r.o.
Tanvaldská 1337/5, Kobylisy, 182 00 Praha |
7.5.2013 15.10.2013 |
|
LICOLOR, a.s.
Americká 335/2, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec |
14.6.1995 22.8.1996 |
|
LIGRA, a.s.
Staré Město pod Sněžníkem, Kosmonautů 89 Zaniklý subjekt: 4.9.2024 |
19.7.1995 10.7.1997 |
|
MANAG MS, a.s. v likvidaci
Kaštanová 489/34, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno Zaniklý subjekt: 19.9.2017 |
28.6.1994 18.5.1995 |
|
ND 600 a.s. v likvidaci
Nademlejnská 600/1, Hloubětín (Praha 9), 198 00 Praha |
3.10.1996 4.1.1999 |
|
NODUS a.s., v likvidaci
Soběšická 821/151, Lesná, 638 00 Brno Zaniklý subjekt: 17.1.2020 |
17.11.1994 5.3.1997 |
|
NUT, a.s.
Praha Zaniklý subjekt: 1.9.2008 |
28.2.2005 1.9.2008 |
|
Pagewiser s.r.o.
Tanvaldská 1337/5, Kobylisy, 182 00 Praha |
23.12.2013 10.1.2014 |
|
Pagewiser s.r.o.
Tanvaldská 1337/5, Kobylisy, 182 00 Praha |
23.12.2013 9.1.2014 |
|
Pankrác, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
7.11.2023 | |
Pankrác, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
17.7.2019 7.11.2023 |
|
Pankrác, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
22.7.2014 17.7.2019 |
|
Pankrác, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
16.6.2011 22.7.2014 |
|
Pankrác, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
16.6.2006 16.6.2011 |
|
Pankrác, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
21.6.2001 16.6.2006 |
|
Pankrác, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
1.1.1994 4.1.1995 |
|
PELO, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 10.9.2018 |
23.10.2014 8.9.2017 |
|
PELO, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha Zaniklý subjekt: 10.9.2018 |
23.10.2014 10.9.2018 |
|
PELO, a.s.
Brno Zaniklý subjekt: 31.8.2010 |
4.12.2006 31.8.2010 |
|
SETREX, spol. s r.o.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
14.8.2013 | |
SETREX, spol. s r.o.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
14.8.2013 30.7.2014 |
|
SJ Account s.r.o.
Tanvaldská 1337/5, Kobylisy, 182 00 Praha |
31.12.2014 | |
SJ Consulting s.r.o.
Tanvaldská 1336/7, Kobylisy, 182 00 Praha |
26.9.2007 | |
SJ Consulting s.r.o.
Tanvaldská 1336/7, Kobylisy, 182 00 Praha |
26.9.2007 10.9.2017 |
|
SJ Tax s.r.o.
Tanvaldská 1337/5, Kobylisy, 182 00 Praha |
10.9.2017 | |
SJ Tax s.r.o.
Tanvaldská 1337/5, Kobylisy, 182 00 Praha |
22.12.2010 | |
SJ Tax s.r.o.
Tanvaldská 1337/5, Kobylisy, 182 00 Praha |
22.12.2010 10.9.2017 |
|
SJ Tax s.r.o.
Tanvaldská 1337/5, Kobylisy, 182 00 Praha |
22.12.2010 10.9.2017 |
|
Slévárna Liberec, a.s.
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno Zaniklý subjekt: 23.10.2015 |
31.7.1995 30.9.1996 |
|
STIPAN, a.s.
Brno Zaniklý subjekt: 31.8.2010 |
5.5.2009 31.8.2010 |
|
STIPAN, a.s.
Brno Zaniklý subjekt: 31.8.2010 |
7.5.2004 5.5.2009 |
|
ŠROUBÁRNA a.s. v likvidaci
Pekařova 408, Daliměřice, 511 01 Turnov |
28.6.2002 18.6.2004 |
|
ŠROUBÁRNA a.s. v likvidaci
Pekařova 408, Daliměřice, 511 01 Turnov |
4.6.1999 28.6.2002 |
|
ŠTI Holding, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
5.8.2020 | |
ŠTI Holding, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
15.8.2017 5.8.2020 |
|
ŠTI Holding, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
10.7.2012 10.7.2017 |
|
ŠTI Holding, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
12.6.2006 12.6.2011 |
|
ŠTI Holding, a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
21.5.1996 12.6.2006 |
|
ŠTI-CZ, a.s.
Praha Zaniklý subjekt: 31.8.2010 |
31.12.2007 31.8.2010 |
|
UHGAST a.s.
Smetanova 993/8a, Veveří, 602 00 Brno |
28.7.1994 19.9.1994 |
|
Vivus Osadní a.s.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
6.11.2009 22.7.2014 |
|
Vivus Uhříněves s.r.o.
Budějovická 64/5, Michle (Praha 4), 140 00 Praha |
30.7.2014 |
Ing. Jindřich Skokan Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
7.11.2023 | Zapsán(-a) jako člen dozorčí rady Pankrác, a.s. |
7.11.2023 | Vymazán(-a) jako člen představenstva Pankrác, a.s. |
21.10.2020 | Zapsán(-a) jako člen představenstva ŠTI Holding, a.s. |
2. Jindřich Skokan , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
JISAK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Martinice v Krkonoších 103, 512 32 Martinice v Krkonoších Zaniklý subjekt: 26.1.2023 |
5.9.2022 26.1.2023 |
|
JISAK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Martinice v Krkonoších 103, 512 32 Martinice v Krkonoších Zaniklý subjekt: 26.1.2023 |
15.6.2021 26.1.2023 |
|
JISAK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Martinice v Krkonoších 103, 512 32 Martinice v Krkonoších Zaniklý subjekt: 26.1.2023 |
15.6.2021 26.1.2023 |
|
JISAK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Martinice v Krkonoších 103, 512 32 Martinice v Krkonoších Zaniklý subjekt: 26.1.2023 |
22.12.1998 15.6.2021 |
|
JISAK, spol. s r.o. "v likvidaci"
Martinice v Krkonoších 103, 512 32 Martinice v Krkonoších Zaniklý subjekt: 26.1.2023 |
22.12.1998 15.6.2021 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: |
4.10.1995
Zaniklý subjekt: 6.2.2023 |
3. Jindřich Skokan , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
SJ Account s.r.o.
Tanvaldská 1337/5, Kobylisy, 182 00 Praha |
31.12.2014 |
Jindřich Skokan Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
31.12.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 330,-Kč, podíl: 33 % (SJ Account s.r.o.) |
4. Jindřich Skokan, okres Semily
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění Výroba strojů a zařízení j. n. Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n. Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Velkoobchod a maloobchod |
23.5.2016 |
5. Jindřich Skokan, okres Litoměřice
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nábytku Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů Maloobchod v nespecializovaných prodejnách Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Ostatní vzdělávání |
1.6.2022 |
6. Ing. Jindřich Skokan , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
MIKROELEKTRONIKA spol. s r.o. v likvidaci
Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 27.9.2018 |
18.9.2016 27.9.2018 |
|
MIKROELEKTRONIKA spol. s r.o. v likvidaci
Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha Zaniklý subjekt: 27.9.2018 |
29.1.1991 18.9.2016 |
Souhrnné informace ke jménu "JINDŔICH SKOKAN"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu JINDŔICH SKOKAN – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno JINDŔICH SKOKAN?
Jméno JINDŔICH SKOKAN je uvedeno v 16 společnostech.
Kolik osob se jménem JINDŔICH SKOKAN je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 4 osoby jménem JINDŔICH SKOKAN.