Jiří Janout - rejstříky, události
Statistické údaje o jméně Jiri Janout v rejstřících
V existujících společnostech jsou zapsané 3 různé osoby. Jméno bylo nebo je zapsáno v 5 existujících společnostech a má celkem 5 aktuálních záznamů a celkem 6 historických záznamů. Jméno nebylo zapsáno v žádné již zaniklé společnosti.Jméno Jiri Janout bylo či je zapsáno v živnostenském rejstříku, celkem se jedná o 3 různé osoby.
Jiří Janout - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci, živnostenský rejstřík *
1. |
Jiří Janout
okres Brno-venkov |
Živnost a firmy: |
2. |
Jiří Janout
Praha |
Firmy: |
3. |
Jiří Janout
Strakonice |
Firmy: |
4. |
Jiří Janout
okres Kladno |
Živnost |
5. |
Jiří Janout
okres Plzeň-jih |
Živnost |
6. |
Jiří Janout
Praha |
Živnost |
Detaily Jiří Janout - firmy, obchodní rejstřík, živnostníci:
1. Jiří Janout , okres Brno-venkov
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Brixton Gama s.r.o.
Lužánecká 1887/8, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno |
12.5.2022 | |
Brixton Gama s.r.o.
Lužánecká 1887/8, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno |
4.5.2022 | |
Brixton Gama s.r.o.
Lužánecká 1887/8, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno |
4.5.2022 12.5.2022 |
|
Brixton Gama s.r.o.
Lužánecká 1887/8, Černá Pole (Brno-střed), 602 00 Brno |
4.5.2022 12.5.2022 |
|
KD Energie a.s.
Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim |
15.5.2008 14.5.2013 |
|
WIS Energo Hradčany a.s.
Muchova 242/2, Dejvice, 160 00 Praha |
21.4.2008 26.5.2010 |
ŽIVNOSTI
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) | |
---|---|---|
Detail živnosti | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Instalace průmyslových strojů a zařízení Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení Inženýrské činnosti a související technické poradenství Činnosti reklamních agentur Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost Velkoobchod a maloobchod |
2.1.2012 |
Jiří Janout okres Brno-venkov - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
12.5.2022 | Společník s vkladem Brixton Gama s.r.o. |
12.5.2022 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Brixton Gama s.r.o., zmenil adresu. |
12.5.2022 | Zapsán(-a) jako člen statutárního orgánu, jednatel (Brixton Gama s.r.o.) |
2. Jiří Janout , Praha
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Universal Export, s.r.o.
Kotlaska 2414/5a, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
4.9.2014 | |
Universal Export, s.r.o.
Kotlaska 2414/5a, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
8.1.2010 | |
Universal Export, s.r.o.
Kotlaska 2414/5a, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
8.1.2010 4.9.2014 |
|
Universal Export, s.r.o.
Kotlaska 2414/5a, Libeň (Praha 8), 180 00 Praha |
8.1.2010 4.9.2014 |
Jiří Janout Praha - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
4.9.2014 | Společník s vkladem Universal Export, s.r.o. |
4.9.2014 | Změna: Člen statutárního orgánu, jednatel Universal Export, s.r.o., zmenil adresu. |
4.9.2014 | Zapsán(-a) jako společník s vkladem , vklad: 200 000,-Kč, podíl: 100 % (Universal Export, s.r.o.) |
3. Jiří Janout , Strakonice
FIRMY
Společnost | Funkce | Od (-Do) |
---|---|---|
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 486 - 489 ve Strakonicích
Družstevní 487, Strakonice II, 386 01 Strakonice |
22.1.2019 |
Jiří Janout Strakonice - události, poslední změny v rejstřících
Datum | Události, změny |
---|---|
16.3.2019 | Člen statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek domu čp. 486 - 489 ve Strakonicích |
4. Jiří Janout, okres Kladno
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky |
23.11.1990 |
5. Jiří Janout, okres Plzeň-jih
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
30.12.1997 |
6. Jiří Janout, Praha
Právní forma a obory činnosti | Od (-Do) |
---|---|
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
Obory činnosti: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
30.3.2011 |
Souhrnné informace ke jménu "Jiří Janout"
Provozovatel aplikace neručí za aktuálnost, úplnost a bezchybnost zobrazovaných informací a nenese zodpovědnost za jejich použití. Pro získání oficiálních informací použijte stránky justice.cz, registr ARES nebo Czechpoint.
Své žádosti či připomínky týkající se zveřejněných údajů posílejte, prosím, na email info@kurzy.cz. Vzhledem k tomu, že Kurzy.cz nezískaly osobní údaje od subjektu údajů, ale z veřejných zdrojů, nebudou obvykle schopny identifikovat subjekt údajů pouze na základě jména a příjmení fyzické osoby (osob se stejným jménem a příjmením budou mít v evidenci více). Chcete-li proto požádat o výmaz svých údajů či budete např. vznášet námitku, urychlíte vyřízení své žádosti tím, že uvedete přesnější identifikaci své osoby, tedy kromě jména a příjmení uvedete např. i své bydliště nebo datum narození, případě uvedete webové stránky Kurzy.cz, na kterých jste zmiňováni.
Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na stránce KONTAKTY a ZDROJE.
Opravy dat: Pokud jste objevili nesrovnalost dat se zdrojovým rejstříkem, kontaktujte nás prosím na email info@kurzy.cz a uveďte stránku, na které se nesrovnalost nachází, případně IČ subjektu. Pokud je nesrovnalost dat přímo ve zdrojovém rejstříku, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na stránce Zdroje. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích.
Otázky a odpovědi ke jménu Jiří Janout – firma, živnost
V kolika společnostech se vyskytuje jméno Jiří Janout?
Jméno Jiří Janout je uvedeno v 5 společnostech.
Kolik osob se jménem Jiří Janout je zapsáno v rejstřících firem nebo živnostníků?
V obchodním nebo živnostenském rejstříku jsou zapsány 3 osoby jménem Jiří Janout.