Jiří Frantál - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jiri Frantal v rejstřících
V existujících společnostech je zapsána 1 osoba. Jméno bylo nebo je zapsáno ve 2 existujících společnostech a má celkem 1 aktuální záznam a celkem 7 historických záznamů. Jméno bylo zapsáno ve 3 zaniklých společnostech.Jméno Jiri Frantal bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 1 osobu.
Jiří Frantál - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jiří Frantál
okres Pelhřimov |
Firmy: |
2. |
Jiří Frantál
okres Jihlava |
Živnost |
3. |
Jiří Frantál
Praha |
Firmy: |
4. |
Ing. Jiří Frantál
Spolková republika Německo |
Firmy: |
5. |
Jiří Frantál
Praha |
Firmy: |
6. |
Ing. Jiří Frantál
Spolková republika Německo |
Firmy: |
Detaily Jiří Frantál - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jiří Frantál , okres Pelhřimov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Myslivecký spolek JIŘICE
Jiřice 17, 396 01 Jiřice |
15.12.2015 |
Jiří Frantál okres Pelhřimov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
29.1.2016 | Zapsán(-a) jako člen představenstva Myslivecké sdružení JIŘICE |
2. Jiří Frantál, okres Jihlava
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Činnosti reklamních agentur Univerzální administrativní činnosti Ostatní vzdělávání Podpůrné činnosti pro scénická umění Ostatní sportovní činnosti |
12.6.2023 |
3. Jiří Frantál , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
International Publishing s.r.o. v likvidaci
Perucká 2453/20, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha Zaniklý subjekt: 10.7.2019 |
8.12.1993 10.7.2019 |
|
SHARK INVESTMENT s.r.o.
Chebská 65/53, Dvory, 360 06 Karlovy Vary |
10.11.1998 4.7.2000 |
|
SHARK INVESTMENT s.r.o.
Chebská 65/53, Dvory, 360 06 Karlovy Vary |
10.11.1998 4.7.2000 |
4. Ing. Jiří Frantál , Spolková republika Německo
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
INFO data spol. s r.o. v likvidaci
Frymburk 18, 382 79 Frymburk Zaniklý subjekt: 29.4.2017 |
8.4.2014 29.4.2017 |
|
INFO data spol. s r.o. v likvidaci
Frymburk 18, 382 79 Frymburk Zaniklý subjekt: 29.4.2017 |
1.4.2008 8.4.2014 |
5. Jiří Frantál , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
PLÁŇ, s.r.o. v likvidaci
V pláni 531/5, Lhotka, 142 00 Praha Zaniklý subjekt: 15.8.2019 |
3.3.2015 24.1.2018 |
6. Ing. Jiří Frantál , Spolková republika Německo
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
INFO data spol. s r.o. v likvidaci
Frymburk 18, 382 79 Frymburk Zaniklý subjekt: 29.4.2017 |
31.7.1995 1.4.2008 |
Souhrnné informace ke jménu "Jiří Frantál"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jiří Frantál – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jiří Frantál?
Jméno Jiří Frantál je uvedeno v 2 společnostech.
Kolik osob se jménem Jiří Frantál je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 5 osoby jménem Jiří Frantál.